天津公示刘兵、任红卫、郝弗非、周勇4人(简历)
周勇,男,汉族,1971年7月生,在职大学学历,中共党员,现任天津市公安局禁毒总队(市禁毒委员会办公室)党委书记、总队长(主任)、一级高级警长,拟提名为有关区副区长人选。公示时间为5个工作日:自2023年9月7日起至2023年9月13日止。如对公示对象有情况反映的,可在公示期间向市委组织部反映。联系电话:12380;联系地...
周勇简历
周勇简历发布时间:2021-01-2507:53来源:视界网/重庆网络广播电视台(责任编辑:张静怡)版权声明凡本网注明“来源:重庆网络广播电视台(视界网)、重庆手机台”的所有作品,系由本网自行采编或经授权使用重庆广电集团(集团)各频道节目,版权及相关权利属重庆网络广播电视台(视界网)所有。未经本网授权,任何...
周勇当选重庆市政协副主席(图|简历)
周勇简历周勇,男,汉族,1964年9月生,重庆武隆人,研究生,管理学博士,1981年7月参加工作,1985年6月加入中国共产党。1979.09—1981.07四川省涪陵地区水利电力学校水电财务管理专业中专学习1981.07—1983.02四川省武隆县大溪河电站工程处会计、团委书记1983.02—1988.07四川省武隆县电力公司计财科长、副经理(其间:19...
周勇被免去黄山市委副书记等职,个人简历已从官网撤下
公开资料显示,周勇,男,汉族,1965年9月生,籍贯安徽泗县,合肥工业大学毕业,研究生学历,工学硕士,中共党员。周勇曾先后担任安徽省工程咨询院副院长,石台县县长、县委书记,池州市委常委、宣传部长,蚌埠市委常委、组织部长等职。2015年2月,周勇调任黄山市委常委、市政府党组副书记、常务副市长。2016年7月起,周勇担任黄山市...
内江市委原副书记周勇接受组织调查(图|简历)
周勇简历周勇,男,汉族,1965年6月出生,四川仁寿人,研究生学历。1988年7月参加工作,1988年6月加入中国共产党。1984年9月至1988年7月,在兰州商学院财会系学习;1988年7月至1993年3月,在四川省乐山市监察局工作;1993年3月至1994年4月,任四川省乐山市纪委监察局副主任;...
周勇不再担任黄山市副市长 已任市委副书记(图|简历)
周勇简历周勇,男,汉族,1965年9月生,籍贯安徽泗县,研究生学历,中共党员(www.e993.com)2024年9月18日。1982.09-1986.07合肥工业大学学生1986.07-1989.09合肥工业大学硕士研究生1989.09-1992.10省农业投资公司工作1992.10-1993.05省计委农业利用外资重点项目处副主任科员1993.05-1994.04省计委农业利用外资重点项目处主任科员...
周勇任黄山市委副书记(图|简历)
周勇简历周勇,男,汉族,1965年9月生,籍贯安徽泗县,研究生学历,中共党员。1982.09-1986.07合肥工业大学学生1986.07-1989.09合肥工业大学硕士研究生1989.09-1992.10省农业投资公司工作1992.10-1993.05省计委农业利用外资重点项目处副主任科员1993.05-1994.04省计委农业利用外资重点项目处主任科员...
方存好任内江市副市长 周勇不再担任(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,方存好,1976年4月生,原任四川省经济和信息化委员会副主任、党组成员,近日已任内江市委常委(相关报道);周勇,1965年6月生,2012年10月任内江市委常委、常务副市长,今年9月已任内江市委副书记(相关报道)。方存好简历...
重庆工商局局长周勇接替胡奕出任九龙坡区委书记(图|简历)
周勇简历周勇,男,1964年9月生,汉族,重庆武隆人,大学文化,管理经济学硕士。1981年7月参加工作,1985年4月加入中国共产党。1979.09--1981.07四川省涪陵水电校财会专业学习1981.07--1983.02四川省武隆县大溪河电站工程处主办会计、团委书记(兼)1983.02--1986.09四川省武隆县电力公司计财科长、副经理...
山东电视台周勇简历
周勇1994年毕业于青岛大学,同年进入济南经济广播电台工作。1997年至今山东电视台工作,现任制片助理、主持人