河南六市最新人事动向,新任两位县(区)委书记
2006.05--2007.07商丘市睢阳区委常委、统战部部长2007.07--2011.11豫东宾馆总经理、党总支书记2011.11--2015.11商丘幼儿师范学校校长、党委副书记2015.11--2016.01中共睢阳区委副书记、区政府党组书记、睢阳区人民政府代区长2016.01--现职(简历摘自商丘市睢阳区政府网)商丘市人民代表大会常务委员会任免名...
付静任商丘市委书记,王战营不再担任
2017年12月,付静调任河南省政府外事侨务办公室(省政府港澳事务办公室)主任、党组书记,2018年任河南省委外事工作委员会办公室(河南省人民政府外事办公室)主任,至此番履新商丘市委书记。新任商丘市委副书记摆向阳,1970年9月生,河南叶县人,曾历任邓州市副市长,邓州市委常委、组织部长,南阳市卧龙区委常委、副区长等职,2...
安阳原书记张笑东涉受贿罪被诉 上任不到一年被查(图|简历)
1995年2月至1997年3月,任商丘团地委书记、党组书记(其间,1995年11月至1996年11月,在团中央挂职,任团中央组织部部长助理);1997年3月至1997年9月,任商丘县委副书记、代县长;1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少...
河南安阳市委书记涉严重违纪被立案调查(图/简历)
先后任商丘市政府办公室秘书,商丘团地委宣传部副部长、部长、办公室主任。1991年8月任商丘团地委副书记。1995年2月任商丘团地委书记、党组书记。1995年11月-1996年11月在团中央挂职,任团中央组织部长助理。1997年4月任商丘县委书记、代县长。1997年10月任商丘市睢阳区委副书记、区长1998年2月任共青团河南...
商丘市副市长王仲田拟任河南省环保厅党组书记
李和平同志简历李和平,男,汉族,1959年7月出生,河南荥阳人,1982年12月加入中国共产党,1980年12月参加工作,中央党校政治学理论专业毕业,研究生学历。现任省环保厅党组书记、厅长。1978.08—1980.12河南省荥阳师范学校学习1980.12—1982.02河南省荥阳县乔楼乡韩村中学教师...
最新!河南六市公布人事任免,新任两位县(区)委书记
2015.11--2016.01中共睢阳区委副书记、区政府党组书记、睢阳区人民政府代区长2016.01--现职(简历摘自商丘市睢阳区政府网)商丘市人民代表大会常务委员会任免名单(2019年12月30日商丘市第五届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过)决定任命:韩涛同志为商丘市教育体育局局长;...
河南安阳市委书记涉严重违纪被省纪委立案调查
1997年10月任商丘市睢阳区委副书记、区长1998年2月任共青团河南省委副书记、党组成员,省青联常务副主席。2002年10月任中共安阳市委常委、秘书长。2003年12月任安阳市人民政府常务副市长。2008年4月任安阳市市长。2012年4月任安阳市委书记。(简历据人民网截至2012年4月)...
河南安阳市委书记张笑东涉严重违纪被立案调查
1991年8月任商丘团地委副书记。1995年2月任商丘团地委书记、党组书记。1995年11月-1996年11月在团中央挂职,任团中央组织部长助理。1997年4月任商丘县委书记、代县长。1997年10月任商丘市睢阳区委副书记、区长1998年2月任共青团河南省委副书记、党组成员,省青联常务副主席。
【政事】河南六地市最新人事任免
2015.11--2016.01中共睢阳区委副书记、区政府党组书记、睢阳区人民政府代区长2016.01--现职(简历摘自商丘市睢阳区政府网)商丘市人民代表大会常务委员会任免名单(2019年12月30日商丘市第五届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过)决定任命:韩涛同志为商丘市教育体育局局长;贺生勤同志为商丘市医疗保障...
一数吓一跳!13省环保厅“换帅”,就在刚刚过去的第一季度!
2007年3月任宝塔区委副书记、区政府区长,2007年6月任吴起县委书记、人武部党委第一书记;2011年7月任富县县委书记、人武部党委第一书记。2015年9月,任延安市委常委、宣传部长。2017年06月——2018年03月,任延安市委副书记、政法委书记。2018年03月——陕西省环境保护厅厅长、党组书记。