黄建发任中组部副部长,曾在闽川浙三省任职|副部级的她履新职
2023年3月15日 - 百家号
以上消息显示,黄建发已任中央组织部副部长。公开简历显示,黄建发,男,汉族,1965年1月生,福建邵武人,1987年8月加入中国共产党,1987年8月参加工作,国家地震局地质研究所地震地质专业毕业,研究生学历,理学硕士,副研究员。他曾任中国地震局科技发展司(国际合作司)副司长,福建省地震局局长、党组书记,中国地震...
详情
黄建发任浙江省委副书记,曾15岁考上浙大,汶川地震时紧急回国奔赴...
2021年6月21日 - 百家号
此前,黄建发任浙江省委常委、组织部部长。公开资料显示,黄建发生于1965年,福建邵武人。1980年9月,15岁的黄建发到浙江大学地质学系区域地质专业学习。1984年,黄建发19岁,在国家地震局地质研究所地震地质专业攻读硕士研究生。1987年,黄建发毕业,之后他长期在国家地震局工作。2003调任福建省地震局局长、党组书记。201...
详情
浙江省委常委、组织部部长黄建发,任浙江省委副书记
2021年6月21日 - 百家号
2010年,黄建发调任成都市委常委,先后兼任总工会主席、市委秘书长。2015年,他出任四川省委组织部常务副部长,2017年3月任四川省委常委、组织部部长。2018年7月,黄建发跨省履新,任浙江省委常委、组织部部长至今。黄建发曾在《中国组织人事报》发表文章,谈及组工工作。他说,300多年前,清代袁枚写下一首名叫《苔...
详情
黄建发履新中组部副部长,曾率队赴多国救灾
2022年12月29日 - 百家号
2021年6月,黄建发任浙江省委副书记、组织部部长,同月兼任统战部部长。2022年3月,他卸任浙江省委组织部部长,5月卸任浙江省委统战部部长。当年6月,在浙江省委领导班子换届中,黄建发当选为浙江省委副书记。据浙江日报客户端报道,当年7月2日,省委副书记、政法委书记黄建发赴绍兴宣讲省第十五次党代会精神并调研有关...
详情