吉林市副市长张静辉兼任舒兰市委书记 李鹏飞不再担任(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,张静辉,男,1966年3月生,此前担任吉林市副市长。李鹏飞,男,1964年8月生,曾任舒兰市委副书记、市长,2018年7月任舒兰市委书记。张静辉简历张静辉,男,1966年3月生,汉族,中共党员,大学学历。曾任桦甸市副市长,桦甸市委常委、副市长,吉林市昌邑区委常委、副区长,吉林市...
吉林市委副秘书长、舒兰市委原书记李鹏飞接受审查调查
2013年8月,任吉林市龙潭区委副书记,吉林化工循环经济示范园区党工委副书记、管委会常务副主任;2015年11月,任舒兰市委副书记;2015年12月,任舒兰市委副书记、市长;2018年6月,任舒兰市委书记;2020年5月,被免去舒兰市委书记职务;2021年7月,任吉林市委副秘书长。
吉林市委副秘书长上任半年被查,曾因防疫不力被免去舒兰市委书记一职
2月21日,吉林市纪委监委网站发布消息,吉林市委副秘书长、舒兰市委原书记李鹏飞涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。根据官方公开简历显示,李鹏飞,男,汉族,1964年8月出生,吉林磐石人,1987年7月参加工作,2003年5月加入中国共产党,在职研究生学历。李鹏飞毕业后在磐石市工作,并于2002年9月,任磐石市市...
吉林省委决定,舒兰市委书记换人(图/简历)
李鹏飞资料图李鹏飞出生于1964年8月,曾任磐石市副市长、磐石经济开发区管委会主任、党工委书记,磐石市委常委、副市长,吉林化工循环经济示范园区管委会常务副主任、党工委副书记、龙潭区委副书记(兼),舒兰市委副书记、市长等职,2018年7月出任舒兰市委书记。
唐永军任吉林市委副书记 郑国学任市委常委、统战部部长(图|简历)
郑国学简历郑国学,男,1961年10月生,汉族,中共党员,大学本科学历。1980年7月参加工作,1985年11月入党。历任舒兰县六中、十六中教师,舒兰县政府办公室副主任,舒兰市建筑陶瓷厂厂长、党支部书记,舒兰市平安镇党委书记,舒兰市委常委宣传部长,舒兰市委常委、副市长,吉林市船营区人民政府副区长,中共船营区委常委、副区长...
舒兰市委书记免职 吉林市副市长兼任舒兰市委书记
5月15日深夜,据《吉林日报》消息,吉林省委决定,吉林市副市长张静辉兼任舒兰市委书记;免去李鹏飞同志舒兰市委书记职务(www.e993.com)2024年9月18日。据公开简历,张静辉生于1966年3月,曾任桦甸市副市长,桦甸市委常委、副市长,吉林市昌邑区委常委、副区长,吉林市政府副秘书长、长吉一体化办公室主任(正处级),吉林市政府副秘书长(正处级),磐石市委...
原党委书记、局长、二级巡视员被查!
据江城清风3月28日消息:吉林市司法局原党组书记、局长、二级巡视员于伟涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。于伟曾长期在公安系统工作。于伟个人简历于伟,男,汉族,1962年1月生,吉林省舒兰市人。1983年8月参加工作,1989年5月加入中国共产党。吉林大学法律系函授法律专业毕业,在职大学本科学历。1981....
因疫情被免职的吉林舒兰市原市委书记,官宣落马
官方简历显示,李鹏飞出生于1964年8月,吉林磐石人,曾任磐石市市长助理、副市长、市委常委、常务副市长,龙潭区委副书记等职。2015年12月,李鹏飞任舒兰市市长,2018年6月接任市委书记。李鹏飞资料图2020年5月,舒兰市发生聚集性疫情,成为当时全国唯一的高风险地区,并外溢至吉林市其他多个区县及辽宁省沈阳市等地...
最狠拆迁市长韩迎新个人简历照片[图]
自1990年,她先后历任吉林市毛线厂人事科科员、吉林市毛线厂团委副书记,吉林市团校副校长、共青团吉林市委副书记、中共舒兰市委常委、宣传部长、中共舒兰市委常委、市纪委书记。舒兰市是由吉林市代管的一个县级市,韩迎新作为常务副市长,为副处级干部。当了29年政工干部调任舒兰市副市长,分管基建。曾在2004年3月-2005...