广州市从化区公共建设项目代建中心原党组书记、主任刘建明接受...
刘建明简历刘建明,男,汉族,1969年9月出生,广东从化人,在职大学学历,1989年7月参加工作,1999年1月加入中国共产党。历任从化区城郊街党工委副书记、街道办事处主任,从化区良口镇党委副书记、镇长,从化区良口镇党委书记,从化区公共建设项目代建中心党组书记、主任。
广东6地最新通报!8人被查,6人被处分|违纪|违法|党籍|市纪委|检察...
刘建明简历刘建明,男,汉族,1969年9月出生,广东从化人,在职大学学历,1989年7月参加工作,1999年1月加入中国共产党。历任从化区城郊街党工委副书记、街道办事处主任,从化区良口镇党委副书记、镇长,从化区良口镇党委书记,从化区公共建设项目代建中心党组书记、主任。韶关武江区政府原党组成员、副区长龚映韶因严重...
任礎军任攀枝花市副市长 刘建明不再担任(图|简历)
1998.09-2002.12攀枝花市人事局职称专家处和专家管理处处长(其间:1998.10-2000.10挂职任攀枝花市仁和区总发乡党委副书记)2002.12-2003.01米易县委常委2003.01-2004.01米易县委常委、组织部部长2004.01-2007.06攀枝花市仁和区委常委、组织部部长2007.06-2008.01攀枝花市环保局副局长、党组副书记2008.01-2008.03攀枝花...
个人简历 -- 刘建明
刘建明,中国电机工程学会电力信息化专委会副主任,教授级高级工程师,博士生导师,东南大学、武汉大学、重庆邮电大学兼职教授,享受国务院政府特殊津贴专家,国际大电网组织(CIGRE)会员。在电力行业工作超过30年,曾任中国电力科学研究院通信所所长、国家电力公司、国家电网公司科技信息部副主任、国家电网公司信息通信公司总经理。
方玮峰任陕西省安康市市长(图/简历)
方玮峰任陕西省安康市市长(图/简历)13日,在陕西省安康市第三届人民代表大会第一次会议上,刘建明当选为安康市第三届人大常委会主任,方玮峰当选为安康市人民政府市长。方玮峰,男,汉族,1966年6月生,河南禹州人,1989年8月参加工作,1985年6月加入中国共产党,大学文化程度,法学学士。历任咸阳市市长助理;咸阳市委常委;...
刘建明当选陕西安康人大主任 方玮峰当选市长
刘建明同志简历刘建明,男,1953年5月出生,陕西安康汉滨区人(www.e993.com)2024年9月19日。1970年8月参加工作,中共党员,研究生学历。1976年4月至1984年12月,平利县粮食局股长、副局长;1984年12月至1986年4月,平利县委常委;1988年12月至1992年9月,平利县委副书记、县人民政府县长;2000年12月至2003年12月,安康市委常委、市人民政府副市长;...
权威发布:刘建明接受纪律审查和监察调查
刘建明简历刘建明,男,汉族,1978年2月生,四川邻水人,大学文化。2000年7月参加工作,2004年6月加入中国共产党。2000年7月至2003年3月,任四川广安爱众天然气分公司技术科技监员;2003年3月至2008年6月,任四川广安爱众股份有限公司天然气分公司技安科科长;...
吉林省集安益盛药业股份有限公司
1、公司简介■2、报告期主要业务或产品简介(一)公司主要业务介绍1、公司从事的主要业务公司的主营业务为药品的研发、生产和销售。根据公司制定的“扎根传统文化,依靠现代科技,打造完整的人参产业链”的发展战略,依托多年来对人参、西洋参研究所取得的丰硕成果,在原有药品板块的基础上,逐步向人参产业上下游拓展...
方玮峰当选安康市长(图)
刘建明简历男,汉族,1953年5月出生,陕西汉滨人,中央党校在职研究生学历,现任安康市委书记,市三届人大常委会主任、党组书记。曾在平利县水泥厂、造纸厂、火电厂筹建处、吉阳粮管所当过工人,曾任平利县粮食局股长、副局长,平利县委副书记、县政府县长,宁陕县委书记,安康市委副书记、市政府副市长,市政府市长、党组书记...
宝鸡咸阳榆林安康渭南五市新任市委书记(组图)
刘建明同志简历刘建明,男,1953年5月出生,陕西安康市汉滨区人。1970年8月参加工作,研究生学历。历任平利县水泥厂、造纸厂、火电厂筹建处、吉阳粮管所工人,广州空军某修理连战士,平利县粮食局副局长,平利县委常委、副县长,平利县委副书记、县长,宁陕县委书记,安康地区行署副专员,安康地委委员、行署副专员,安康市委...