商丘市副市长王仲田拟任河南省环保厅党组书记
王仲田,1963年6月生,河南商丘人,中央党校研究生学历,中共党员,现任商丘市副市长(2014年2月任副厅级),拟作为省环境保护厅党组书记(正厅级)人选。公示期限:2017年12月30日至2018年1月6日。监督电话:0371-12380王仲田同志简历王仲田,男,汉族,1963年6月生,河南商丘人,1982年8月参加工作,1985年8月加入中国共...
河南六市最新人事动向,新任两位县(区)委书记
2006.05--2007.07商丘市睢阳区委常委、统战部部长2007.07--2011.11豫东宾馆总经理、党总支书记2011.11--2015.11商丘幼儿师范学校校长、党委副书记2015.11--2016.01中共睢阳区委副书记、区政府党组书记、睢阳区人民政府代区长2016.01--现职(简历摘自商丘市睢阳区政府网)商丘市人民代表大会常务委员会任免名...
安阳原书记张笑东涉受贿罪被诉 上任不到一年被查(图|简历)
1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少工委主任(其间,1996年9月至1999年7月,在中央党校政治学专业在职研究生班学习);2002年10月至2003年11月,任中共安阳市委常委、秘书长;2003年11月至2008年3月,任中共安阳市委常委...
杜新军任商丘市委常委、政法委书记(图|简历)
杜新军任商丘市委常委、政法委书记(图|简历)中国经济网商丘10月31日综合报道据大河网消息,10月26日下午,商丘市委常委、政法委书记杜新军冒雨到睢阳区法院闫集法庭调研视察。2016年10月28日,安阳市第十三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议决定免去:杜新军安阳市人民政府副市长职务。9月29日下午,中国共产党商...
丁巍任河南安阳市委书记 张笑东被免职(图|简历)
1995年2月至1997年3月,任商丘团地委书记、党组书记(其间,1995年11月至1996年11月,在团中央挂职,任团中央组织部部长助理);1997年3月至1997年9月,任商丘县委副书记、代县长;1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少...
河南安阳市委书记涉严重违纪被立案调查(图/简历)
1995年2月任商丘团地委书记、党组书记(www.e993.com)2024年9月19日。1995年11月-1996年11月在团中央挂职,任团中央组织部长助理。1997年4月任商丘县委书记、代县长。1997年10月任商丘市睢阳区委副书记、区长1998年2月任共青团河南省委副书记、党组成员,省青联常务副主席。2002年10月任中共安阳市委常委、秘书长。
付静任商丘市委书记,王战营不再担任
付静简历付静,女,汉族,1968年9月生,河南社旗人,中共党员,博士研究生学历,哲学博士。历任河南师范大学校长办公室秘书科干部、秘书、副主任科员、科长;郑州市委组织部助理调研员;郑州市二七区副区长;登封市委副书记;新郑市委常委、纪委书记;河南省监察厅副厅长;河南省纪委常委、监察厅副厅长;河南省政府外事侨务办公室...
河南省脱贫攻坚先进个人名单(1100名)
杨小保尉氏县南曹乡党委书记兰国强尉氏县扶贫开发办公室党组书记、主任何俊岭开封市祥符区委副书记胡庆波开封市祥符区万隆乡党委书记房娜(女)开封市祥符区扶贫开发办公室党组书记、主任李建民开封市祥符区刘店乡郭景村党支部书记、村主任韩雪峰开封市城乡一体化示范区农业农村局党组书记、局长,扶贫开发办公...
河南安阳市委书记被省纪委立案调查 上任未满1年
1995年2月至1997年3月,任商丘团地委书记、党组书记(其间,1995年11月至1996年11月,在团中央挂职,任团中央组织部部长助理);1997年3月至1997年9月,任商丘县委副书记、代县长;1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少...
最新!河南六市公布人事任免,新任两位县(区)委书记
12月30日,睢阳区召开县处级领导干部会议,宣布省委、市委关于睢阳区主要领导调整的决定。省委、市委决定:栗朝举同志任中共睢阳区委书记;免去曹月坤同志中共睢阳区委书记、常委、委员职务栗朝举简历1985.09--1989.07河南农业大学植物保护专业学习1989.08--1992.04虞城县黄冢乡办公室主任、农技站站长...