中国航空工业集团党组看望慰问航空工业老领导、离休干部和烈士家属
中国航空工业集团在新中国75周年华诞即将到来之际,9月30日,中国航空工业集团党组书记、董事长周新民,党组副书记李清堂分别看望慰问航空工业老领导、离休干部和烈士家属,代表中国航空工业集团党组向他们致以节日的祝福与崇高的敬意。周新民看望慰问了原航空航天工业部部长、党组书记林宗棠和全国优秀共产党员、“航空报国...
中航产融召开专题研讨会 抢抓政策机遇服务主业、盘活资产、共谋发展
中航产融党委书记、董事长罗继德出席会议,公司总经理、党委副书记丛中作总结发言,公司领导李喜川、戚侠、石仕明参加学习研讨。会上,中航产融副总经理戚侠领学中央政治局会议精神及相关政策,中航证券首席经济学家董忠云、研究所所长邹润芳深度解读会议精神及相关政策,中航信托、中航租赁、中航证券、中航期货等所属单位主要领...
中航工业原董事长被查,退休当月两下属被查,掌管大国重器更应清廉
2012年4月,国务院任命谭瑞松为中航工业集团公司总经理。2018年,谭瑞松升任中航工业董事长、党组书记。2023年3月1日,中航工业召开领导班子会议宣布:根据工作需要,按照中央企业领导人员任职年龄有关规定,免去谭瑞松同志的中航工业董事长、党组书记职务。谭瑞松被免职时仅61岁。按照中组部和国资委的规定,原则上,央企领导...
免去职务一年多后,中国航空工业集团有限公司原董事长谭瑞松被查
8月30日,据中央纪委国家监委消息,中国航空工业集团有限公司原党组书记、董事长谭瑞松涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。去年3月1日,谭瑞松被免职。▲谭瑞松图据航空工业网站公开简历显示,谭瑞松1962年2月出生于吉林省吉林市,湖南攸县人。1983年从北京航空学院发动机设计专业毕业后,...
中国航空工业集团原党组书记、董事长谭瑞松被查
2008年7月,谭瑞松任中国航空工业集团公司副总经理、党组副书记,兼中国航空工业集团保密委员会主任;2012年3月升任中航工业党组副书记、总经理;2018年5月升任中航工业党组书记、董事长。图片来源:航空工业官微谭瑞松在航空工业掌舵多年。2023年3月1日,中国航空工业集团有限公司召开领导班子会议。根据工作需要,按照...
中航工业董事长林左鸣到商发调研 肯定商发建设
中国航空报讯4月23日,中航工业董事长林左鸣,副总经理、商发董事长李方勇到中航工业商发调研临港装试基地建设进展,实地察看了装试基地总装试车中心、核心机试车台等,参观了商发子公司中航商发制造办公场所和公租房等,听取了商发建设和验证机项目研制进展的汇报(www.e993.com)2024年10月5日。
中国航空工业集团等8户中央企业领导人员调整
“国资小新”官微消息,8户中央企业领导人员调整。具体内容如下:中国航空工业集团有限公司董事长、党组书记任职2024年3月27日,中国航空工业集团有限公司召开中层以上管理人员大会。中央组织部有关负责同志宣布了党中央关于中国航空工业集团有限公司董事长、党组书记任职的决定:周新民同志任中国航空工业集团有限公司董事长...
中航集团:最新领导信息(9人)
郑为民,男,1966出生,毕业于空军第一航空学校飞行专业,研究生学历,正高级飞行员。现任中航集团副总经理、国航股份副总裁。郑为民正高级飞行员,曾任国航飞行总队总队长、内蒙公司董事长。国航的9位领导中:飞行员2名曾在机务系统任职过的有2名出身于营销系统的3名,其中有1位来自南航...
中国航空工业集团总会计师、党组成员调整
中国航空工业集团总会计师、党组成员调整转自:中国制造3月18日,中国航空工业集团有限公司召开党组扩大会,通报了中央组织部有关决定:王惠芳任中国航空工业集团有限公司总会计师、党组成员。相关任职按有关法律和章程办理。
7户中央企业领导人员任职
他先后在中国航空工业总公司航空发动机系统工程局科研处担任主任科员,中国一航办公厅秘书处主管业务经理,人力资源部领导干部处副处长、处长,以及体制改革与管理创新部副部长。之后,他进一步在中航工业成飞担任董事、副总经理,并在中航工业商发历任副总经理、分党组成员,分党组副书记、副总经理、纪检组长、工会主席,分党组...