理县人民政府党组专题研究食品安全党政同责工作
理县人民政府党组专题研究食品安全党政同责工作中国食品安全网讯(李丹记者程伯全)6月19日,理县县委副书记、县长杜文钲主持召开县人民政府2024年第7次党组会议。会议听取了上半年食品安全党政同责工作推进情况汇报,从思想认识、部门联动、工作成效等方面深入分析了存在的问题,明确了下一步的工作目标。会议现场图片来源...
船山区结对帮扶理县工作交流座谈会召开
理县县委副书记、县长杜文钲主持会议。双方分别就国企发展、招商引资和深化合作进行发言,并交流了两地国企加强资源综合利用、优化合作形式工作思路。段勇对多年来船理两地谱写的无数合作发展、协作共赢动人篇章给予了充分的肯定与赞扬。他说,理县有优质的资源条件,两地在农文康体旅等领域有广阔的合作空间,希望进一步加强...
段勇赴理县慰问帮扶干部人才并调研结对帮扶工作
船山区人大常委会主任刘捷,区委常委、组织部部长曾琪;理县县委书记金天强,县委常委、组织部部长基吉,县委常委、县委办主任熊伟,县委常委、副县长、遂宁市第七批结对帮扶理县干部人才工作队领队万国瑞,县人大常委会副主任丁龙华,副县长杨敏参加慰问调研。(罗琳)
卞思发,被查
卞思发(资料图)官方简历介绍,卞思发,男,羌族,1970年4月生,四川茂县人,在职研究生学历。1992年7月参加工作,1992年5月加入中国共产党。早期,他曾在理县杂谷脑镇、县委组织部工作,后历任共青团理县县委书记,理县薛城镇党委副书记、镇长,县长助理,古尔沟管理局局长。2002年11月开始,他历任汶川县委常委、县...
阿坝州政协党组成员、秘书长、机关党组书记卞思发 接受纪律审查和...
1995年8月至2002年11月,历任共青团理县县委书记,理县薛城镇党委副书记、镇长,县长助理,古尔沟管理局局长;2002年11月至2011年9月,历任汶川县委常委、县委办公室主任、县总工会主席,阿坝州委组织部副部长、州委党建办主任;2011年9月至2021年11月,历任金川县委副书记、副县长、代理县长、县长,县委书记,正县级干部...
四川省纪委监委:1人被查、1人被开除党籍
1995年8月至2002年11月,历任共青团理县县委书记,理县薛城镇党委副书记、镇长,县长助理,古尔沟管理局局长;2002年11月至2011年9月,历任汶川县委常委、县委办公室主任、县总工会主席,阿坝州委组织部副部长、州委党建办主任;2011年9月至2021年11月,历任金川县委副书记、副县长、代理县长、县长,县委书记,正县级干部...
四川省纪委通报,卞思发接受审查调查
1995年8月至2002年11月,历任共青团理县县委书记,理县薛城镇党委副书记、镇长,县长助理,古尔沟管理局局长;2002年11月至2011年9月,历任汶川县委常委、县委办公室主任、县总工会主席,阿坝州委组织部副部长、州委党建办主任;2011年9月至2021年11月,历任金川县委副书记、副县长、代理县长、县长,县委书记,正县级干部...
权威发布丨阿坝州政协党组成员、秘书长、机关党组书记卞思发 接受...
1995年8月至2002年11月,历任共青团理县县委书记,理县薛城镇党委副书记、镇长,县长助理,古尔沟管理局局长;2002年11月至2011年9月,历任汶川县委常委、县委办公室主任、县总工会主席,阿坝州委组织部副部长、州委党建办主任;2011年9月至2021年11月,历任金川县委副书记、副县长、代理县长、县长,县委书记,正县级干部...
蒋明平当选理县人大常委会主任,杜文钲当选理县县长
12月21日,阿坝州理县第十四届人民代表大会第一次会议闭幕。大会选举蒋明平为理县第十四届人民代表大会常务委员会主任,丁龙华、甘先群、雷琪、朱继兵当选为理县第十四届人民代表大会常务委员会副主任,杜文钲当选为理县人民政府县长,祝飞、刘鲲、泽周、颜贵军、王德春、杨敏、贾正茂、张世琳当选为理县人民政府副县长。
杜文钲任理县副县长、代理县长
四川在线记者徐中成阿坝观察杨玉红11月23日,理县第十三届人大常委会举行第三十九次会议,决定任命杜文钲为理县人民政府副县长、代理县长,付水冰为理县监察委员会副主任、代理主任。