河南六市最新人事动向,新任两位县(区)委书记
2002.04--2006.05商丘市睢阳区政府副区长(1999.09--2002.06河南农业大学作物栽培与耕作专业学习,获农学硕士学位)2006.05--2007.07商丘市睢阳区委常委、统战部部长2007.07--2011.11豫东宾馆总经理、党总支书记2011.11--2015.11商丘幼儿师范学校校长、党委副书记2015.11--2016.01中共睢阳区委副书记、区政府党组书记...
丁巍任河南安阳市委书记 张笑东被免职(图|简历)
1995年2月至1997年3月,任商丘团地委书记、党组书记(其间,1995年11月至1996年11月,在团中央挂职,任团中央组织部部长助理);1997年3月至1997年9月,任商丘县委副书记、代县长;1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少...
付静任商丘市委书记,王战营不再担任
2017年12月,付静调任河南省政府外事侨务办公室(省政府港澳事务办公室)主任、党组书记,2018年任河南省委外事工作委员会办公室(河南省人民政府外事办公室)主任,至此番履新商丘市委书记。新任商丘市委副书记摆向阳,1970年9月生,河南叶县人,曾历任邓州市副市长,邓州市委常委、组织部长,南阳市卧龙区委常委、副区长等职,2...
河南公示吴文毅、李哲、黄继恒、杨朝晖、孙景权5人(简历)
杨朝晖,1969年1月生,大学,公共管理硕士,中共党员,现任许昌市城乡一体化示范区(许昌高新技术产业开发区)党工委书记、二级巡视员,拟提名为省辖市政府副市长人选。孙景权,1972年1月生,在职研究生,中共党员,现任商丘市睢阳区委副书记、区长,拟任县(市、区)委书记。公示期限:2022年7月23日至2022年7月29日监督电...
孙同占同志简历
2005.12—2008.11河南省高级人民法院审判监督庭副庭长(其间:2003.12-2005.12挂职任商丘市睢阳区副区长、区委副书记)2008.11—2011.11河南省高级人民法院行政审判庭庭长2011.11—2012.05河南省高级人民法院审判监督庭庭长2012.05—2017.12河南省商丘市中级人民法院院长...
河南安阳市委书记上任未满一年
1995年2月至1997年3月,任商丘团地委书记、党组书记(其间,1995年11月至1996年11月,在团中央挂职,任团中央组织部部长助理);1997年3月至1997年9月,任商丘县委副书记、代县长;1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少...
最新!河南六市公布人事任免,新任两位县(区)委书记
12月30日,睢阳区召开县处级领导干部会议,宣布省委、市委关于睢阳区主要领导调整的决定。省委、市委决定:栗朝举同志任中共睢阳区委书记;免去曹月坤同志中共睢阳区委书记、常委、委员职务栗朝举简历1985.09--1989.07河南农业大学植物保护专业学习1989.08--1992.04虞城县黄冢乡办公室主任、农技站站长...
【政事】河南六地市最新人事任免
2015.11--2016.01中共睢阳区委副书记、区政府党组书记、睢阳区人民政府代区长2016.01--现职(简历摘自商丘市睢阳区政府网)商丘市人民代表大会常务委员会任免名单(2019年12月30日商丘市第五届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过)决定任命:韩涛同志为商丘市教育体育局局长;贺生勤同志为商丘市医疗保障...
一数吓一跳!13省环保厅“换帅”,就在刚刚过去的第一季度!
历任延长县水利水保局副局长,延长县延河流域世行贷款项目办公室主任,延长县政府副县长,延长县县委常委;2002年12月任延川县委副书记、县政府代县长;2003年3月任延川县委副书记、县政府县长;2006年6月任宝塔区委副书记、区政府副区长、代区长;2007年3月任宝塔区委副书记、区政府区长,2007年6月任吴起县委书记...