中共十九届中央领导机构成员简历
习近平,男,汉族,1953年6月生,陕西富平人,1969年1月参加工作,1974年1月加入中国共产党,清华大学人文社会学院马克思主义理论与思想政治教育专业毕业,在职研究生学历,法学博士学位。现任中国共产党中央委员会总书记,中共中央军事委员会主席,中华人民共和国主席,中华人民共和国中央军事委员会主席。1969-1975年陕西省延川...
中共十九届中央领导机构成员简历
1969-1970年陕西省延安地区宜君县下乡知青1970-1973年陕西省延安地区宜君县委宣传部,县委办公室干部1973-1974年陕西省延安地委办公室干部1974-1979年光明日报社国内部记者1979-1982年中国社会科学院研究生院新闻系新闻业务专业硕士研究生1982-1984年光明日报社政治经济部记者,群工部副...
权威发布!新一届中央政治局全体成员、书记处书记名单及简历
2011-2013年国务院发展研究中心党组书记、副主任,中央财经领导小组办公室副主任2013-2014年中央财经领导小组办公室主任,国家发展和改革委员会副主任、党组成员2014-2017年中央财经领导小组办公室主任,国家发展和改革委员会副主任、党组副书记2017-中央政治局委员,中央财经领导小组办公室主任,国家发展和改革委员会...
陕西省脱贫攻坚领导小组关于表彰2017年度脱贫攻坚工作先进单位和...
周至县、太白县、长武县、宜君县、合阳县、宜川县、吴堡县、城固县、平利县、柞水县。(二)脱贫攻坚先进帮扶单位(30个)1.陕西省人民医院、西安交大第一附属医院、西安市第九医院、汉中市中心医院、蒲城县医院、石泉县医院、咸阳市中心医院、西电集团医院。2.西北工业大学、西北农林科技大学、西北大学、陕西师范...
(十九大受权发布)中共十九届中央领导机构成员简历
李克强同志简历李克强,男,汉族,1955年7月生,安徽定远人,1974年3月参加工作,1976年5月加入中国共产党,北京大学法律系和经济学院经济学专业毕业,在职研究生学历,法学学士、经济学博士学位。现任中央政治局常委,国务院总理、党组书记。1974-1976年安徽省凤阳县大庙公社东陵大队知青...
杨忠武任陕西省国土资源厅党组书记(图/简历)
1997.10--2003.04先后担任中共铜川市宜君县委副书记、县长,县委书记;2003.04--2006.04铜川市委常委、市委宣传部长;2006.07--2013.02铜川市委常委、常务副市长;2013.02—2017.02陕西省旅游局长、党组书记;2017.02至今陕西省国土资源厅党组书记(www.e993.com)2024年9月17日。相关新闻丁学东任国务院副秘书长(正部长级)...
中共十九届中央领导机构成员简历【9】
现任中央政治局委员,十二届全国人大常委会副委员长兼秘书长、党组成员、机关党组书记。1969-1970年陕西省延安地区宜君县下乡知青1970-1973年陕西省延安地区宜君县委宣传部、县委办公室干部1973-1974年陕西省延安地委办公室干部1974-1979年光明日报社国内部记者...
新一届中央领导人详细履历
李克强简历李克强,男,汉族,1955年7月生,安徽定远人,1974年3月参加工作,1976年5月加入中国共产党,北京大学法律系和经济学院经济学专业毕业,在职研究生学历,法学学士、经济学博士学位。现任中央政治局常委,国务院总理、党组书记。1974-1976年安徽省凤阳县大庙公社东陵大队知青...