河北8市最新任免!代县长、副区长……
大城县第十七届人民代表大会常务委员会第十九次会议决定任命孙永才为大城县人民政府副县长,决定其为代理县长。现予公告。大城县人民代表大会常务委员会2023年11月29日唐山遵化市第八届人民代表大会常务委员会公告(第七号)遵化市八届人大常委会第二十次会议于2023年11月29日表决通过:决定任命:张学峰同志为遵...
中国中车股份有限公司关于聘任公司总裁的公告
会议由董事长孙永才先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:一、审议通过《关于增补中国中车股份有限公司第三届董事会董事的议案》。同意提名马云双先生为公司第三届董事会执行董事候选人,任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。马云双先生的简历详见附件。表决结果:同意票6票,反对...
官方发布:中国中车股份公司调整领导班子成员(附简历)
会议由董事长孙永才先生主持,经过有效表决,会议以同意票6票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司总裁的议案》,同意聘任马云双先生为公司总裁,任期为自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。在本次董事会前,公司已召开第三届董事会提名委员会第七...
孙永才任中国中车董事长 刘化龙或平级调任其他央企
附简历:孙永才,1964年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,正高级工程师,现任公司执行董事、总裁、党委副书记,亦任中国中车集团公司董事、总经理、党委副书记。孙先生曾任大连机车车辆有限公司董事兼副总经理、副董事长兼党委书记和副总经理,大连大力轨道交通装备有限公司副董事长兼副总经理,北车股份总工...
刘化龙任中车集团党委书记、董事长(图|简历)
刘化龙任中车集团党委书记、董事长(图|简历)经济日报-中国经济网3月2日讯据组织人事报消息,刘化龙任中国中车集团有限公司党委书记、董事长;孙永才任中国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理;万军任中国中车集团有限公司党委副书记;詹艳景(女)任中国中车集团有限公司党委常委;陈大洋任中国中车集团有限公司党委常委...
孙永才任中国中车党委副书记、总经理
孙永才简历1987年7月于大连铁道学院获工学学士学位,于2011年6月于大连交通大学获工学博士学位(www.e993.com)2024年9月15日。2010年12月7日获委任为副总裁。于2008年12月23日加入公司,有超过25年的轨道交通装备行业经验,2009年11月获北车集团公司评为教授级高级工程师。2015年6月中国南车与中国北车合并,任中国中车股份有限公司副总裁。2017年...
孙永才出任中车集团公司总经理,曾任北车股份副总裁
附孙永才简历:孙永才,1964年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,教授级高级工程师,现任公司执行董事、党委常委。孙先生曾任大连机车车辆有限公司董事兼副总经理,党委书记兼副董事长和副总经理;大连大力轨道交通装备有限公司副董事长兼副总经理;北车股份总工程师;北车集团党委常委。2010年12月至2015年5月任北...
中国中车新班子亮相:董事长崔殿国 总裁奚国华(图|简历)
孙永才简历孙永才原中国北车副总裁。孙先生于2010年12月7日获委任为副总裁。于2008年12月23日加入公司,有超过25年的轨道交通装备行业经验,于2009年11月获北车集团公司评为教授级高级工程师。于1987年7月于大连铁道学院获工学学士学位,于2011年6月于大连交通大学获工学博士学位。2015年6月中国南车与中国北车...
孙永波同志简历
1981.07—1983.05公安部政治部直工处干部1983.05—1985.10公安部机关团委副书记(1985.05副处级)1985.10—1990.02公安部政治部机关干部处副处长1990.02—1993.02公安部政治部地方干部处处长1993.02—1994.07公安部政治部办公室主任(副局级)1994.07—1997.07公安部政治部人事局副局长(其间:1996.05—1997.06挂职任北京市朝阳区...
孙永才任中车集团党委书记、董事长 刘化龙不再担任
经济日报-中国经济网北京3月24日讯今天,“国资小新”微信公号发布中车集团、保利集团等17家央企44名领导人员职务任免消息。孙永才任中国中车集团有限公司党委书记、董事长,免去刘化龙中国中车集团有限公司党委书记、党委常委、董事长、董事职务。孙永才简历孙永才,1964年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历...