权威发布!新一届中央政治局全体成员、书记处书记名单及简历
1988-1990年福建省宁德地委书记,宁德军分区党委第一书记1990-1993年福建省福州市委书记、市人大常委会主任,福州军分区党委第一书记1993-1995年福建省委常委,福州市委书记、市人大常委会主任,福州军分区党委第一书记1995-1996年福建省委副书记,福州市委书记、市人大常委会主任,福州军分区党委第一书记1996-1999...
陈敏尔与团中央书记处第一书记阿东一行座谈
5月10日,市委书记陈敏尔与来津调研的团中央书记处第一书记阿东一行座谈。市委副书记陈辐宽参加并陪同调研。陈敏尔代表市委、市政府欢迎阿东一行来津,感谢共青团中央长期以来对天津发展的关心支持。他说,习近平总书记始终高度重视青年工作和共青团事业发展,今年五四青年节到来之际寄语新时代青年,为做好青年工作进一步指明方...
团中央书记处第一书记阿东一行调研中国人民大学团员和青年主题教育
11月29日上午,团中央书记处第一书记阿东到中国人民大学调研团员和青年主题教育开展情况。团中央书记处书记胡百精、团中央基层建设部部长齐虎、团员和青年主题教育第一指导组组长黄莉岩、团北京市委副书记王泰鹏等陪同调研。中国人民大学党委书记张东刚会见阿东一行,双方就加强新时代高校共青团工作、开展团员和青年主题教育...
[西藏新闻联播]王君正与共青团中央书记处第一书记阿东一行座谈
来源:央视网2023年10月11日22:10内容简介王君正阿东新闻栏目推荐新闻联播焦点访谈新闻直播间新闻1+1朝闻天下CCTV-1综合CCTV-2财经CCTV-3综艺CCTV-4中文国际CCTV-5体育CCTV-5+体育赛事CCTV-6电影CCTV-7国防军事CCTV-8电视剧CCTV-9纪录CCTV-10科教CCTV-11戏曲CCTV-12...
个人简介
2002-2008年清华大学党委书记(副部长级)2008-2010年教育部副部长、党组副书记2010-2011年辽宁省委副书记2011-2013年中国科学技术协会党组书记、主持常务工作的副主席、书记处第一书记2013-2017年中央组织部主持常务工作的副部长(正部长级)2017-2018年中央政治局委员、中央书记处书记,中央组织部部长,中...
新一届团中央领导机构名单
2023.05-共青团中央书记处第一书记徐晓简历徐晓,男,汉族,1972年8月生,江西南昌人,1994年7月参加工作,1993年12月加入中国共产党,华中科技大学工商管理硕士、中南财经政法大学国民经济学专业博士(www.e993.com)2024年9月17日。1990.09-1994.07,武汉理工大学(原武汉工业大学)机械工程系机械设计及制造专业学生...
盘点2003年以来历任共青团中央书记处第一书记
2003年以来历任共青团中央书记处第一书记的有周强(1998--2006)、胡春华(2006--2008)、陆昊(2008.4--2013.3)、秦宜智(2013.3--2017.9)、贺军科(2018.6--2023.5)和阿东(2023.5--至今)。括号内为他们担任团中央第一书记的时间。周强周强,1960年4月生,湖北黄梅人,1976年8月参加工作,1978年9月加入中国共产党。
贺军科当选团中央书记处第一书记(图|简历)
经济日报-中国经济网北京6月29日综合报道中国共产主义青年团第十八次全国代表大会今天在北京人民大会堂闭幕。在今天下午举行的共青团十八届一中全会上,选举产生了新一届团中央领导机构,会议选举贺军科为团中央十八届中央书记处第一书记。贺军科,男,1969年2月生,2013年6月起任共青团中央书记处常务书记。
新一届团中央领导机构产生,阿东任第一书记
新一届团中央领导机构产生,阿东任第一书记据共青团中央微信公号消息,中国共产主义青年团第十九届中央委员会第一次全体会议于6月22日下午在北京举行,选举产生了新一届团中央领导机构。全会选举阿东为团十九届中央书记处第一书记,徐晓、王艺、胡百精、胡盛(挂职)、夏帕克提·吾守尔(挂职)、余静(兼职)为书记处书记...
阿东进京履新,任团中央书记处第一书记,成为第二位“70后”正部级
此前,贺军科担任共青团中央书记处第一书记。5月30日,中国科学技术协会官网“科协领导”栏目显示,贺军科已任中国科协党组书记。公开资料显示,贺军科出生于1969年2月,陕西凤翔人。他是第十九届中央候补委员、第二十届中央委员。1991年,贺军科在国防科技大学毕业后,在航天系统工作了14年。他从原航空航天部四院驻内蒙指...