李平接替于勇任阜阳市委书记 孙正东提名市长(图|简历)
李平,男,安徽潜山县人,汉族,1962年6月生,1981年7月参加工作,1984年4月入党,中央党校在职研究生班经济管理专业毕业,中央党校研究生学历。1981.07—1984.01潜山县野寨公社团委书记1984.01—1984.12潜山县水吼区团委书记1984.12—1989.04潜山县割肚乡党委副书记、乡长1989.04—1989.12潜山县水吼区副区长1989.12—1992.03...
李平辞去安徽省人大常委会副主任职务(简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,李平,1962年6月生,曾任阜阳市市长,2016年任阜阳市委书记,2018年1月当选安徽省人大常委会副主任。近日,杨光荣已接替李平任阜阳市委书记职务。李平简历李平,男,汉族,1962年6月生,安徽潜山人,1981年7月参加工作,1984年4月加入中国共产党,中央党校研究生学历。1978年9月至...
安徽公示史翔、杨军、王诚、李平、汪莹纯5人(简历)
李平,男,汉族,54岁,籍贯、出生地潜山,中央党校研究生学历,中共党员,现任阜阳市委副书记、市政府市长,拟任阜阳市委书记、阜阳合肥现代产业园区党工委第一书记(兼);汪莹纯,男,汉族,54岁,籍贯、出生地宿松,中央党校研究生学历,农学学士,中共党员,现任省政府副秘书长、办公厅党组成员,拟任省环境保护厅厅长、党组书记。
杨光荣任阜阳市委书记 李平不再担任(图|简历)
李平,1962年生,曾任阜阳市市长,2016年任阜阳市委书记,2018年1月当选安徽省人大常委会副主任。杨光荣简历杨光荣,男,汉族,1962年11月出生,湖南湘潭人,1985年6月加入中国共产党,1989年8月参加工作,西南财经大学财政系财政学专业毕业,研究生学历,经济学硕士。1982.09--1986.06湖南财经学院财政系财政系财政学专业学...
安徽公示黄晓武、李平、潘朝晖、魏晓明等6人(简历)
李平,男,汉族,50岁,潜山人,中央党校研究生学历,中共党员,现任阜阳市委副书记,拟提名为阜阳市政府市长人选;潘朝晖,男,汉族,44岁,歙县人,在职研究生学历,管理学硕士,中共党员,现任芜湖市委副书记,拟提名为芜湖市政府市长人选;魏晓明,男,汉族,48岁,山西武乡人,大学学历,工学学士,中共党员,现任合肥市委常委、市政...
深圳市政府原秘书长李平简历 个人背景资料及照片
李平,男,汉族,1953年11月生,吉林省吉林市人,1973年12月加入中国共产党,1968年10月参加工作,广东省委党校哲学专业、吉林大学研究生课程进修班社会学专业毕业,研究生学历,法学硕士(www.e993.com)2024年9月20日。李平简历:1968年10月-1971年7月吉林省舒兰县下乡插队,大队团总支书记、“五七”排副排长;...
免去阜阳书记45天后,李平辞去安徽省人大常委会副主任
李平简历李平,男,汉族,1962年6月生,安徽潜山人,1981年7月参加工作,1984年4月加入中国共产党,中央党校研究生学历。1978年9月至1981年7月在池州农校畜牧兽医专业学习,毕业后历任潜山县野寨公社、水吼区团委书记;1984年12月任潜山县割肚乡党委副书记、乡长;...
央视主持人李平老公令完成 李平个人简历照片曝光(图)
李平这个名字,在大同稍微上了年纪的人中间,可谓家喻户晓。1960年7月,李平出生于山西大同。她的母亲曾在饭店工作,父亲是一名公安民警,退休前已是大同市城区公安分局副局长。在家中,李平排行老大,后面还有三个妹妹和一个弟弟——李军就是这个家中最小的男孩。
孙正东任阜阳市代市长 李平辞去市长职务(图|简历)
李平,1962年6月生,2013年4月任阜阳市市长,近日已接替于勇担任阜阳市委书记职务(相关报道)。孙正东简历孙正东,男,汉族,1963年3月生,安徽灵璧人,1981年7月参加工作,1985年12月入党,经济学博士。1978.09--1981.07宿县地区农校学生1981.07--1991.03灵璧县农业局植保站技术员、副站长(其间:1990.06获得安徽大学党政...
李平当选阜阳市市长(图/简历)
李平简历李平,男,安徽潜山县人,汉族,1962年6月生,1981年7月参加工作,1984年4月入党,中央党校在职研究生班经济管理专业毕业,中央党校研究生学历。1981.07—1984.01潜山县野寨公社团委书记1984.01—1984.12潜山县水吼区团委书记1984.12—1989.04潜山县割肚乡党委副书记、乡长...