河南许昌、濮阳、鹤壁三市市委书记调整(简历)
2007年2月任河南省商丘市梁园区委书记。2011年8月任河南省永城市委副书记、市长人选。2011年9月任河南省商丘市人民政府党组成员、永城市委副书记、副市长、代市长。2011年9月任河南省商丘市人民政府党组成员、永城市委副书记、市长。2015年2月任河南省商丘市委常委、永城市委书记。2016年9月任河南能源化工集...
商丘市梁园区前进办事处党工委书记宋兰英 任劳任怨坚守征迁第一线
商丘市梁园区前进办事处党工委书记宋兰英任劳任怨坚守征迁第一线商丘高铁建设梁园区一期征迁已全部结束,高铁二期征迁第一个阶段的工作也已经进入尾声。据悉,梁园区前进街道办事处安置区及路网改造区共涉及745户住宅,面积共71958.205平方米,自签约开始,已签约669户住宅,任务完成比例为89.8%。而这从签约开始,仅用了...
马富国任鹤壁市委书记 范修芳不再担任(图|简历)
2007年2月任河南省商丘市梁园区委书记。2011年8月任河南省永城市委副书记、市长人选。2011年9月任河南省商丘市人民政府党组成员、永城市委副书记、副市长、代市长。2011年9月任河南省商丘市人民政府党组成员、永城市委副书记、市长。2015年2月任河南省商丘市委常委、永城市委书记。2016年9月任河南能源化工集...
梁园区法院巡回审理:大学生涉嫌抢劫被审判
映象网商丘讯(记者尚海东通讯员王建华田静)11月8日上午,在商丘师范学院法学院的模拟法庭内,梁园区人民法院巡回审理了一起刚毕业大学生,又强迫他人加入,并采取协迫、欧打手段,强行要他人贷款交“产品费”,被以抢劫罪提起公诉案,300余名大学师生参加旁听。经审理查明,今年4月间,刚毕业不久的被告人张某,通过...
付静任商丘市委书记,王战营不再担任
2021年7月不再担任商丘市委书记。党的十九大代表,十届河南省委委员付静简历付静,女,汉族,1968年9月生,河南社旗人,中共党员,博士研究生学历,哲学博士。历任河南师范大学校长办公室秘书科干部、秘书、副主任科员、科长;郑州市委组织部助理调研员;郑州市二七区副区长;登封市委副书记;新郑市委常委、纪委书记;河南...
商丘市棉麻总公司党总支副书记、总经理程知节被查
“清风商丘”微信公众号7月21日消息,商丘市棉麻总公司党总支副书记、总经理程知节(正科长级)涉嫌严重违纪违法,经商丘市纪委监委指定管辖,目前正接受梁园区纪委监委纪律审查和监察调查(www.e993.com)2024年9月14日。程知节简历:程知节,男,汉族,1958年2月出生,河南省夏邑县人,大专文化,1996年7月加入中国共产党,1976年1月参加工作...
孟庆勇当选永城市委书记
2006年05月起任河南省沈丘县委副书记、宣传部长,河南省商丘市梁园区委副书记、代区长,区长。2011年12月任河南省商丘市梁园区委书记。2015年02月任河南省永城市委副书记,市人民政府副市长、代理市长。2015年3月至2016年9月,永城市人民政府市长。
吴刚调任邓州市委书记丨河南10个直管县(市)“一把手”都是谁?
1998年2月任河南省民权县委副书记(其间:1999年7月~2002年7月河南省委党校研究生班经济管理专业学习)。2003年8月任河南省民权县委副书记、县长。2005年5月任河南省民权县委书记。2007年2月任河南省商丘市梁园区委书记。2011年8月任河南省永城市委副书记、市长人选。
河南柘城新任县委书记、县长人选火速到任
王景宇出生于1978年,商丘市梁园区人,曾任民权县人民政府副县长,夏邑县县委副书记,商丘市旅游局局长、党组书记,商丘市城乡一体化示范区管委会主任。据新华社消息,6月25日凌晨3时许,河南省商丘市柘城县远襄镇北街一家武术馆发生火灾,已造成18人死亡、4人重伤、12人轻伤。18名遇难人员为该武术馆学员。目前...
最新!商丘县市区人大、政府、监察委、政协选出新一届领导班子
4月24日下午,商丘市梁园区第六届人民代表大会第一次会议圆满完成各项议程后胜利闭幕。张安伟同志当选为商丘市梁园区人大常委会主任;薛天江同志当选为商丘市梁园区人民政府区长;路英才同志当选为商丘市梁园区监察委员会主任;任慧娟、时维良、徐作社、杨华四位同志当选为商丘市梁园区人大常委会副主任;...