带你认识这些大领导!(附简历)
现任第二十届中央委员,内蒙古自治区党委书记,自治区人大常委会党组书记、主任。辽宁省郝鹏,男,汉族,1960年7月生,陕西凤翔人,1976年1月参加工作,中共党员,西北工业大学飞行器制造工程系学习获学士学位,西北工业大学航空系统工程专业获工程硕士学位,硕士研究生,高级经济师。现任第二十届中央委员,辽宁省委书记,省人大...
“80后”清华博士王晓英履新,任青海理工学院党委书记
根据公开简历,靳力1980年10月出生,籍贯河北保定,2008年7月毕业后,进入青海省信息中心担任副主任(挂职),2011年5月任青海省信息中心副主任(副处级),2013年8月调整为正县级,2014年9月开始担任青海省海北州发展和改革委员会主任、党组书记。2019年12月起,靳力任青海省海东市平安区委书记、一级调研员,2021...
青海省原副省长、海西州委原书记文国栋被"双开"
2012.03--2013.02青海省玉树州委副书记、政法委书记(2012.08正厅级)2013.02--2015.07青海省玉树州委书记2015.07--2020.07青海省海西州委书记,柴达木循环经济试验区党工委书记2020.07青海省副省长,海西州委书记,柴达木循环经济试验区党工委书记(简历摘自青海省人民政府网站)...
王建军当选青海省省长(图/简历)
王建军,男,汉族,1958年6月生,湖北十堰人,毕业于中央党校省部级干部在职研究生班政治学专业(中央党校研究生),1978年1月参加工作,1984年3月加入中国共产党。现任青海省委副书记、副省长、代省长,省政府党组书记,兼省委党校校长。第十八届中央候补委员。1978.01--1979.07青海省湟中县汉东公社知青1979.07--1981.09...
申红兴当选共青团青海省委书记(简历)
5月28日,共青团青海省第十三届委员会第一次全体会议,选举并产生了新一届共青团青海省委领导班子,申红兴当选为共青团青海省第十三届委员会书记,王华杰、高波、韩海宏当选为副书记。申红兴简历申红兴,女,汉族,十二届省委委员、青海省人大十二届常委、团第十六届中央委员,1972年4月生,陕西凤翔人,1995年参加工作,1998年...
鸟成云当选青海省海东市市长(简历)
鸟成云同志简历鸟成云,男,回族,1963年11月出生,青海湟中人,1985年7月参加工作,1985年3月加入中国共产党,省委党校研究生学历,历史学学士(www.e993.com)2024年9月19日。1981.09--1985.07青海民族学院政治系政治专业学习;1985.07--1993.07青海民族学院政治系教师(其间:1990.09—1991.08复旦大学国际政治系行政管理专业进修班学习);...
青海省长郝鹏履新国务院国资委党委书记,曾扎根青藏甘40年
2013.4-青海省委副书记、省长,省政府党组书记第十八届中央候补委员。张毅简历张毅,男,汉族,1950年8月出生于黑龙江北安,1969年7月参加工作,中共党员,毕业于东北林学院林业经济系林业经营管理干部专修科,大专学历,高级政工师。历任黑龙江省大兴安岭地区塔河县县长兼塔河林业局局长,塔河县委书记兼塔河林业局党委书记,...
何灿任青海省交通运输厅党组书记 何灿简历一览
据青海省交通运输厅网站“领导信息”栏目更新显示,何灿任青海省交通运输厅党组书记、提名为厅长人选。此前,乌拉孜别克·热苏力汗担任青海省交通运输厅党组书记、厅长,日前已任青海省委常委、海东市委书记。何灿,男,汉族,1967年7月生,此前担任青海省政府副秘书长、办公厅一级巡视员。来源:中国经济网...
何录春跨省份升任青海省副省长,此前担任广西贵港市委书记(附简历)
据《青海日报》报道,1月13日下午,青海省十三届人大常委会第三十七次会议在西宁举行。会议决定任命:何录春为青海省人民政府副省长。此前,何录春担任广西贵港市委书记一职。何录春(资料图)公开资料显示,何录春,男,汉族,1971年4月生,湖南安仁人,1994年12月加入中国共产党,1995年6月参加工作,农学学士。何录春曾在湖...
董杰人任青海省民政厅党组书记 此前担任省文联主席(简历)
中国经济网西宁1月29日综合报道青海省民政厅官方网站“厅领导”栏目近日进行更新,据最新名单显示,董杰人已任青海省民政厅党组书记。董杰人,1967年1月生,曾任青海省委宣传部副部长,省新闻出版局(省版权局)局长,一级巡视员等职。此番履新前,董杰人任青海省文联党组书记、主席。