...钢铁人出任央企高管:现任五矿集团总经理、副总,中铝集团董事长...
2010.09-2017.07金川集团股份有限公司副总经理;2017.07-2019.03金川集团股份有限公司总经理、党委副书记;2019.03-2019.04甘肃省嘉峪关市委常委,酒泉钢铁(集团)有限责任公司党委书记;2019.04-2023.01甘肃省嘉峪关市委常委,酒泉钢铁(集团)有限责任公司党委书记、董事长;2023.01-2024.05甘肃省人民政府副省长、党组成员;2024.05-...
中央决定:王石磊任中铝集团总经理(附简历)
1991年起历任上海宝钢冶金建设公司经营部经营三处副处长兼驻镇江办事处副主任、厦门国际会展中心项目部副经理,上海宝钢冶金建设公司工业安装工程公司经理,上海宝钢冶金建设公司总经理助理,上海宝冶建设有限公司副总经理、党委委员、董事、总经理,上海宝冶集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记。2016年10月,王...
56岁董建雄因工作需要辞任!央企中国铝业将迎来十年内第七任董事长
卢东亮于2020年5月14日辞任中国铝业董事长,履新山西省副省长;此后一直由彼时中铝集团董事、党组副书记敖宏代行董事长职务。2021年6月,时年53岁的中铝集团党组成员、副总经理、安全总监刘建平履新中国铝业董事长。2年之后的2023年7月19日,中国铝业公告披露,刘建平于当日向公司董事会递交书面辞呈...
中央决定,杨青、王石磊履新
王石磊同志任中国铝业集团有限公司董事、总经理、党组副书记,免去其中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员职务。相关职务任免,按有关法律和章程的规定办理。王石磊资料图公开资料显示,王石磊,男,汉族,1967年3月生,河南禹州人,1991年毕业于西安冶金建筑学院管理工程系建筑管理工程专业,大学本科学历,教授级高...
谭成旭任鞍钢集团董事长 姚林已任中铝集团董事长(图|简历)
姚林,男,1965年出生,中共党员。1998年进入鞍钢集团公司。历任鞍钢集团党委常委、副总经理,兼任攀钢董事长、党委书记;鞍山钢铁集团公司董事长,鞍山钢铁集团党委书记、总经理,鞍钢股份有限公司党委书记;鞍钢集团公司董事、总经理、党委副书记。2018年8月,任鞍钢集团有限公司党委书记、董事长。
中铝集团人力资源部主任阚保勇出任湖南郴州市委副书记(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,阚保勇,1973年6月生,此前担任中国铝业集团有限公司人力资源部(老干部工作部)主任(www.e993.com)2024年9月21日。阚保勇简历阚保勇,男,汉族,山东成武人,1973年6月生,1996年8月参加工作,1993年12月加入中国共产党,工商管理硕士,工程师。1996年8月至1998年4月,任中国有色金属工业总公司干部;...
...一家新央企正式成立!董事长是他,曾任鞍钢集团、中铝集团董事长
据界面新闻等媒体此前报道,姚林已于7月12日离任中铝集团。姚林简历:图片来源;中国经济网姚林,男,1965年出生,中国共产党党员。现任中国铝业集团董事长、党组书记。2013年01月—2015年03月,鞍钢集团公司党委常委、副总经理,兼任攀钢董事长、党委书记。2015年03月—2015年05月,鞍山钢铁集团公司董事长。2015...
成都市原市长葛红林简历及照片 履新中铝董事长
成都市原市长葛红林照片履新中铝董事长葛红林,男,汉族,1956年4月生,江苏南通人,1986年5月加入中国共产党,1975年12月参加工作,北京科技大学材料科学与工程系金属材料及热处理专业毕业,研究生学历,工学博士学位,教授级高级工程师。据媒体消息,成都市长葛红林将担任中铝董事长。
大连市市长谭成旭调任鞍钢集团董事长(简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,谭成旭,1963年9月生,曾任辽宁省工信委主任,本溪市委书记等职务,2018年1月任大连市市长。姚林近日已任中铝集团董事长、党组书记。谭成旭简历谭成旭,男,汉族,1963年9月生,中共党员,研究生学历,管理学博士,高级工程师。
大连市长谭成旭调任鞍钢集团董事长 姚林已调任中铝
新京报讯(记者林子)鞍钢集团董事长到任。新京报记者获悉,10月25日下午,鞍钢集团有限公司召开中层以上管理人员大会。中共中央组织部有关干部局负责同志宣布了中央关于鞍钢集团有限公司董事长、党委书记调整的决定:谭成旭同志任鞍钢集团有限公司董事长、党委书记,免去其辽宁省大连市市长职务;免去姚林同志的鞍钢集团有限公司...