商丘市副市长王仲田拟任河南省环保厅党组书记
王仲田,1963年6月生,河南商丘人,中央党校研究生学历,中共党员,现任商丘市副市长(2014年2月任副厅级),拟作为省环境保护厅党组书记(正厅级)人选。公示期限:2017年12月30日至2018年1月6日。监督电话:0371-12380王仲田同志简历王仲田,男,汉族,1963年6月生,河南商丘人,1982年8月参加工作,1985年8月加入中国共...
河南六市最新人事动向,新任两位县(区)委书记
2006.05--2007.07商丘市睢阳区委常委、统战部部长2007.07--2011.11豫东宾馆总经理、党总支书记2011.11--2015.11商丘幼儿师范学校校长、党委副书记2015.11--2016.01中共睢阳区委副书记、区政府党组书记、睢阳区人民政府代区长2016.01--现职(简历摘自商丘市睢阳区政府网)商丘市人民代表大会常务委员会任免名...
杜新军任商丘市委常委、政法委书记(图|简历)
2003年1月牧野区委副书记、组织部长;2004年8月卫滨区委副书记、区长(2004年9月-2007年6月河南省委党校行政管理专业在职研究生班学习);2006年4月卫辉市委副书记、市长;2009年卫辉市委书记;2012年4月新乡市委组织部常务副部长;2014年2月安阳市人民政府副市长;2016年9月商丘市委常委、政法委书记。
安阳原书记张笑东涉受贿罪被诉 上任不到一年被查(图|简历)
1997年3月至1997年9月,任商丘县委副书记、代县长;1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少工委主任(其间,1996年9月至1999年7月,在中央党校政治学专业在职研究生班学习);2002年10月至2003年11月,任中共安阳市委常委、...
丁巍任河南安阳市委书记 张笑东被免职(图|简历)
丁巍简历丁巍,男,1957年4月生,汉族,山西晋城人,研究生学历,1976年11月加入中国共产党,1974年5月参加工作。1974.05—1978.10永城县马牧公社下乡知青,霍土楼大队党支部副书记、书记1978.10—1982.08郑州大学历史系历史专业学生1982.08—1985.01商丘县双八镇经联社主任、党委副书记、镇长...
河南安阳市委书记涉严重违纪被立案调查(图/简历)
1991年8月任商丘团地委副书记(www.e993.com)2024年9月18日。1995年2月任商丘团地委书记、党组书记。1995年11月-1996年11月在团中央挂职,任团中央组织部长助理。1997年4月任商丘县委书记、代县长。1997年10月任商丘市睢阳区委副书记、区长1998年2月任共青团河南省委副书记、党组成员,省青联常务副主席。
最新!河南六市公布人事任免,新任两位县(区)委书记
2015.11--2016.01中共睢阳区委副书记、区政府党组书记、睢阳区人民政府代区长2016.01--现职(简历摘自商丘市睢阳区政府网)商丘市人民代表大会常务委员会任免名单(2019年12月30日商丘市第五届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过)决定任命:韩涛同志为商丘市教育体育局局长;...
河南省脱贫攻坚先进个人名单(1100名)
张晓锋登封市水利局党组书记、局长徐红炜登封市大金店镇崔坪村驻村第一书记,郑州市纪委信访室副主任杨洋(女)新密市人民政府副市长龙爱芬(女)新密市农业农村工作委员会党组成李学亮荥阳市环翠峪风景名胜区管理委员会党工委副书记张双利荥阳市扶贫开发服务中心主任...
付静任商丘市委书记,王战营不再担任
付静简历付静,女,汉族,1968年9月生,河南社旗人,中共党员,博士研究生学历,哲学博士。历任河南师范大学校长办公室秘书科干部、秘书、副主任科员、科长;郑州市委组织部助理调研员;郑州市二七区副区长;登封市委副书记;新郑市委常委、纪委书记;河南省监察厅副厅长;河南省纪委常委、监察厅副厅长;河南省政府外事侨务办公室...
【政事】河南六地市最新人事任免
2015.11--2016.01中共睢阳区委副书记、区政府党组书记、睢阳区人民政府代区长2016.01--现职(简历摘自商丘市睢阳区政府网)商丘市人民代表大会常务委员会任免名单(2019年12月30日商丘市第五届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过)决定任命:韩涛同志为商丘市教育体育局局长;贺生勤同志为商丘市医疗保障...