黄三平任新疆维吾尔自治区政府党组成员 原任伊犁州党委书记(图|...
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,黄三平,1957年3月生,2013年7月任伊犁哈萨克自治州党委书记。近日,曾存已接替黄三平出任伊犁州党委书记职务(相关报道)。黄三平简历黄三平,男,汉族,1957年3月生,祖籍湖北黄陂,1976年11月参加工作,1978年6月加入中国共产党,在职研究生学历。1976年11月至2004年07月在博州...
新疆伊犁州自然资源局党组书记、副局长马水接受审查调查
马水简历马水,男,汉族,1969年3月出生,中共党员,在职本科学历。历任新疆阿克苏地区建设局工程质量安全监督站站长,阿克苏地区建设局党组成员、副局长,阿克苏市委副书记、政法委书记,阿克苏地区旅游局党组副书记、局长,阿克苏地区国土资源局党组书记、副局长,阿克苏地区自然资源局党组书记、副局长,伊犁哈萨克自治州自然资源局...
张明理任新疆伊犁州人大常委会党组书记、副主任(图|简历)
2009.02自治区党委副秘书长(厅长级)、办公厅主任、政策研究室主任,新疆陆军预备役步兵师副政治委员(大校军衔)2013.08自治区党委副秘书长(厅长级)、办公厅主任,新疆陆军预备役步兵师副政治委员(大校军衔)2014.11伊犁州人大常委会党组书记2015.02伊犁州人大常委会党组书记、副主任自治区八届党委委员、自治区八次...
新疆自治区政协副主席邱树华(女)兼任伊犁州党委书记(简历)
原任伊犁州党委书记的是赵天杰,曾任新疆自治区公安厅党委委员、副厅长,2017年任伊犁州党委书记。邱树华简历邱树华,女,汉族,1961年1月生,河南商丘人,1979年3月参加工作,1985年11月加入中国共产党,新疆广播电视大学昌吉分校工业会计专业毕业,在职大专学历,高级管理人员工商管理硕士。1979年3月至1984年2月,新疆维吾...
邱树华任新疆伊犁哈萨克自治州党委书记(图/简历)
邱树华任新疆伊犁哈萨克自治州党委书记(图/简历)中国共产党新闻网北京3月16日电(任佳晖)据新疆维吾尔自治区《伊犁日报》消息,3月12日,伊犁哈萨克自治州党委召开脱贫攻坚工作会议,州党委书记邱树华出席会议并讲话。上述消息显示,邱树华已任伊犁州党委书记。
邱树华兼任伊犁州党委书记 赵天杰不再担任(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,邱树华,女,1961年1月生,曾任乌鲁木齐市委常委等职务,2015年底任博州党委书记,2018年当选为新疆自治区政协副主席(www.e993.com)2024年9月15日。原任伊犁州党委书记的是赵天杰,曾任新疆自治区公安厅党委委员、副厅长,2017年任伊犁州党委书记。
蒲雪梅已任伊犁州党委书记
该信息显示,此前担任新疆维吾尔自治区党委统战部常务副部长的蒲雪梅,已调任伊犁州党委书记。蒲雪梅(资料图)据公开简历,蒲雪梅生于1966年1月,1984年进入新疆大学学习,1991年硕士毕业,曾任新疆维吾尔自治区经贸委综合处副处长、处长,自治区经贸委党组成员、秘书长等职。2006年,蒲雪梅调任昌吉州党委常委,后同时...
新疆宣传部长闫国灿调任伊犁州政协党组书记
闫国灿简历闫国灿,男,汉族。曾任阿克苏地委副书记、纪委书记、政法委书记。2011年2月,新疆维吾尔自治区质量技术监督局党组成员、副书记、局长;2013年3月,任和田地委书记;2016年5月,任新疆维吾尔自治区党委宣传部长。
中央候补委员刘剑任新疆维吾尔自治区民政厅党组书记、副厅长
刘剑任自治区民政厅党组书记、副厅长,免去其哈密市委书记、常委、委员职务。马永钦任伊犁州统计局副巡视员,免去其伊犁州统计局局长职务。陈世忠任塔城地委委员、纪委书记。马依山??扎合帕尔任塔城地委委员,免去其塔城地区行署副专员职务。免去张岩塔城市委书记职务。
新疆维吾尔自治区农业农村厅党组副书记、厅长吐逊江·艾力接受...
吐逊江·艾力简历吐逊江·艾力,男,维吾尔族,1968年8月出生,中共党员,在职研究生学历。历任喀什市委常委,喀什地区团委书记,自治区团委副书记、书记,伊犁哈萨克自治州党委副书记、纪委书记,自治区水利厅党组书记、副厅长,自治区人民政府党组成员、秘书长、政府办公厅党组书记,自治区农业农村厅党组副书记、厅长。