省委巡视后,一副市长落马(附简历)
2002.09-2005.07中央党校研究生院湖南分院经济管理专业在职硕士研究生学习);2009.11--2010.01??宁远县委副书记、县人民政府副县长??;2010.01--2011.04??宁远县委副书记;2011.04--2011.05??宁远县委副书记、县人民政府代县长;2011.05--2014.01??宁远县委副书记、县人民政府县长;2014.01--20...
副市长,任上被查!
据公开简历显示,刘卫华,男,汉族,湖南双牌县人,1965年2月生,1984年参加工作,1987年入党,中央党校研究生学历。刘卫华曾任永州市冷水滩区委常委、组织部部长,宁远县委副书记、县人民政府副县长,宁远县委副书记、县人民政府县长,宁远县委书记等职。2018年8月起,刘卫华担任永州市人民政府副市长。据永州市政府官网显示...
双牌县新一届人大、政府领导班子选举产生
今日永州讯(通讯员陈虹赵李明)10月29日上午,双牌县十三届人大一次会议举行第三次全体会议。选举县第十三届人大常委会主任、副主任、委员,县人民政府县长、副县长,县监察委员会主任,县人民法院院长,县人民检察院检察长,出席永州市第六届人民代表大会代表。市委派驻双牌县换届选举工作指导组组长、市委组织部副...
华学健任邵阳市委副书记 刘事青另有任用(简历)
现任邵阳市委副书记。刘事青简历刘事青,男,汉族,湖南永州人,1964年9月出生,1981年9月参加工作,1985年11月加入中国共产党,中央党校在职研究生学历。1978.09—1981.09郴州地区农机学校农机化专业学习1981.09—1984.01双牌县农机局工作1984.01—1988.09双牌县政府办综合组组长(其间:1986.09-1988.06零陵地委党校专科学...
永州市11个县市区分别选举产生新一届党委、纪委领导班子
书记:唐何副书记:蒋华(瑶)、蔡富强常委:沈勇强(瑶)、李月红、匡俊杰、谢梅芳(女)、张恒、陈爱民、唐久梅中共东安县纪律检查委员会书记:沈勇强(瑶)中共双牌县第十一届委员会书记:张建坤副书记:张跃斌、雷安术常委:潘海山、王焕金、唐亚、曹志远、杨东波、胡华清、何彩玲(女、瑶)、陈首文中共双牌县...
胡忠雄任贵州省人民政府副省长 曾任岳阳市委书记
决定任命胡忠雄为贵州省人民政府副省长(www.e993.com)2024年9月17日。胡忠雄同志简历胡忠雄同志,男,汉族,1966年1月出生,湖南澧县人,1989年8月参加工作,1985年4月加入中国共产党,研究生学历,哲学博士。1982年9月至1986年7月,在湖南师范大学政治系政教专业学习;1986年7月至1989年8月,在西南政法学院司法行政管理系政治学专业硕士研究生学习,...
胡忠雄调任长沙市委副书记 刘和生接任岳阳市委书记(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,刘和生,男,1962年1月出生,此前担任岳阳市委副书记、市长。胡忠雄简历胡忠雄,男,汉族,澧县人,1966年1月出生,1989年8月参加工作,1985年4月加入中国共产党,研究生学历,哲学博士。1986年8月至1989年8月,西南政法学院政治学专业研究生。
双牌县县委书记吴巨培调任湖南省公安厅副厅长(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,吴巨培,1975年11月出生,今年4月,接替郑柏顺任湖南双牌县委书记(相关报道)。吴巨培简历吴巨培,男,汉族,1975年11月出生,湖南涟源市人,研究生文化。1996年5月入党,1997年7月参加工作。1993.09-1997.07湘潭大学历史系中共党史专业学生;...
跨省升副部1年多后,胡忠雄履新贵阳市委书记
2020年3月至2021年2月,任贵州省副省长、省政府党组成员;2021年2月,任贵州省委常委、统战部部长;2021年9月任贵州省委常委、贵阳市委书记、贵安新区党工委书记。赵德明简历赵德明,男,瑶族,1963年9月生,广西金秀人,1985年6月加入中国共产党,1983年8月参加工作,中央党校函授学院研究生班经济管理专业毕业,中央党...
胡忠雄辞去贵州省人民政府副省长职务
会议决定:接受胡忠雄同志申请辞去贵州省人民政府副省长职务的请求。相关链接:胡忠雄同志简历胡忠雄同志,男,汉族,1966年1月出生,湖南澧县人,1989年8月参加工作,1985年4月加入中国共产党,研究生学历,哲学博士。1982年9月至1986年7月,在湖南师范大学政治系政教专业学习;...