国内首家专业信保公司换将,原蚂蚁集团副总裁尹铭任临时负责人
2021年1月21日,阳光信保宣布,时任董事长王永文因其他工作安排的原因,已向该公司董事会提交辞职报告,不再担任董事长职务。2019年12月起,王永文起任阳光信保董事长,任职时长仅1年左右。目前,王永文已达退休年龄。王永文:1963年出生,现任阳光财险董事。2005年8月加入阳光,曾任阳光财险河南省分公司总经理,阳光财险总经...
阳光保险集团董事长张维功:立足主责主业,坚守初心与定力,做深做实...
阳光保险集团董事长张维功:立足主责主业,坚守初心与定力,做深做实“五篇大文章”阳光保险集团党委书记、董事长张维功文/吴敏7月21日,《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》正式对外发布,为我国全面深化改革吹响了“号角”,同时也在企业界引发热烈反响。阳光保险集团党委书记、董事长张维功表...
阳光保险集团董事长张维功:坚持“金融向善”“保险为民”,做好...
阳光保险集团董事长张维功:坚持“金融向善”“保险为民”,做好金融“五篇大文章”每经记者袁园每经编辑马子卿7月21日,《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》正式对外发布,受到社会各界人士的广泛关注,引发热烈反响。阳光保险集团党委书记、董事长张维功表示,党的二十届三中全会对进一步全面...
福建阳光集团有限公司及其董事长收到行政监管措施决定书,中泰证券...
金融界消息,2024年6月17日,福建阳光集团有限公司及其董事长吴洁受到中国证券监督管理委员会福建监管局的行政监管措施。福建阳光集团未能在2024年4月30日前披露2023年公司债券年度报告,董事长吴洁对阳光集团未能按期披露定期报告事项负主要责任。该公司需要在收到决定书后的两个工作日内披露本决定书,在30个工作日内向监管...
陈森洁-浙江阳光集团股份有限公司董事长
陈森洁-浙江阳光集团股份有限公司董事长陈森洁陈森洁,高级工程师,毕业于浙江大学,现任浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事、上虞森恩浦荧光材料有限公司董事长,兼任中国照明电器协会副理事长。曾获浙江省首届“十大发明家”,全国优秀乡镇企业厂长荣誉称号。2019年10月10日,陈森洁家族以24亿元位列《2019年胡润百富榜》...
...万通创始人冯仑被限制高消费;江苏阳光集团拟被罚2.3亿;税务...
陈威辞去中远海特董事长等职务近日,中远海特发布公告称,陈威先生因工作岗位调整原因,提出辞去公司董事长、董事会战略决策委员会主任等职务,辞去上述职务后,陈威先生将不再担任公司任何职务,自即日起至选举产生新任董事长之前,由公司董事、总经理黄南先生代为履行董事长职务(www.e993.com)2024年9月17日。华谊兄弟董事长王忠军被监管出具警示函浙...
...将“中国风”吹到巴黎——专访知名媒体人、阳光媒体集团董事长...
「高端访谈」新生万物将“中国风”吹到巴黎——专访知名媒体人、阳光媒体集团董事长杨澜新华财经北京5月15日电(记者王涛王媛媛)中国的传统产业正经历着从生产加工到创造品牌的转型,而其中的关键,就在于“为中国的品牌赋予灵魂”。“中国是世界的制造工厂,过去我们可能是去替别人贴牌加工,今天我们在思考...
快讯!阳光城集团董事长变更
中国经济周刊-经济网讯天眼查App显示,近日,阳光城集团股份有限公司发生工商变更,注册资本由约40.5亿人民币增至约41.4亿人民币,林腾蛟卸任法定代表人、董事长,朱荣斌卸任总经理,由施志敏担任法定代表人、董事长、总经理,同时,公司董事监事均发生变更。阳光城集团股份有限公司成立于1991年8月,经营范围含对外贸易、电力...
阳光媒体集团董事长、知名媒体人杨澜:让想象力与创造力震撼人心
阳光媒体集团董事长、资深媒体人杨澜在论坛中发表了题为《科学与艺术的重逢》的演讲,分享了人工智能时代,科技对艺术和文旅产业带来的变革和机遇,并介绍了阳光媒体集团打造的“澳门-横琴阳光数字艺术与设计博览会”的目标和规划。“2015年底,我带领团队制作中国首部研究人工智能发展的纪录片《探寻人工智能》,走访了全球...
时隔9年内幕交易旧案判罚出炉 陆克平执掌的阳光集团收2.3亿天价罚单
从中数威科的股权架构上看,其普通合伙人与执行事务合伙人为国信中数,认缴出资比例为0.07%,有限合伙人为蒙萨斯,出资比例为99.93%。2020年底,阳光集团获得了蒙萨斯100%股权。此后,陆克平之子陆宇成为了威创股份的董事长、总经理,来自阳光集团的曹秀明也担任董事,公司5席非独董中有2席具有“阳光系”背景。