江西四名设区市领导履新 | 多地通过人事任命
周晓斌,男,汉族,江西吉安县人,1970年4月出生,1990年8月参加工作,1996年9月加入中国共产党,大学学历,现任永丰县人民法院副院长、审判委员会委员、审判员,代院长。历任吉安县人民法院党组成员、正科级审判员,党组成员、副院长,党组成员、副院长、一级法官,党组成员、副院长、四级高级法官,党组副书记、副...
江西多名厅级领导干部职务变动 | 多地通过人事任命
江西信访官网“领导介绍”显示,甘贤武已任江西省委信访局副局长。甘贤武简历男,汉族,1976年1月出生,研究生学历,中共党员。历任江西省奉新县人民政府常务副县长、奉新县人民政府代县长、奉新县人民政府县长、奉新县委书记。2021年8月任省委信访局副局长。赖晓岚已任江西省苏区办副主任江西省发展和改革委员会...
重磅!吉安一县委主要领导调整,快看你认识吗?
大江网记者获悉,5月24日下午,江西永丰县召开全县领导干部大会,会上宣布省委、市委有关决定:邹卫梅同志任永丰县委委员、常委、书记,钟义山同志不再担任永丰县委书记、常委、委员职务,另有任用。邹卫梅简历1984.09-1987.07吉水师范学生;1987.08-1995.09吉水县八都小学教师;1995.09-1996.01吉水县八都镇政府干部;19...
江西一县委书记履新 | 青原区政府主要领导调整
邹卫梅同志任永丰县委委员、常委、书记,钟义山同志不再担任永丰县委书记、常委、委员职务,另有任用。邹卫梅简历1984.09-1987.07吉水师范学生;1987.08-1995.09吉水县八都小学教师;1995.09-1996.01吉水县八都镇政府干部;1996.01-1999.03吉水县住歧乡党委组织员;1999.03-2001.01吉水县住歧乡党委副书记、乡长;2001.01-200...
中国共产党吉安市第四届委员会常务委员会委员简历
刘兰芳,男,1964年9月出生,汉族,江西吉安县人,1985年12月入党,1988年7月参加工作,1988年7月江西师范大学中文系汉语言文学专业大学本科毕业,文学学士,公共管理硕士。主要简历:1988年7月吉安师专中文系教师、团总支书记;1992年10月吉安师专党委宣传部秘书;1994年12月任吉安师专党委宣传部副部长;1995年11月任江西省...
江西多地任免、公示一批领导干部
柯柏云同志简历柯柏云,男,汉族,江西瑞昌人,1970年6月出生,1989年8月参加工作,1996年5月加入中国共产党,在职大学学历,现任永丰县委副书记,县政府副县长、代县长(www.e993.com)2024年9月20日。曾任吉安市委办公室副调研员,吉安市人保局党组成员、副局长,遂川县委常委、组织部长、统战部长,遂川县委副书记。
【人事】江西两地一批县级领导干部职务变动
冯明同志简历冯明,男,汉族,江西永丰人,1969年2月出生,1989年8月参加工作,1993年3月加入中国共产党,省委党校研究生学历,现任永丰县人大常委会党组成员、副主任,县委办公室主任。曾任永丰县委统战部副部长,永丰县民宗局局长,永丰县藤田镇党委副书记、镇长,永丰县陶唐乡党委书记、人大主席,永丰县委办公室主任。
“80后”县长任县委书记,大学毕业即副科
2011年7月,郑军平调任永丰县委常委、副县长。任职仅一年零一个月,2012年8月他调任共青团吉安市委书记、党组书记,升任正处级,时年32岁。郑军平资料图据中国青年网报道,吉安是全国重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作农村留守儿童方向三个试点城市之一,为做好重点青少年群体工作,郑军平领导团吉安市委在全市各乡镇建设“...
国家体育总局副局长赵勇调任国家民委副主任(图|简历)
赵勇简历赵勇,男,汉族,1963年1月生,湖南益阳人,1982年6月加入中国共产党,1982年7月参加工作,中国人民大学工商管理学院产业经济专业毕业,在职研究生学历,经济学博士学位。1979—1982年湖南水利水电学校大专班学习1982—1985年湖南省澧县永丰公社干部,余家台乡党委副书记、乡长...
江西“80后”县长任县委书记
4月28日,据江西省吉安市峡江县政府官网消息:4月25日上午,县四套班子会议召开,宣布省委、市委关于峡江县委主要领导任职的决定。吉安市市委组织部常务副部长曹秋根宣读省委、市委有关人事任免的通知,郑军平同志任中共峡江县委书记。郑军平资料图郑军平是一名“80后”,毕业于中国人民大学。大学毕业后就任职副科级,工作7...