中央纪委新任7派驻组长简历盘点最年轻者55岁
1995年起任机械工业部规划研究院副院长,机械工业部规划研究院副院长兼党委副书记、纪委书记,机械工业部行业发展司副司长,国家机械工业局规划发展司副司长,国家经贸委行业规划司副司长,国家经贸委投资与规划司司长,国家发展改革委中小企业司司长,国家物资储备局党组书记、局长。2005年1月起任国家发展改革委党组成员兼国家...
贵州食药监局副局长罗祥斌等2人接受审查调查
1997.03—1998.02贵州省贵阳市房管局副局长、党委副书记;1998.02—1999.12贵州省贵阳市房管局局长、党委副书记;1999.12—2001.02贵州省贵阳市房管局局长、党委书记;2001.02—2001.03贵州省贵阳市乌当区委副书记、代理区长;2001.03—2003.01贵州省贵阳市乌当区委副书记、区长;2003.01—2006.02贵州省贵阳市乌当区...
今年3月,各地区被查的14名城投、交投集团董事长
1999年12月至2010年8月,历任四川省交通厅航务管理局分党组成员,分党组副书记、副局长,分党组书记、局长,党委书记、局长;四川省交通厅交通勘察设计研究院党委书记、院长;四川省地方海事局局长;四川省船舶检验局局长;四川省港航开发有限责任公司党委书记、董事长;四川省交通投资集团有限责任公司董事;2010年8月至2017年...
“职”等你来!贵阳这些学校正在招聘教师
乌当区教育局会议研究通过的拟引进人员列入拟聘人员名单,拟聘用人员名单进行公示7个工作日,公示期满无异议,办理聘用等相关手续。五、管理和待遇(一)本次引进的教师列入乌当区全额拨款事业编制,实行编内聘用,与贵阳市乌当中学签订聘用合同,其岗位等级待参加单位聘用后确定。(二)按照相关规定,选聘录取人员6年...
5官员落马!晋升正厅级书记不到一年,“75后”的他被查|常委|副主任...
据中央纪委国家监委驻国家税务总局纪检监察组、山西省纪委监委消息:山西省人大常委会预算工作委员会原主任、原山西省地方税务局局长卢晓中涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻国家税务总局纪检监察组纪律审查和山西省监察委员会监察调查。卢晓中简历
吴强任贵州省经信委主任 马宁宇已任省大数据局局长(图|简历)
马宁宇,1976年10月生,日前已任贵州省政府副秘书长、省大数据局局长(www.e993.com)2024年9月17日。吴强简历吴强,男,侗族,籍贯湖南新晃,出生地贵州贵阳,1966年8月出生,1988年8月参加工作,1994年11月加入中国共产党。大学学历,南京大学城市与区域规划专业毕业,工程硕士,天津大学建筑与土木工程专业毕业。
40岁马宁宇任贵州省政府副秘书长、省大数据局局长(图|简历)
中国经济网贵阳10月19日综合报道据贵州广播电视台消息,在10月18日上午举行的贵州省委网络安全和信息化领导小组会议上,马宁宇正式以省政府副秘书长,省大数据局局长的身份参会。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,马宁宇,1976年10月生,曾任共青团贵州省委书记、党组书记,贵州省经信委党组书记、主任,省委国防工委...
马宁宇任贵阳市代市长 马宁宇简历照片
2005.03-2006.05贵州省乌当区委常委、副区长2006.05-2006.06贵州省小河区委常委、副区长(分管常务工作)2006.06-2008.07贵州省小河区委常委、副区长(分管常务工作),贵阳经济技术开发区工委委员、管委会副主任2008.07-2011.06贵州省小河区委书记,贵阳经济技术开发区党工委书记...
贵州乌当经济开发区管理委员会经济发展局副局长肖兴国被查
贵州乌当经济开发区管理委员会经济发展局副局长肖兴国涉嫌严重违纪违法,目前正接受贵阳市乌当区纪委区监委纪律审查和监察调查。????肖兴国简历????肖兴国,男,汉族,1972年1月出生,贵州贵阳人,大学学历,1992年7月参加工作,1996年8月加入中国共产党。????1992年7月至1998年10月,在乌当区农业委员会、...
贵州一女官员被提起公诉,研究生学历,曾当过市体育局局长
田茂书简历田茂书,女,汉族,1967年9月生,贵州清镇人,在职研究生学历,1988年7月参加工作,九三学社社员。2003年3月任贵阳市修文县副县长;2006年9月任贵阳市乌当区副区长;2011年8月任贵阳市乌当区副区长、九三学社贵阳市委副主委(兼);2014年8月任贵阳市体育局局长、九三学社贵阳市委副主委;...