中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告
1993年7月参加工作,历任西安飞机国际航空制造股份有限公司财务部部长,西安航空制动科技有限公司副总经理、总会计师,中航西安飞机工业集团股份有限公司董事、总会计师,中国航空工业集团有限公司计划财务部副部长(主持工作)、部长。现任中航工业产融控股股份有限公司党委书记。石仕明,男,汉族,1979年5月生,中共党员,中国人民...
青海盐湖工业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级...
曾任青海省汽车运输集团有限公司党委委员、副总经理,青海公路桥梁工程集团有限公司党委委员、副总经理,青海省国有资产投资管理有限公司副总经理;现任青海省国有资产投资管理有限公司党委委员、副总经理;2023年10月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事、董事会副董事长。张铁华,男,1970年出生,中共党员,大学本科学历。2017...
中航机载系统股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告
历任航空工业洛阳电光设备研究所副所长、航空工业洛阳电光设备研究所所长兼党委副书记,航空工业航电系统副总经理,中航联创科技有限公司董事长,本公司董事、副总经理、总经理、分党组成员,中航工业机电系统股份有限公司董事,航空工业机载系统董事、副总经理、总经理、党委副书记。现任航空工业机载系统党委书记、董事长。于卓...
中航机载系统股份有限公司 关于签署日常关联交易框架协议的 公告
4、公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见,认为:公司及控股子公司与航空工业及其控股的下属单位的日常关联交易是因正常业务经营需要而发生的,并且遵循了公开、公平、公正的原则,签署《产品、原材料购销框架协议》、《综合服务框架协议》、《金融服务框架公司及控股子公司与中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业...
中国兵工等2户央企领导调整 一女将去职副总经理
何胜强同志简历何胜强,男,汉族,1965年8月生。陕西富平人,1988年7月参加工作,1997年6月加入中国共产党。西北工业大学自动控制专业本科,西北工业大学飞行器控制、制导与仿真硕士,西北工业大学系统工程博士,研究员级高级工程师。现任中国航空工业集团有限公司党组成员、副总经理。曾任航空工业西飞董事长、党委书记、科技...
中航机载系统股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的 公告
一、非独立董事候选人选简历王建刚:男,1965年4月出生,博士,正高级工程师(www.e993.com)2024年10月7日。历任航空工业洛阳电光设备研究所副所长、航空工业洛阳电光设备研究所所长兼党委副书记,航空工业航电系统副总经理,中航联创科技有限公司董事长,本公司董事、副总经理、总经理、分党组成员,中航工业机电系统股份有限公司董事,航空工业机载系统董事、...
谭瑞松任中国航空工业集团董事长、党组书记(图/简历)
谭瑞松同志简历谭瑞松,男,汉族,1962年生,湖南攸县人,北京航空学院学士、哈尔滨工程大学工程硕士、博士,研究员级高级工程师。现任中国航空工业集团有限公司董事长、党组书记。曾任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司总经理,哈尔滨东安发动机(集团)有限公司副董事长、总经理,哈尔滨航空工业(集团)有限公司董事长、党委书记,中国...
61岁林左鸣卸任中航工业董事长,56岁护盘搭档谭瑞松接棒
谭瑞松简历(来自中航工业官网):谭瑞松,男,汉族,1962年生,湖南攸县人,北京航空学院学士、哈尔滨工程大学工程硕士、博士,研究员级高级工程师。现任中国航空工业集团有限公司董事长、党组书记。曾任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司总经理,哈尔滨东安发动机(集团)有限公司副董事长、总经理,哈尔滨航空工业(集团)有限公司董事长...
中航工业集团财务公司4名董事会成员任职获准 董元担任董事长
2月14日,从银保监会官网获悉,中航工业集团财务公司董事长董元及3名董事的任职资格获得批复。批复显示,北京银保监局根据有关规定,核准董元中航工业集团财务公司董事长的任职资格,核准邬亮、李天舒及费洪柱董事的任职资格。据中航工业集团财务公司官网消息,董元为该公司党委书记。
中航工业领导职务调整:李本正任董事 张民生任总会计师(图/简历)
2019年4月任中国航空工业集团有限公司党组副书记、董事张民生简历:张民生,男,1968年8月生,东北财经大学会计学专业大学毕业,巴黎HEC商学院EMBA在职研究生。1990年8月参加工作,2003年2月入党。历任中航二集团财务审计部处长、副部长、部长,中航工业审计部部长,西航集团副董事长、党委书记、总经理、航空动力党委书记...