吉林市副市长张静辉兼任舒兰市委书记 李鹏飞不再担任(图|简历)
李鹏飞,男,1964年8月生,曾任舒兰市委副书记、市长,2018年7月任舒兰市委书记。张静辉简历张静辉,男,1966年3月生,汉族,中共党员,大学学历。曾任桦甸市副市长,桦甸市委常委、副市长,吉林市昌邑区委常委、副区长,吉林市政府副秘书长、长吉一体化办公室主任,磐石市市长,磐石市委书记。2019.03吉林市副市长,磐石...
唐永军任吉林市委副书记 郑国学任市委常委(图|简历)
??2016年12月,吉林市委副书记。??郑国学简历??郑国学,男,1961年10月生,汉族,中共党员,大学本科学历。1980年7月参加工作,1985年11月入党。??历任舒兰县六中、十六中教师,舒兰县政府办公室副主任,舒兰市建筑陶瓷厂厂长、党支部书记,舒兰市平安镇党委书记,舒兰市委常委宣传部长,舒兰市委常委、副市长,吉...
吉林市委副秘书长上任半年被查,曾因防疫不力被免去舒兰市委书记一职
2月21日,吉林市纪委监委网站发布消息,吉林市委副秘书长、舒兰市委原书记李鹏飞涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。根据官方公开简历显示,李鹏飞,男,汉族,1964年8月出生,吉林磐石人,1987年7月参加工作,2003年5月加入中国共产党,在职研究生学历。李鹏飞毕业后在磐石市工作,并于2002年9月,任磐石市市...
吉林省舒兰市现任市长、副市长
陈雪松,男,满族,1970年9月出生,中共党员,大学学历。[1]现任吉林省舒兰市委副书记、市政府党组书记、市长。副市长:骆旭东骆旭东,男,1972年11月生,汉族,中共党员,研究生学历。现任吉林省舒兰市委常委、副市长。副市长:李德亮李德亮,男,1978年10月生,汉族,中共党员,大学学历。现任舒兰市人民政府...
吉林省委决定,舒兰市委书记换人(图/简历)
据吉林日报消息,吉林省委决定,吉林市副市长张静辉兼任舒兰市委书记;免去李鹏飞同志舒兰市委书记职务。近期,以舒兰市为起点的疫情传播链牵动全国的关注。截至14日24时,已造成29人确诊,包括吉林市下辖舒兰市16人、丰满区9人、船营区1人,以及辽宁省沈阳市3人。目前,舒兰是全国唯一的高风险地区。
一周人事:副省级城市党政“一把手”首现“70”后 舒兰市委书记换人
出生于1971年2月的陈绍旺也是全国副省级城市党政“一把手”中首位“70后”干部(www.e993.com)2024年9月15日。包括大连、长春、杭州在内,今年至少已有六个副省级城市党委或政府“一把手”调整。目前,全国15个副省级城市党政“一把手”已全部补齐。★舒兰市委书记换人吉林市5名干部被免职...
因疫情被免职的吉林舒兰市原市委书记,官宣落马
官方简历显示,李鹏飞出生于1964年8月,吉林磐石人,曾任磐石市市长助理、副市长、市委常委、常务副市长,龙潭区委副书记等职。2015年12月,李鹏飞任舒兰市市长,2018年6月接任市委书记。李鹏飞资料图2020年5月,舒兰市发生聚集性疫情,成为当时全国唯一的高风险地区,并外溢至吉林市其他多个区县及辽宁省沈阳市等地...
原党委书记、局长、二级巡视员被查!
1994.03-1996.04舒兰市天德乡党委副书记1996.04-1998.07舒兰市新安乡党委书记1998.07-1999.03舒兰市公安局党委书记、副局长(主持工作)1999.03-1999.09舒兰市公安局局长1999.09-2002.10磐石市公安局局长2002.10-2004.01磐石市委常委、公安局局长2004.01-2009.12吉林市公安局副局长、党组成员2009.12-...
最狠拆迁市长韩迎新个人简历照片[图]
自1990年,她先后历任吉林市毛线厂人事科科员、吉林市毛线厂团委副书记,吉林市团校副校长、共青团吉林市委副书记、中共舒兰市委常委、宣传部长、中共舒兰市委常委、市纪委书记。舒兰市是由吉林市代管的一个县级市,韩迎新作为常务副市长,为副处级干部。当了29年政工干部调任舒兰市副市长,分管基建。曾在2004年3月-2005...
吉林舒兰市委原书记李鹏飞被查,前年疫情期间被免职
2月21日,吉林省吉林市纪委监委网站公布消息:吉林市委副秘书长、舒兰市委原书记李鹏飞涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。公开资料显示,李鹏飞,男,汉族,1964年8月出生,吉林磐石人,1987年7月参加工作,2003年5月加入中国共产党,在职研究生学历。