宝安区政府领导班子最新工作分工
宝安区政府领导班子中,王立德担任区长,倪勇担任常务副区长,董哲、蔡凡担任常委副区长,古子熔担任区政府党组成员兼两办主任,练聪、柳丹、沈金章、朱云和李宏涛担任副区长。区长:王立德简历:王立德,男,汉族,1965年6月生,湖北蕲春人,党校在职研究生学历,硕士学位,编辑。现任宝安区委副书记,区政府党组书记、...
济南市政府领导班子最新分工
王茂祯,男,汉族,1969年5月生,在职研究生,工学博士,中共党员,现任济南市副市长、市政府党组成员,市公安局党委书记、局长。分工负责社会稳定、司法行政、退役军人、信访、民兵预备役等方面工作。分管市司法局、市退役军人局、市信访局,济南仲裁办。主持市公安局工作。联系市国家安全局,驻济部队。副市长:韩伟简...
榆林市委领导班子成员简历!
宝鸡市金河劳教所管教科副科长;1995年4月至1995年9月,宝鸡市金河劳教所办公室主任;1995年9月至2001年11月,宝鸡市金河劳教所副所长(正科级)(其间:1999年5月至2001年6月,挂职任陕西省宝鸡市司法局局长助理);2001年11月至2006年8月,宝鸡市人民检察院副检察长、党组成员,2006...
广元市水利局领导班子成员及分工
2021.09—四川省广元市水利局党组成员、副局长秦乔昌党组成员、副局长工作分工:牵头负责水利行业规划计划、项目投融资、项目监督工作;负责堤防水库闸坝等重点水利项目规划及建设管理、水利项目社会风险评估、招投标、安全生产、农村水电、低碳发展、水利统计等工作;负责广元市亭子口灌区工程前期工作领导小组办公室、广元...
2020榆林市委常委名单排名 榆林市委领导班子成员简历
市委书记戴征社简历戴征社,男,汉族,1960年11月生,陕西武功人,1986年12月加入中国共产党,1982年7月参加工作,大学学历,高级管理人员工商管理硕士。先后在岐山县农机管理站、农牧局、孝子陵乡、蔡家坡镇、岐山县政府工作;1998年1月至2000年1月任眉县县委副书记、县长;2000年1月至2001年8月任眉县县委书记;2001年8...
菏泽市委组织部公示!巨野32人!
李义波菏泽市定陶区委办公室副主任、区委政策研究室主任、区委深改办副主任孔祥训菏泽市定陶区人民医院质管办副主任、肿瘤血液科副主任刘海宪菏泽市定陶区政府办公室党组成员、研究室党组书记、主任李玉平菏泽市定陶区教育和体育局基础教育科科长邓卫华菏泽市定陶区仿山镇人大主席赵广会菏泽市定...
盐湖区新一届区委领导班子产生 李哲当选为区委书记(附简历)
宁华文同志简介宁华文,男,汉族,1967年4月生,山西省临猗县人,大学学历,1989年9月参加工作,1995年11月加入中国共产党,现任盐湖区委常委、纪委书记,监委主任候选人。历任临猗县政府办副主任,编办主任,角杯乡党委书记,孙吉镇党委书记,运城市水务局党组成员、市纪委驻水务局纪检组长,芮城县委常委、纪委书记、监委主任...
2020北京市长及副市长名单分工 北京市领导班子成员
北京市领导班子成员北京市委领导:市委书记蔡奇市委副书记陈吉宁市委常委蔡奇陈吉宁张延昆杜飞进陈雍魏小东崔述强齐静王宁殷勇张凡迪张家明秘书长张家明北京市人大领导:主任李伟副主任刘伟庞丽娟闫傲霜李颖津张清侯君舒秘书长刘云广
庄河市政府新一届领导班子选举产生
张弘强政府领导张弘强:男,满族,1968年10月出生,中共党员,大学学历。现任庄河市政府副市长、党组成员、三级调研员。历任:庄河市三架山乡党委副书记、乡长;庄河市人大常委会党组成员、科教办主任;庄河市仙人洞镇党委书记、人大主席;庄河市商业局党委书记、局长;庄河市商务局党委书记、副局长兼市粮食局局长、市服务...
郑州市新一届人大政府政协班子最全名单 有简历
(2018年9月29日政协郑州市第十四届委员会第一次会议通过)主席:黄保卫副主席(7名):李新有吴晓君(女,满族)薛景霞(女)岳希荣(女)王万鹏王东亮刘睿秘书长:吴耀田郑州市第十五届人民代表大会常务委员会主任、副主任、秘书长简历主任胡荃胡荃,男,1958年9月生,汉族,河南濮阳人,大学学历,工学学士,高...