辽宁省人民政府文件
姜春国东港市人民政府副市长陶景伟东港市水利局副书记、副局长王洪斌东港市水利局水利科科长杨清毅东港市小甸子镇党委书记李志超东港市十字街镇党委书记郑毅东港市北井子镇党委书记于非东港市椅圈镇党委书记、镇长盖成刚东港市龙王庙镇人民政府镇长刘胜伟东港市长山水利站站长徐远军东港市椅圈...
鞍山市人民政府办公室关于2019年十月份全市政府网站检查情况的通报
“地方债务化解”栏目,由市发改委、市教育局、市住建局、市农业农村局、市卫生健康委、市国资委、市金融发展局等鞍山市化债及应急领导小组成员单位负责补充相关信息;“大众创业万众创新”栏目,由市科技局、市人社局负责补充相关信息;“社会福利”栏目,由市民政局、市残联负责补充相关信息。请各单位高度重视,担...
王辉任黑龙江省委副秘书长、省信访局局长(简历)
王辉,男,汉族,1965年5月生,黑龙江勃利人,1982年12月参加工作,1985年4月加入中国共产党,中央党校经济管理专业毕业,大学学历。1982.12——1983.07辽宁省海城市81180部队战士1983.07——1986.05辽宁省海城市81178部队医院战士1986.05——1989.09勃利县小五站镇团委书记1989.09——1991.12黑龙江青年干部学院行政管理专...
汪洪溟任鞍山市委秘书长 张世超已任常务副市长(图|简历)
汪洪溟简历汪洪溟,男,汉族,1971年8月生,1994年8月参加工作,1993年12月加入中国共产党,大学学历,硕士学位。曾任鞍山市人民政府党组成员,中共鞍山市千山区委书记,鞍山市汤岗子新城党工委书记。2016.04鞍山市委常委。2016.05鞍山市委常委、秘书长。
省委省政府的多个任免决定!涉及山西焦煤、晋城、吕梁等
侯贵宝简历:男,汉族,1966年2月生,晋城市泽州县人,大学学历,公共管理硕士。1988年7月参加工作,1996年9月加入中国共产党,1988年7月参加工作,曾任晋城市政协秘书长,泽州县委副书记,2016年8月沁水县委副书记、县长,现任中共陵川县委书记,提名陵川县政协主席候选人(兼)。(资料来源:陵川县人民政府网)张振明任交城县委...
启迪环境科技发展股份有限公司
海城市人民政府同意北京中科润宇作为《特许经营协议》新的社会资本方承继协议项下的权利和义务,公司及海城海德不再享有履行权利和义务(www.e993.com)2024年9月19日。公司董事会授权经营管理层代表公司办理海城市生活垃圾焚烧发电项目后续的清算及项目公司注销相关手续。本次权利义务转让预计对公司造成的资产损失约为2,801.51万元,具体影响金额尚待审计...
重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载...
(国内)本次会议经重庆市公证人员甘炳英董泽荣现场公证所作决议真实合法有效新选董事简历彭明庚先生1950年生大专毕业政工师曾任长安公司人事部副部长长安公司党委副书记本公司监事现任长安汽车集团有限责任公司副总经理近石幸一郎先生1948年生日本一桥大学毕业曾任日商岩井株式会社第二...
「组织人事」长安街发布:国家卫生健康委员会组建 马晓伟、崔丽等...
党组成员性别:女出生年月:1958.06籍贯:辽宁大连学位/学历:硕士崔丽,女,汉族,1958年6月出生,辽宁大连人,1977年6月入党,1977年8月参加工作,研究生学历,管理工程硕士。1977年8月辽宁省海城市东四方台乡知青;1978年2月在东北大学金属材料系学习;1982年1月在辽宁省委党校青训班学习;1982年5月起历任大连...
上海市委副书记李希调任辽宁省长副书记,辽宁省长将调住建部
(据中国上海门户网站、人民网)陈政高简历陈政高,男,汉族,1952年3月生,辽宁省海城市人,中共党员,研究生。1970年12月至1982年2月历任海城县革委会政工组办事员,大连海运学院海洋船舶驾驶专业学生,大连海运学院宣传处办事员、副处长、团委副书记、团委书记,共青团大连市委常委、学校部部长、副书记。1985年2月至1988...