李湘豫任商丘市委书记(附简历)
1993.10—1995.08河南省新乡市北站区政府办公室科员1995.08—2002.04河南省新乡市北站区政府办公室副主任(其间:2000.04—2002.04挂职任卫辉市唐庄镇党委副书记)2002.04—2003.01河南省卫辉市唐庄镇党委常务副书记(正科)2003.01—2006.04河南省获嘉县副县长(2002.09—2004.07河南师范大学产业经济学专业研究生班学习,...
新乡市政府领导班子名单及分工!附简历...
2014.03—2014.05辉县市委书记,新乡经济技术开发区党委副书记、管委会主任;2014.05—2015.08辉县市委书记,辉县市产业集聚区党委书记、管委会主任;2015.08—2016.07辉县市委书记,辉县市产业集聚区党委书记、管委会主任,新乡南太行旅游度假区管委会主任;2016.07—2016.09辉县市委书记,新乡南太行旅游度假区管委会主任;2016.0...
新乡市委原书记张国伟出任河南省人社厅党组书记(简历)
近日,李卫东已接替张国伟任新乡市委书记职务。刘世伟2016年起任河南省人社厅厅长、党组书记,今年1月任河南省政府副秘书长,今年4月任秘书长。张国伟简历张国伟,男,1963年5月生,汉族,河南西峡人,在职研究生学历,1984年11月加入中国共产党,1982年9月参加工作。历任河南省西峡县副县长、县委副书记;河南省方城县县长...
最新消息!新乡一地最新人事调整!涉及区委书记、区长…
现任新乡市凤泉区委副书记、政府区长。1996.01--1996.08新乡市北站区农林畜牧局科员1996.08--2001.09新乡市北站区政府办公室科员2001.09--2002.04新乡市北站区委办公室科员2002.04--2003.04新乡市北站区委办公室副主任2003.04--2004.06新乡市凤泉区委办公室副主任兼机要局长2004.06--2004.11新乡市委办公室...
夏新简历照片 任天津市东丽区委书记
中国共产党新闻网北京5月21日电据《天津日报》消息,近日,天津市农村工作委员会党委书记、主任沈欣到东丽区滨海国际花卉科技园区参观考察。东丽区委书记夏新等陪同。公开报道显示,夏新此前担任天津市宁河区委副书记、区长。夏新同志简历夏新,男,1963年11月出生,研究生学历,河南新乡人,1983年8月参加工作,1986年11...
温州市长张耕调任浙江省经信委党组书记(图|简历)
经济日报-中国经济网北京2月12日讯据浙江省经信委官网“机构信息”页面更新显示,张耕任浙江省经信委党组书记(www.e993.com)2024年9月21日。据中国经济网党政领导人物库资料显示,张耕,1965年4月生,此前担任温州市委副书记,市长。张耕简历张耕,男,汉族,1965年4月生,河南唐河人,1986年3月加入中国共产党,1986年7月参加工作,研究生学历。
杨俊杰任新乡市政府党组成员、市公安局党委书记(图|简历)
经济日报-中国经济网北京12月20日讯12月11日,新乡市召开公安机关领导干部会议,宣读市委决定,任命杨俊杰同志为市政府党组成员、市公安局党委书记。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,杨俊杰,1962年7月出生,此前担任驻马店市副市长、市公安局党委书记、局长。
湖南省常德经开区管委会原主任向绪彦接受组织审查
??据湖南省纪委消息:湖南省常德经济技术开发区党工委原副书记、管委会原主任向绪彦涉嫌严重违纪,目前正接受组织审查。??向绪彦简历??向绪彦,男,土家族,1962年9月出生,湖南慈利县人,在职研究生。1986年1月加入中国共产党,1978年12月参加工作,历任常德市鼎城区委常委、区委办主任,鼎城区委副书记,常德市委副...
张国伟任河南新乡市委书记(图/简历)
张国伟任河南新乡市委书记(图/简历)平顶山市长张国伟调任新乡市委书记舒庆不再担任(图|简历)张国伟中国经济网新乡2月4日综合报道2月4日,河南省新乡市委召开全市领导干部会议,传达省委关于新乡市委主要领导职务调整的决定:张国伟同志任中共新乡市委委员、常委、书记;舒庆同志不再担任中共新乡市委书记、常委、委员...
魏建平当选新乡市市长 张浩当选市监委主任(图|简历)
中国经济网新乡7月9日综合报道7月9日下午,在河南省新乡市第十三届人民代表大会第五次会议上,魏建平以419票全票当选为新乡市人民政府市长,张浩以419票全票当选为新乡市监察委员会主任。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,魏建平,1971年8月生,河南固始人,大学学历,教育学硕士学位,中共党员,此前担任洛阳市委常...