刘厚见任隆回县委书记
2013年12月,刘厚见改任邵阳市信访局党组副书记、副局长(正处级),2020年5月又任邵阳市政府副秘书长、办公室党组成员,市信访局党组书记、局长。2020年5月,刘厚见调任双塔区委副书记,次年又调任邵阳市纪委副书记、市监委副主任,直到本次履新。刘厚见的前任是刘军。今年2月,时任隆回县县委书记的刘军被查。
隆回县委书记??刘军被查,3天前还在开会
公开简历显示,刘军,男,汉族,1972年8月生,中央党校大学学历,农业推广硕士,中共党员。他曾任邵阳市政府办公室秘书二科主任科员、秘书四科科长、副主任,邵东县委常委、宣传部长,邵东县委常委、组织部长等职。2013年,他任邵阳市安全生产监督管理局党组书记、局长。2016年任隆回县县长,2021年4月任隆回县委书记、二级巡...
三个月间,10个县委书记任上被查!
官方简历介绍,李作明,男,汉族,1972年10月出生,甘肃定西人,在职研究生学历,1994年8月参加工作,1995年7月加入中国共产党。他曾历任岷县西江镇党委副书记、镇长,岷县西江镇党委书记等职,2004年任岷县副县长。2006年,他调任临洮县委常委、政法委书记,2009年任临洮县委常委、副县长、县城投公司董事长,2011年任临洮县委...
陈远平任湖南省地方志编纂院党组书记、院长(简历)
陈远平,男,汉族,1965年1月生,湖南安化人,1993年12月加入中国共产党,1987年7月参加工作,研究生学历。1987.07—1988.07参加湖南省直机关讲师团到隆回县扶贫支教1988.07—1989.10湖南省博物馆陈列部干部1989.10—1993.01湖南省文物局博物馆科干部1993.01—1994.08湖南省文物局博物馆科副科长1994.08—1998.03湖南...
这10个县委书记,任上被查
·福建省三明市大田县委书记刘润宇·湖南省邵阳市隆回县委书记、二级巡视员刘军其中,谢建军为10人中唯一一个主动投案的县委书记。从年龄上看,10人中有8人为“70后”,年龄最大的是河北省唐山市人大常委会副主任、迁西县委书记李贵富,生于1965年9月;年龄最小的是福建省三明市大田县委书记刘润宇,生于1978年2...
重磅!隆回官场大地震!同一天落马3人
刘科棉简历刘科棉,男,汉族,1966年3月出生,湖南隆回人,1985年7月参加工作,1991年4月加入中国共产党(www.e993.com)2024年9月17日。2000年2月任隆回县六都寨镇党委副书记、镇长;2001年4月任隆回县六都寨镇党委书记;2004年2月任隆回县政府办党组成员、副主任;2005年4月任隆回县政府办党组成员、副主任、县工业园管委会办公室主任;2005年9月任...
邵阳:刘厚见任隆回县委委员、常委、书记
据云邵阳消息:5月14日,隆回县召开领导干部会议。市委常委、组织部部长、统战部部长龚红果同志出席会议并宣布省委、市委决定:刘厚见同志任隆回县委委员、常委、书记。刘厚见资料图2024年5月5日,中共湖南省委组织部曾公示刘厚见拟进一步使用。刘厚见,男,汉族,1973年11月出生,1996年8月参加工作,1997年7月入党,湖南省邵...
杨韶辉简历 | 隆回县委副书记、隆回县人民政府县长提名人选
杨韶辉简历|隆回县委副书记、隆回县人民政府县长提名人选杨韶辉,男,瑶族,1974年2月出生,湖南省洞口县人,1994年7月参加工作,1996年3月加入中国共产党。现任中共隆回县委副书记、隆回县人民政府县长提名人选。工作简历1992.09—1994.07长沙民政学校文秘专业学习...
隆回县历任书记名录
范青云湖南隆回人,1956年5月至1959年3月任副书记。谢国梁湖南新邵人,1956年5月至1965年4月任副书记。艾绍扬1958年8月至1959年6月任副书记。曲思奇山东龙口人,1959年3月至1965年11月任副书记。魏先来湖南隆回人,1959年3月至1966年8月任副书记。范青云湖南隆回人,1961年9月至1972年...
隆回县委常委、政法委书记陈立君接受审查调查
陈立君简历陈立君,男,汉族,1962年7月出生,湖南隆回人,1982年8月参加工作,1987年6月加入中国共产党。1994年5月至1995年6月,任隆回县小沙江区委副书记、区长;1995年6月至1997年2月,任隆回县政府办公室正科级干部;1997年2月至1997年11月,任隆回县经委党委副书记、主任;1997年11月至2001年12月,任隆回县政...