花建慧会见盐田港集团党委书记、董事长李冰一行
12月11日上午,副省长花建慧在合肥稻香楼宾馆会见了深圳市盐田港集团党委书记、董事长李冰一行,就推进我省郑蒲港与深圳市盐田港集团合作进行交流洽谈。
盐田港更换董事长 李冰上任
盐田港更换董事长李冰上任网易财经6月9日讯盐田港晚间公告称,第四届董事会第九次会议上,全票通过选举李冰先生为公司第四届董事会董事长,因工作调动原因,原董事长郑宏杰不再担任此职务。据了解,李冰2005-2010年3月任深圳市能源集团有限公司党委委员、董事会董事,2006-2010年3月任深圳市能源集团有限公司总经理、...
李冰:企业不一定要做大但要做强
李冰:企业不一定要做大但要做强“2011(第三届)大连-中国经济论坛”于2011年5月29日在大连召开。上图为深圳市盐田港集团有限公司董事长李冰。(图片来源:新浪财经梁斌摄)新浪财经讯“2011(第三届)大连-中国经济论坛”于2011年5月29日在大连召开。上图为深圳市盐田港(4.300,-0.04,-0.92%)集团有限公司董...
深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告
根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐,经深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议研究决定,公司第六届董事会董事候选人为:李冰、童亚明、叶忠孝、朱大华、乔宏伟、徐晓阳、贺云、张长海、宋萍萍,其中贺云、张长海、宋萍萍为独立董事候选人。
深圳市盐田港股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告
深圳市盐田港股份有限公司董事会二0一一年四月二十六日第五届董事会董事简历李冰,1970年出生,工商管理硕士。1998年至1999年任深圳海关罗湖海关副关长;1999年至2001年任深圳市计划局产业处副处长;2001年至2002年任深圳市发展计划局办公室主任;2002年至2005年任深圳市罗湖区笋岗街道党工委书记、办事处主任;2005年...
深圳市盐田港股份有限公司公告(系列)
深圳市盐田港股份有限公司董事会2014年9月3日第六届董事会董事候选人简历李冰,男,1970年出生,工商管理硕士(www.e993.com)2024年9月20日。1998年至1999年任深圳海关罗湖海关副关长;1999年至2001年任深圳市计划局产业处副处长;2001年至2002年任深圳市发展计划局办公室主任;2002年至2005年任深圳市罗湖区笋岗街道党工委书记、办事处主任;2005...
深圳市盐田港股份有限公司
公司独立董事在认真审阅上述高级管理人员的履历并听取公司对其情况的介绍后,认为上述人选具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格,符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。公司高级管理人员简历附后。特此公告。深圳市盐田港股份有限公司董事会...
深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会
深圳市盐田港股份有限公司董事会2014年1月22日乔宏伟先生简历乔宏伟,男,汉族,1969年3月出生,籍贯河北,1991年7月参加工作,1990年11月参加中国共产党,西安治金建筑学院,建筑学专业,大学本科学历,高级工程师职称。现任深圳市盐田港股份有限公司副总经理兼总工程师。
深圳能源集团股份有限公司董事会七届四次会议决议公告
惠控公司控股股东深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“盐田港股份”)的董事长李冰先生、董事叶忠孝先生自2011年10月13日起不再担任本公司当时的控股股东深圳市能源集团有限公司的董事,由于李冰先生、叶忠孝先生不再担任上述职务的年限均不满一年,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,盐田港股份是本公司的关联法...