资产规模万亿级银行迎来新行长!年内至少15家A股上市银行换行长
国有大行中,除邮储银行外,其余五家大行均在年内出现行长变动。其中,中国银行原行长刘金8月因个人原因辞职,目前该行行长一职仍处于空缺状态。股份行中,华夏银行、光大银行、民生银行、浦发银行均在年内迎来新任行长。浙商银行原行长张荣森8月因个人原因辞职,目前行长一职仍空缺。城商行中,袁军、徐登义分别在今...
中行行长“缺席”董事会后有新消息!中国银行57岁刘金提前辞任...
刘金起步于中国工商银行,历任工行伦敦代表处代表,山东分行国际业务部总经理、党委委员、副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理、江苏分行党委书记、行长,国家开发银行党委委员、副行长。2019年11月,刘金由国开行副行长调任光大银行党委副书记,...
中国银行行长刘金突然辞职,任内业绩三连涨、地产不良率超5%
刘金的职业生涯起步于中国工商银行(601398.SH),并在此工作多年,曾先后担任工商银行山东省分行副行长、工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理、江苏分行党委书记、行长等职务。2018年9月,刘金完成了职业生涯中极为重要的一步,晋升为国家开发银行党委委...
中国银行行长刘金辞职,此前缺席董事会会议
简历显示,刘金长期任职于金融系统,2021年加入中国银行,2021年4月起任中国银行行长,同年6月起任中国银行副董事长。2021年8月起,刘金兼任中银香港(控股)有限公司副董事长,2023年4月至2024年3月兼任中银航空租赁有限公司董事长。在加入中国银行前,刘金曾任职于国家开发银行、中国光大集团。2018年9月至2019年...
中国银行:刘金因个人原因,辞去行长职务
公开简历介绍,刘金出生于1967年,曾在中国工商银行工作多年,2018年9月任国家开发银行副行长。2019年12月至2021年3月担任中国光大集团股份公司执行董事。2020年1月至2021年3月担任中国光大银行行长,2020年3月至2021年3月担任中国光大银行执行董事。2021年6月,刘金任中国银行副董事长,2021年4月起任中国银行行长。
中国银行副董事长、行长刘金因个人原因辞职,此前缺席公司董事会
刘金长期深耕于银行业,曾在中国工商银行(601398.SH)工作多年,先后担任中国工商银行山东省分行副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理,江苏省分行行长等职务(www.e993.com)2024年9月20日。2018年9月至2019年11月,刘金担任国家开发银行副行长。2019年12月至2021年3月,刘金...
中国银行:副董事长、执行董事及行长刘金辞职
中国银行:副董事长、执行董事及行长刘金辞职证券时报e公司讯,中国银行(601988)8月25日晚间公告,中国银行董事会收到刘金的辞呈。刘金因个人原因,辞去中国银行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员及中国银行行长职务。该辞任自2024年8月25日起生效。
周末要闻速递 | 证监会主席吴清重磅发声;中国银行行长刘金辞职(附...
8月25日晚间,中国银行(601988.SH)发布公告称,中国银行董事会收到刘金的辞呈。刘金因个人原因,辞去中国银行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员及中国银行行长职务。该辞任自2024年8月25日起生效。获中国移动投资,荣耀最新回应筹备IPO的荣耀,近期获得中国移动的最新投资。8月24日,荣耀向21世纪经济...
重磅!中国银行行长刘金辞职,任期仅三年零4个月
8月25日,中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)发布公告称,该行董事会收到刘金的辞呈。刘金因个人原因,辞去该行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员及该行行长职务。该辞任自2024年8月25日起生效。中国银行2023年报披露,刘金2021年加入该行,自2021年4月起任该行行长,2021年6月起任该行副董事长...
中国银行行长刘金辞任 葛海蛟代为履职
简历显示,刘金出生于1967年,1993年毕业于山东大学,获得文学硕士学位。此前他曾在中国工商银行工作多年,先后担任中国工商银行山东省分行副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理,江苏省分行行长等职务。2018年9月至2019年11月,刘金担任国家开发银行...