能源企业近期人事变动
魏永军任胜利油田党委副书记、纪委书记、监事从公开报道可以看出,魏永军已经出任胜利石油管理局有限公司党委副书记、纪委书记、监事。魏永军,2016年6月起,任中原石油工程公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事;2021年1月起,任华北石油工程公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事;2022年1月起,任胜利石油工程...
中石化聘任牛栓文为高级副总裁;中石油调整5家单位领导班子
牛栓文出生于1974年,是正高级工程师,博士研究生毕业;曾任胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司执行董事、经理、党委副书记;胜利油田分公司副总经理;胜利石油管理局有限公司总经理、党委副书记,油田分公司总经理。附牛栓文简历:2018年10月起任中国石化胜利油田分公司副总经理;2020年5月起任中国石化集团胜利石油管理局有...
人事| 孙永壮任胜利石油管理局执行董事、党委书记
胜利石油工程有限公司党政全面工作暂由张宗檩主持;牛栓文不再兼任胜利石油管理局有限公司执行董事、党委书记,胜利油田分公司代表职务。孙永壮出生于1965年6月,正高级工程师,博士研究生毕业。曾任中石化胜利石油工程有限公司总经理、执行董事、党委书记,中石化石油工程技术服务股份有限公司职工代表、监事。中国石化集团胜利石...
中国石化党组对油田和工程公司领导班子作出调整
免去胜利石油管理局有限公司执行董事、党委书记,胜利油田分公司代表职务,仍任中国石化集团公司总经理助理;牛栓文同志任胜利石油管理局有限公司执行董事、党委书记,胜利油田分公司代表,免去胜利石油管理局有限公司、胜利油田分公司总经理职务;聂晓炜同志任胜利石油管理局有限公司常务副总经理、党委副书记,胜利油田分公司常...
河南工商局原局长周春艳任省委办公厅主任(简历)
据中国经济网地方党政领导人物库显示,周春艳,女,1960年1月出生,曾任济源市长,济源市委书记,河南省委副秘书长、省委、省政府信访局局长、党组书记,河南省工商行政管理局局长、党组书记等职。周春艳简历周春艳,女,汉族,1960年1月出生,山东金乡县人。1979年6月加入中国共产党。1977年12月参加工作,在职研究生学历...
张立任宁夏内陆开放型经济试验区建设领导小组办公室副主任(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,张立此前担任吴忠市副市长(www.e993.com)2024年9月20日。张立简历张立,博士研究生学历,1966年6月出生,吉林舒兰人,1989年6月入党,1986年7月参加工作。1986.07--1988.09胜利石油管理局孤东采油指挥部作业105队技术员1988.09--1989.08胜利油田会战指挥部孤东采油指挥部作业一大队团委书记...
韩辉任东营市委常委(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,韩辉,男,1973年5月出生,此前担任胜利石油管理局有限公司党委副书记、工会主席。韩辉简历韩辉,男,1973年5月出生,汉族,山东博兴人,省委党校大学学历,1992年7月参加工作,1995年5月加入中国共产党。1988年9月至1992年7月胜利石油学校石油地质专业学习;...
政协第十二届河南省委员会主席、副主席、秘书长名单(附简历)和...
周春艳同志简历周春艳,女,1960年1月生,汉族,山东金乡人,省委党校研究生学历,管理经济师、政工师,1979年6月加入中国共产党,1977年12月参加工作。现任河南省政协副主席,省委副秘书长、办公厅主任。1977.12—1978.08胜利油田济柴分厂电工、绘图员、宣传干事...
消逝的履历:廖永远被忽略的胜利油田标签
梳理数篇石化和党建媒体对于廖永远的报道,可还原其1996年前的履历:1982年毕业于江汉石油学院,1987年左右从中原油田调至胜利油田,1994年代表胜利油田参加塔里木油田的勘探会战,直到1996年。胜利油田的经历为何未出现在其官方履历中?一名石化行业人士告诉腾讯财经《棱镜》,很多官员和央企高管的简历,是从副局局级干部开始的...
中石油纪检组组长徐吉明简历及照片 原任审计署办公厅主任
王立新是山东德州陵县人,毕业于华东石油学院(现中国石油大学)政工干部专修科83级。种种迹象显示,王立新与蒋洁敏关系匪浅。蒋洁敏曾在胜利油田工作长达22年,直至1994年从胜利石油管理局副局长、党委常委的职位调离。而王立新任现职前,也长期在胜利油田任职,曾任胜利石油管理局局长、党委书记。