中国人民政治协商会议第十三届全国委员会主席副主席简历
汪永清简历汪永清,男,汉族,1959年9月生,江西贵溪人,1987年7月参加工作,1985年6月加入中国共产党,北京大学法律系法学理论专业毕业,研究生学历,法学博士学位。现任中共十九届中央委员,十三届全国政协副主席,中央政法委员会秘书长,国务院副秘书长、机关党组成员。1975-1979年江西省贵溪县新田公社黄墩手工业综合服务...
中华全国总工会新一届领导班子产生(附简历)
2005.12-2006.01中国兵器装备集团公司党组成员、副总经理兼中国南方工业汽车股份有限公司执行董事、高级副总裁2006.01-2007.12中国兵器装备集团公司党组成员、副总经理,中国南方工业汽车股份有限公司执行董事、高级副总裁兼长安汽车(集团)有限责任公司总裁、党委书记(2006.02.06中国兵器装备集团公司宣布任命决定)2007.12-中国...
江西省南昌市人民政府领导班子
赵捷市政府副市长、党组成员负责科技、工业、商务、国有资产管理、企业改革、外事、对台事务、合作交流、投融资平台方面的工作。分管市科技局、市工信局、市商务局、市中小企业局、市外办、市国资委、市合作交流办、建投集团、产投集团、市政公用集团、交投集团、南昌轨道交通集团有限公司、江铃汽车集团有限公司。联...
江西省赣州市人民政府现任领导及工作分工
刘志强,男,汉族,1971年1月出生,江西安福人,1993年7月参加工作,1996年1月加入中国共产党,本科学士学历,现任江西省赣州市政府副市长、党组成员,市公安局党委书记、局长、督察长。负责公安、司法、国家安全、保密、民族宗教事务以及交通安全等方面工作。协助负责社会稳定方面工作。分管市公安局、市司法局。兼管市政府...
5名班子成员职务调整后,江西省公安厅班子成员最新分工公布
信息日报江西政读获悉,张强升任后,公安厅政治部主任一职现暂缺。公安厅领导班子成员分工秦义,男,汉族,1963年9月出生,内蒙古赤峰人,1985年4月加入中国共产党,1985年7月参加工作,大学学历,经济学学士。现任江西省人民政府副省长,省公安厅党委书记、厅长、督察长,副总警监警衔。简历:1981年9月至1985年7月在内蒙...
江西多地任命、公示一批领导干部
邓颖翔同志简历邓颖翔,男,汉族,湖南郴州人,1982年3月出生,2004年6月参加工作,2003年1月加入中国共产党,博士研究生(www.e993.com)2024年9月19日。现任上饶市广丰区人民政府副区长。历任广东南粤集团规划发展部、投资发展部经理,南粤环保科技集团有限公司总经理助理、办公室主任、监察审计部部长,江西省引进高层次人才、上饶师范学院经济管理学院...
胡春平任江西景德镇市政府党组成员(简历)
8月6日,景德镇市委副书记、市长胡雪梅深入浮梁县部分重点企业开展“企业服务日”活动,市政府党组成员胡春平陪同调研。上述消息显示,胡春平已任景德镇市政府党组成员。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,胡春平,1975年9月出生,曾任景德镇市委秘书长,浮梁县委书记等职务。
罗文江任江西省交通运输厅党委委员(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,罗文江,1968年3月出生,曾任瑞昌市市长,瑞昌市委书记等职务,2016年任九江市副市长。罗文江简历罗文江,男,汉族,1968年3月出生,江西德安人,1991年8月参加工作,1992年7月加入中国共产党,中央党校大学学历,工商管理硕士。中央党校函授学院经济管理专业毕业。
江西这两设区市一批领导职务变动,其中 6名“80后”处级干部任前公示
2019年5月江西宜春市委常委、市政府副市长(简历来自宜春市政府网站)鹰潭26名处级干部任前公示6名“80后”根据中央组织部《关于推行党政领导干部任前公示制的意见》(中组发〔2000〕18号)的规定,经鹰潭市委研究同意,现将以下拟任或拟提名人选的有关情况予以公示。蔡湘芬,女,1974年3月生,中共党员,大学学历...
江西省公安厅公布班子成员及分工
信息日报江西政读注意到,近日,江西省公安厅官网公布班子成员基本信息以及分工,具体如下:秦义,男,汉族,1963年9月出生,内蒙古赤峰人,1985年4月加入中国共产党,1985年7月参加工作,大学学历,经济学学士。现任江西省人民政府副省长,省公安厅党委书记、厅长、督察长,副总警监警衔。