最新!工信部领导班子及各司局职责分工
个人简历:王江平,男,汉族,1964年10月生,工学硕士,中共党员,研究员级高级工程师。现任第十四届全国政协委员、人口资源环境委员会委员,工业和信息化部党组成员、副部长。主管工作:负责原材料工业、消费品工业、电子信息、软件、两化融合、人事、教育等工作。分管原材料工业司、消费品工业司、电子信息司、信息技术发展司...
杭州市教育局领导班子
历任杭州师范学院历史系团总支书记、学生党支部书记,音乐系党支部副书记、教育科学学院党总支副书记、初等教育学院党总支书记、杭州师范大学美术学院党总支书记,杭州市教育局高教师范处处长、高等教育处(交流合作处)处长,现任杭州市教育局党组成员、副局长。工作分工:协助党组书记、局长分管职业教育、继续教育、外事、教...
教育部领导名单
吴岩,男,锡伯族,1965年2月生,辽宁沈阳人,研究生学历,教育学博士,中共党员,研究员,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家。1998年,厦门大学毕业并获教育学博士学位;1998年-2013年02月,任北京教育科学研究院副院长、研究员;2013年03月,任教育部高等教育教学评估中心主任;2017年04月,任教育部高等教育司司长...
教育部任命!3所985高校,领导班子调整!
王帆简历王帆,1974年出生,教授、博士生导师,毕业于清华大学计算机科学与技术系,工学博士,研究方向为金融科技、供应链管理与供应链金融。王帆是国家自然科学杰出青年基金获得者。2002年起任IBM研究中心(中国)高级研究员。2003年起,通过香港特区政府“内地优秀人才引进计划”受聘于香港科技大学工业工程与物流管理学系。
新一届深圳市委领导班子产生!(附简历)
冯玲同志简介冯玲,女,汉族,1969年9月生,广东丰顺人,1991年7月参加工作,1995年5月加入中国共产党,广东省社会科学院政治经济学专业毕业,省社科院在职研究生学历,律师。现任深圳市委常委、统战部部长,市政协党组副书记。1989年10月—1991年7月,广东司法学校法律专业中专学生;1991年7月—1994年5月,广东省梅州市丰...
人事| 工信部领导班子新增2人!(附:最新最全部设机构和领导分工)
个人简历:徐晓兰,女,汉族,1964年2月生,工学博士,致公党中央常委,正高级工程师(www.e993.com)2024年9月20日。现任工业和信息化部副部长。全国政协第十三届委员会委员。主管工作:负责政策法规、中小企业发展、安全生产等工作。分管产业政策与法规司、中小企业局、安全生产司,中国工业互联网研究院、中国互联网络信息中心、中小企业发展促进中心。联系...
武汉大学领导班子调整
9月14日,武汉大学召开党委常委会(扩大)会议,宣布中共中央、国务院关于学校领导班子调整的有关决定。经党中央批准,沈壮海同志任武汉大学党委常务副书记(正局级),朱德友、龚威同志任武汉大学副校长(试用期一年)。沈壮海简历沈壮海,男,汉族,1971年11月出生,研究生学历,博士学位,现任武汉大学党委常务副书记...
中共二十届中央领导机构成员简历
现任中央政治局委员、中央书记处书记,十三届全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员,中国社会科学院院长、党组书记。刘国中同志像??新华社发刘国中同志简历刘国中,男,汉族,1962年7月生,黑龙江望奎人,1982年8月参加工作,1986年11月加入中国共产党,哈尔滨工业大学金属材料及工艺系压力加工专业毕业,研究生学历,工学...
3副市长同时进常委班子 深圳新一届市委领导亮相
覃伟中简历覃伟中,男,汉族,1971年7月生,广西玉林人,1996年7月参加工作,2001年6月加入中国共产党,清华大学化学工程系化学工程与技术专业毕业,在职研究生学历,工学博士学位,高级工程师。现任深圳市委副书记,市政府副市长、代理市长、党组书记。1988年9月—1993年9月,清华大学化学工程系高分子化工专业、自动化系电子...