人事 丨 惠州7县区党政领导班子均现新面孔,他们都是谁?
近日,大亚湾区管委会领导班子还迎来了一位新成员,江永良任大亚湾区管委会副主任、市公安局大亚湾区分局局长。此前他担任过市公安局政治处主任、市社工委专职副主任、龙门县委常委、组织部长等职务。仲恺高新区管委会领导班子迎来两位新成员。李威进任仲恺高新区管委会副主任(保留正处级),邓力任仲恺高新区管委会副主任。...
惠城区应急管理局党委委员、副局长廖文平严重违纪违法被双开
廖文平,男,汉族,1968年11月生,广东五华人,本科学历,1990年6月加入中国共产党。2003年10月任惠州市公安消防支队大亚湾区大队政治教导员;2008年3月任惠州市公安消防支队大亚湾区大队大队长;2011年3月任惠州市公安消防支队副支队长;2014年3月至2014年11月军转待安置;2014年11月任惠城区安全生产监督管理局副...
惠州市人大原副主任侯经能被审查 曾任大亚湾区委书记(图|简历)
1998年3月后,任惠州市经委副主任(正处级);1998年5月后,任惠州市公路局局长;2001年6月后,任惠州市规划建设局局长;2008年11月后,任惠州市大亚湾区管委会主任;2008年12月后,任惠州市大亚湾区委副书记、区管委会主任;2011年4月后,任惠州市大亚湾区委书记;2014年2月后,任惠州市人大常委会副主任、大亚湾...
广东省副省长简历
2008—2013年公安部政治部副主任、人事训练局局长(其间:2011.03—2011.07中央党校中青年干部培训班学习)2013—2015年广东省政府副省长、党组成员,省公安厅厅长、党委书记、督察长,省委政法委副书记2015—省政府副省长、党组成员,省公安厅厅长、党委书记、督察长,省委政法委第一副书记黄宁生简历黄宁生,男,汉族...
中共十九届中央领导机构成员简历
李克强同志简历李克强,男,汉族,1955年7月生,安徽定远人,1974年3月参加工作,1976年5月加入中国共产党,北京大学法律系和经济学院经济学专业毕业,在职研究生学历,法学学士、经济学博士学位。现任中央政治局常委,国务院总理、党组书记。1974-1976年安徽省凤阳县大庙公社东陵大队知青...
新一届中央政治局全体成员、书记处书记名单及简历
1972-1976年:河北省石家庄地区商业局办公室干事、副主任1976-1983年:河北省石家庄地委办公室资料科干事、科长(其间:1980-1983年河北师范大学夜大学政教系学习)1983-1985年:河北省无极县委书记1985-1986年:河北省石家庄地委副书记、行署专员1986-1990年:共青团河北省委书记(其间:1988.02-1988.08中央党校党建理论培训...
广东省人大和省政府新当选领导成员简历
张学军简历张学军,男,l943年5月生,四川马边人,汉族,l966年9月参加工作,1975年1月加入中国共产党,学历大学(西南政法学院法律系法律专业),二级大检察官。l962年后,在西南政法学院法律系法律专业学习;1966年后,任海南岛保亭县公安局侦察员;1975年后,任保亭县公安局副局长;1979年后,任省检察院科员、副科长、科...
(十九大受权发布)中共十九届中央领导机构成员简历
李克强同志简历李克强,男,汉族,1955年7月生,安徽定远人,1974年3月参加工作,1976年5月加入中国共产党,北京大学法律系和经济学院经济学专业毕业,在职研究生学历,法学学士、经济学博士学位。现任中央政治局常委,国务院总理、党组书记。1974-1976年安徽省凤阳县大庙公社东陵大队知青...
公安局党委副书记、政委被“双开”!生活作风败坏、以权谋私、收受...
2013年12月后,任惠州市公安局治安支队支队长;2015年3月后,任惠州市公安局党委委员、指挥中心主任;2016年9月后,任惠阳区政府副区长,区公安分局局长、党委书记,区委政法委副书记。曾任惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局党委副书记、政委。来源|惠州市纪委监委...
江西人王晓东提任湖北高官 至少13人在外省任要职
彭琼林简历:彭琼林,男,1972年7月生,汉族,江西于都人,中共党员,1995年7月工作,法学硕士。现任松江区副区长、区政府党组成员。曾任静安区静安寺社区(街道)党工委副书记、办事处主任,静安区委办公室主任、政策研究室主任、机要局局长。南昌人胡建斌任广东惠州市副市长...