中投公司注册2000亿美元 国务院副秘书长楼继伟任董事长
2007年9月30日 - 新浪新闻
1978年2月到1982年2月在清华大学计算机系读本科,1992年至1995年任国家体改委宏观调控体制司司长,1998年4月至现在任财政部副部长、党组副书记,2007年出任国务院副秘书长。中投公司至少承担两个使命部门副总以下职位全招聘9月27日,一位相关人士介绍,中投公司已在国家工商总局进行了名称核准,确认中国投资有限责任公...
详情
1978年2月到1982年2月在清华大学计算机系读本科,1992年至1995年任国家体改委宏观调控体制司司长,1998年4月至现在任财政部副部长、党组副书记,2007年出任国务院副秘书长。中投公司至少承担两个使命部门副总以下职位全招聘9月27日,一位相关人士介绍,中投公司已在国家工商总局进行了名称核准,确认中国投资有限责任公...