深圳一区教育局迎来女“掌门”!深圳教育领域还有这些“她”力量
她还是深圳市第七次党代会上选举产生的10名女性市委委员之一。杨珺南山区委教育工委书记,区教育局党组书记、局长杨珺此前在南山区教育局工作多年,曾任局办公室主任、基教科科长、副局长等职务。王巍福田区委教育工委书记、区教育局党组书记、局长王巍此前曾任深圳市教育局学前教育处处长,期间也与福田教育多有交集。...
女将挂帅!8位女局长撑起深圳教育系统“半边天”
杨珺此前在深圳市南山区教育局工作多年,曾任担任办公室主任、基教科科长、副局长等职务。王巍曾任深圳市教育局学前教育处处长。而王曦此前曾任深圳市宝安区委宣传部常务副部长,2021年12月起,她担任深圳市宝安区教育局局长。近2年后,2023年11月,王曦的职务再次更新,任宝安区委教育工委书记,区教育局党组书记...
新闻资料:深圳十局长简历一览
曾任宝安区人民政府负责人、副区长,深圳市公路局副局长、党委委员,深圳市公路局局长、党委书记等职。9.江潭瑜深圳市教育局局长简历:男,45岁,汉族。1975年8月加入中国共产党,1979年11月参加工作。曾任深圳市委政研室调研一处处长,深圳市政府市长助理、副秘书长(副局级),深圳市政府副秘书长(正局级)等职...
新一届深圳市政协主席、副主席、秘书长名单出炉(附简历)
1985年3月—1989年4月,广东省深圳市南头区教育局团委副书记、少先队总辅导员(其间:1982年4月—1985年6月在深圳教育学院中文系函授大专班学习);1989年4月—1990年10月,共青团广东省深圳市南头区委副书记、区少工委主任、团市委常委;1990年10月—1991年10月,共青团广东省深圳市南山区委员会副书记(其间:1988年...
政协第七届深圳市委员会主席、副主席、秘书长简历
王宏彬同志简历王宏彬,男,汉族,1965年4月生,吉林镇赉人,1988年7月参加工作,1987年6月加入中国共产党,北京大学人文地理专业毕业,在职研究生学历,理学硕士学位,助理研究员。现任深圳市政协副主席、党组成员。1984年9月—1988年7月,北京大学地理系经济地理专业学习;1988年7月—1994年12月,北京大学自然科学处教育管理...
...两会】新一届深圳市政协主席、副主席、秘书长名单出炉(附简历)
1985年3月—1989年4月,广东省深圳市南头区教育局团委副书记、少先队总辅导员(其间:1982年4月—1985年6月在深圳教育学院中文系函授大专班学习);1989年4月—1990年10月,共青团广东省深圳市南头区委副书记、区少工委主任、团市委常委;1990年10月—1991年10月,共青团广东省深圳市南山区委员会副书记(其间:1988年...
新一届深圳市政协主席班子亮相(附全名单及领导简历)
1985年3月—1989年4月,广东省深圳市南头区教育局团委副书记、少先队总辅导员(其间:1982年4月—1985年6月在深圳教育学院中文系函授大专班学习);1989年4月—1990年10月,共青团广东省深圳市南头区委副书记、区少工委主任、团市委常委;1990年10月—1991年10月,共青团广东省深圳市南山区委员会副书记(其间:1988年...
新任深圳市政协领导成员简历
深圳市深华汽车运输公司总经理、党委书记,兼华港实业公司董事长、总经理;1991年10月-1995年7月,深圳市运输局副局长、党组成员(其间:1992年1月-1995年7月,兼深圳深大电话有限公司董事长;1990年6月-1993年6月,厦门大学工商企业管理在职研究生班学习);1995年7月-1999年12月,中共深圳市宝安区委副书记、副区长、...
南山区百校千企万岗高校毕业生招聘会启动 120家企业现场提供4199...
此次招聘会由教育部高校学生司、教育部学生服务与素质发展中心指导,南山区人民政府主办。启动仪式现场,深圳市教育局副局长陈志锋、南山区副区长夏雷出席并讲话,教育部高校学生司副司长吴爱华进行在线致辞。参与现场招聘的120家企业包括上市公司24家、“专精特新”企业24家、国企16家、高新技术企业40家,涵盖互联网、计...
南山区文理实验学校(集团) 先锋引领 实现教育优质均衡可持续发展
南山区文理实验学校(集团)先后培育出7名中国少年科学院“小院士”。受访单位供图今年5月深圳两会召开,政府工作报告提到“促进义务教育优质均衡发展”。在南山区北部片区,有一所集团学校在3年前诞生之初,就带着这项使命而来。2018年7月3日,深圳市南山区文理实验学校(集团)作为南山区第6个公办基础教育集团正式挂牌...