河南兰考县县长丁向东,履新职
2019年1月,丁向东任开封市兰考县委副书记,2021年2月任代县长,2021年4月任兰考县县长,至此番调任商丘市睢阳区委书记。商丘市睢阳区政府网站介绍,睢阳区是商丘市委、市政府所在地,是商丘市政治、经济、文化、旅游中心。全区总面积960平方公里,耕地面积98万亩,总人口100万人,城镇化率53%,辖6个街道、13个乡...
河南六市最新人事动向,新任两位县(区)委书记
省委、市委决定:栗朝举同志任中共睢阳区委书记;免去曹月坤同志中共睢阳区委书记、常委、委员职务栗朝举简历1985.09--1989.07河南农业大学植物保护专业学习1989.08--1992.04虞城县黄冢乡办公室主任、农技站站长1992.04--1997.05虞城县人大常委会办公室副主任、教工委主任1997.05--1997.10虞城县稍岗乡党委副书记、副...
河南公示吴文毅、李哲、黄继恒、杨朝晖、孙景权5人(简历)
杨朝晖,1969年1月生,大学,公共管理硕士,中共党员,现任许昌市城乡一体化示范区(许昌高新技术产业开发区)党工委书记、二级巡视员,拟提名为省辖市政府副市长人选。孙景权,1972年1月生,在职研究生,中共党员,现任商丘市睢阳区委副书记、区长,拟任县(市、区)委书记。公示期限:2022年7月23日至2022年7月29日监督...
杜新军任商丘市委常委、政法委书记(图|简历)
1999年3月新乡市人事局副局长、党组成员(1999年9月-2001年7月河南师范大学政治经济专业研究生班学习);2003年1月牧野区委副书记、组织部长;2004年8月卫滨区委副书记、区长(2004年9月-2007年6月河南省委党校行政管理专业在职研究生班学习);2006年4月卫辉市委副书记、市长;2009年卫辉市委书记;2012年4月新...
最新!河南六市公布人事任免,新任两位县(区)委书记
省委、市委决定:栗朝举同志任中共睢阳区委书记;免去曹月坤同志中共睢阳区委书记、常委、委员职务栗朝举简历1985.09--1989.07河南农业大学植物保护专业学习1989.08--1992.04虞城县黄冢乡办公室主任、农技站站长1992.04--1997.05虞城县人大常委会办公室副主任、教工委主任...
张笑东接替张广智任安阳市委书记 马林青拟任市长(图|简历)
1995年2月至1997年3月,任商丘团地委书记、党组书记(其间,1995年11月至1996年11月,在团中央挂职,任团中央组织部部长助理);1997年3月至1997年9月,任商丘县委副书记、代县长;1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少...
【政事】河南六地市最新人事任免
代区长2016.01--现职(简历摘自商丘市睢阳区政府网)商丘市人民代表大会常务委员会任免名单(2019年12月30日商丘市第五届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过)决定任命:韩涛同志为商丘市教育体育局局长;贺生勤同志为商丘市医疗保障局局长。任命:华道乾、管尧、杨忠良同志为商丘市人民检察院检察员。
关于全国脱贫攻坚先进个人先进集体拟表彰对象的公示
通信地址:北京市朝阳区太阳宫北街1号邮政编码:100028全国脱贫攻坚总结表彰工作领导小组办公室2021年2月10日先进个人公示名单北京市康柏利北京市延庆区第一职业学校汽车工程系副主任刘长安北京凯达恒业农业技术开发有限公司董事长兼总经理任轶西藏自治区拉萨市人民医院党委副书记、院长(挂职),北京积水潭医...
河南安阳前市委书记张笑东涉严重违纪被立案调查 任期未满1年
1995年2月至1997年3月,任商丘团地委书记、党组书记(其间,1995年11月至1996年11月,在团中央挂职,任团中央组织部部长助理);1997年3月至1997年9月,任商丘县委副书记、代县长;1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少...
河南安阳市委书记上任未满一年
1995年2月至1997年3月,任商丘团地委书记、党组书记(其间,1995年11月至1996年11月,在团中央挂职,任团中央组织部部长助理);1997年3月至1997年9月,任商丘县委副书记、代县长;1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少...