投资者提问:请问唐国宏董事长是否卸任航天一院副院长?最新的职位...
请问唐国宏董事长是否卸任航天一院副院长?最新的职位是否可以告知?!听说今年唐国宏准备卸任航天工程(13.190,0.09,0.69%)董事长职位?!上述几个人事调动是否属实,请告知投资者。董秘回答(航天工程SH603698):尊敬的投资者您好,关于公司董事的情况,请您关注公司披露的相关信息。谢谢您的关注。免责声明:本信息由新浪财经...
...长安街发布:31省区市人大常委会主任全部选出(最新名单及简历...
1988.03-1992.10航天部、航空航天部一院一部总体室工程师、高级工程师、室主任助理、主任设计师1992.10-1996.08航空航天部、中国航天工业总公司一院一部载人航天工程运载火箭副总设计师、主任助理、副主任1996.08-1998.08中国航天工业总公司一院副院长(正局级)1998.08-1999.06中国航天工业总公司总经理技术业务助理兼一...
新一届全国人大委员长、副委员长,秘书长(附简历)
1994-1996年山东大学法学院副院长、副教授1996-2007年山东省高级人民法院副院长(其间:2001-2004年中国政法大学法学院诉讼法学专业在职研究生学习,获法学博士学位;2003.12正厅级)2007-2007年民建山东省委主委,山东省高级人民法院副院长(正厅级)2007-2008年监察部副部长,民建中央常委、山东省委主委2008-2012年...
正在公示!甘肃省2020年全国和省劳动模范、先进工作者拟推荐人选...
蔡 辉,男,汉族,1976年5月出生,中共党员,研究生学历,甘肃省人民医院党委委员、副院长,主任医师。何晓春,女,汉族,1960年11月出生,中共党员,大学学历,甘肃省妇幼保健院产二科主任,主任医师。郑访江,男,汉族,1982年2月出生,中共党员,研究生学历,甘肃省中医院团委书记,主管医师,定西市通渭县第三...
「好消息」正在公示!甘肃省2020年全国和省劳动模范、先进工作者拟...
蔡 辉,男,汉族,1976年5月出生,中共党员,研究生学历,甘肃省人民医院党委委员、副院长,主任医师。何晓春,女,汉族,1960年11月出生,中共党员,大学学历,甘肃省妇幼保健院产二科主任,主任医师。郑访江,男,汉族,1982年2月出生,中共党员,研究生学历,甘肃省中医院团委书记,主管医师,定西市通渭县第三...
2022湖南省委常委名单最新排名 现任湖南省委常委成员
1994.04-1995.01中国航天工业总公司一院民品开发部副部长;1995.01-1997.07中国航天工业总公司一院副院长(正厅级);1997.07-1999.05中国航天工业总公司一院副院长兼总工艺师(其间:1998.03-1998.07中央党校第30期地厅级干部进修班学习);1999.05-2000.01中国航天工业总公司、中国航天科技集团公司一院副院长、总工艺师兼211厂厂...
湖南省 领导班子名单!
1992.10-1996.08航空航天部、中国航天工业总公司一院一部载人航天工程运载火箭副总设计师、主任助理、副主任1996.08-1998.08中国航天工业总公司一院副院长(正局级)1998.08-1999.06中国航天工业总公司总经理技术业务助理兼一院副院长1999.06-2001.11中国航天科技集团公司副总经理、党组成员...
杜家毫当选省人大常委会主任 许达哲当选省人民政府省长
1994.04-1995.01中国航天工业总公司一院民品开发部副部长;1995.01-1997.07中国航天工业总公司一院副院长(正厅级);1997.07-1999.05中国航天工业总公司一院副院长兼总工艺师(其间:1998.03-1998.07中央党校第30期地厅级干部进修班学习);1999.05-2000.01中国航天工业总公司、中国航天科技集团公司一院副院长、总工艺师兼...
航天信息股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
建筑设计研究院第四设计所所长助理、副所长,中国航天科工集团公司发展计划部固定资产投资处副处长、处长,河南航天工业总公司(河南航天管理局)副总经理(副局长),中国航天科工集团公司发展计划部副部长,航天科工四院(中国航天三江集团公司)副院长(副总经理)、党委副书记,航天通信控股集团股份有限公司董事、总裁、党委副...
许达哲当选湖南省省长(图|简历)
1994.04——1995.01中国航天工业总公司一院民品开发部副部长1995.01——1997.07中国航天工业总公司一院副院长(正厅级)1997.07——1999.05中国航天工业总公司一院副院长兼总工艺师(其间:1998.03——1998.07中央党校第30期地厅级进修班学习)1999.05——2000.01中国航天工业总公司、中国航天科技集团公司一院副院长、总工...