官方发布:中国中车股份公司调整领导班子成员(附简历)
会议由董事长孙永才先生主持,经过有效表决,会议以同意票6票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司总裁的议案》,同意聘任马云双先生为公司总裁,任期为自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。在本次董事会前,公司已召开第三届董事会提名委员会第七...
孙永才任中国中车董事长 刘化龙或平级调任其他央企
附简历:孙永才,1964年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,正高级工程师,现任公司执行董事、总裁、党委副书记,亦任中国中车集团公司董事、总经理、党委副书记。孙先生曾任大连机车车辆有限公司董事兼副总经理、副董事长兼党委书记和副总经理,大连大力轨道交通装备有限公司副董事长兼副总经理,北车股份总工...
孙永才任中车集团党委书记、董事长 刘化龙不再担任
孙永才简历孙永才,1964年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,教授级高级工程师。曾任大连机车车辆有限公司董事兼副总经理,副董事长兼党委书记和副总经理;大连大力轨道交通装备有限公司副董事长兼副总经理;北车集团党委常委;北车股份总工程师,副总裁、党委常委;中国中车股份副总裁、党委常委。2021年3月...
孙永才任中国中车党委副书记、总经理
国资委企干二局局长姜维亮宣布了国资委党委对中国中车集团公司领导班子主要领导调整的决定,孙永才同志任中国中车集团公司董事、党委副书记,提名为中国中车集团公司总经理。经中国中车集团公司党委常委会研究、董事会审议,孙永才同志任中国中车集团公司总经理。孙永才简历1987年7月于大连铁道学院获工学学士学位,于2011年6月...
孙永才出任中车总经理 曾任北车股份副总裁
附孙永才简历孙永才,1964年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,教授级高级工程师,现任公司执行董事、党委常委。孙先生曾任大连机车车辆有限公司董事兼副总经理,党委书记兼副董事长和副总经理;大连大力轨道交通装备有限公司副董事长兼副总经理;北车股份总工程师;北车集团党委常委。2010年12月至2015年5月任北车...
孙永才任中车集团公司总经理
经中国中车集团公司党委常委会研究、董事会审议:孙永才同志任中国中车集团公司总经理(www.e993.com)2024年9月18日。孙永才简历:孙永才,1964年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,教授级高级工程师,现任中国中车公司执行董事、党委常委。曾任大连机车车辆有限公司董事兼副总经理,党委书记兼副董事长和副总经理;大连大力轨道交通装备有限公司副...
孙永波同志简历
男,汉族,1956年10月生,浙江诸暨人,1974年12月参加工作,1977年1月加入中国共产党,中央党校在职研究生班法学理论专业毕业,副总警监。1974.12—1975.04解放军浙江省金华军分区衢县中队战士1975.04—1976.09武警安徽省蒙城县中队文书1976.09—1978.03安徽省公安厅武警处内勤...
河北8市最新任免!代县长、副区长……
大城县第十七届人民代表大会常务委员会公告大城县第十七届人民代表大会常务委员会第十九次会议决定任命孙永才为大城县人民政府副县长,决定其为代理县长。现予公告。大城县人民代表大会常务委员会2023年11月29日唐山遵化市第八届人民代表大会常务委员会公告(第七号)遵化市八届人大常委会第二十次会议于2023年11...
重磅!中国中车有关董事长辞职的公告
孙永才先生简历孙永才先生,1964年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,正高级工程师,集团公司董事、总经理、党委副书记,亦任中国中车股份执行董事、总裁、党委副书记。孙先生曾任大连机车车辆有限公司董事兼副总经理,副董事长兼党委书记和副总经理;大连大力轨道交通装备有限公司副董事长兼副总经理;北车集团党委...
楼齐良获提名中国中车总裁 最高管理层任命尘埃落定
中国中车集团有限公司(以下简称“中车集团”)党委副书记楼齐良任中车集团董事,并作为中车集团总经理和中国中车股份有限公司(以下简称“中国中车”,601766.SH)总裁人选,同时免去楼齐良职工董事职务;中车集团董事长孙永才不再兼任中车集团总经理和中国中车总裁职务。中国中车8月5日召开干部大会,国务院国资委企干二局宣布上述任...