郭广福任黑龙江省台联党组书记 此前担任伊春市委副书记
郭广福,1970年2月生,曾任佳木斯市委常委,桦川县委书记等职务,此番履新前任伊春市委副书记、政法委书记。近日,黑龙江省委组织部发布干部任前公示,其中,郭广福拟任省直群团组织正厅级领导职务。
省委决定:市委书记、副书记同日调整
据黑龙江日报9月8日消息,黑龙江省委决定:董文琴同志任中共伊春市委书记,苑芳江同志任中共伊春市委委员、常委、副书记。此前,董文琴为伊春市委副书记、市长;苑芳江为鸡西市委副书记(正厅级),鸡东县委书记。公开资料显示,董文琴,女,汉族,1972年10月生,省委党校研究生,中共党员。她曾任依兰县副县长,依兰县委...
牡丹江市委书记调整
张国军(资料图)他曾任黑龙江省委政策研究室秘书处处长,伊春市副市长,伊春市委常委、政法委书记,伊春市委常委、副市长,伊春市委副书记等职。2021年,张国军任牡丹江市委副书记、市长,至此番接任市委书记。牡丹江市政府网站介绍,杨勇现任牡丹江市委副书记,市政府市长候选人、市政府党组书记。杨勇(资料图)公开信...
铁力市委书记吕晓光到双丰镇就群腐集中整治工作情况开展调研
铁力市委副书记、政法委书记姚佳宇,铁力市委常委、纪委书记、监委主任穆静宇及相关单位负责人参加调研。吕晓光先后深入卫国村和育才社区,与相关负责同志面对面交流,查看相关材料,听取群腐问题集中整治、农村集体“三资”专项整治等工作落实情况。吕晓光强调,要紧扣群众需求、突出民生导向,下大力气解决群众关心关切的“急...
两位“全国优秀县委书记”,拟升正厅
郭广福,男,汉族,1970年2月生,省委党校研究生,中共党员,现任伊春市委副书记、政法委书记,拟任省直群团组织正厅级领导职务。杨勇资料图杨勇1996年毕业于牡丹江师范学院,曾任共青团绥化市委副书记、党组副书记,2007年出任共青团绥化市委书记。2011年,杨勇调任青冈县县长,2015年任青冈县委书记,2020年1月任绥化市人大...
黑龙江省牡丹江市党政“一把手”双双调整
张国军历任黑龙江省委政策研究室秘书处处长,伊春市副市长,伊春市委常委、政法委书记,伊春市委常委、副市长,伊春市委副书记等职(www.e993.com)2024年9月18日。2021年,张国军任牡丹江市委副书记、市长。杨勇,男,汉族,1974年2月生,大学,中共党员。1996年,杨勇毕业于牡丹江师范学院,曾任绥化市北林区大有办事处主任、海伦市副市长等职。2006年,杨勇...
江西省上饶市现任市委领导简介
市委常委、政法委书记:吴树俭吴树俭,男,汉族,1970年10月出生,江西广丰人,1991年9月参加工作,1994年1月加入中国共产党,江西省委党校研究生学历,学士学位。现任江西省上饶市委常委、政法委书记。市委常委、军分区司令员:申桂林申桂林,男,汉族,1967年7月生,黑龙江伊春人,大学学历,1990年6月加入中国共产党,1987年10...
拟任职干部公示名单(2024年09月02日—09月06日)
郭广福,男,汉族,1970年2月生,省委党校研究生,中共党员,现任伊春市委副书记、政法委书记,拟任省直群团组织正厅级领导职务。董文琴,女,汉族,1972年10月生,省委党校研究生,中共党员,现任伊春市委副书记、市长,拟任地级市党委书记。谢柏,男,满族,1972年5月生,在职研究生,中共党员,现任省委组织部副部长,拟任省直...
4位厅干履任地级市党政“一把手”
另据牡丹江市政府官网更新显示,杨勇已任市政府市长候选人、市政府党组书记。张国军出生于1969年4月,黑龙江嫩江人,研究生学历,公共管理硕士,中共党员。曾任黑龙江省委政策研究室秘书处处长,伊春市副市长,伊春市委常委、政法委书记,伊春市委常委、副市长,伊春市委副书记等职。2021年到牡丹江市工作,任牡丹江市委副书记...
黑龙江一国企首任党委书记、董事长,任上被查
2017年1月,李忠培跻身伊春市委常委,任市委政法委书记。2018年10月,他由政转企,履新刚刚成立的黑龙江伊春森工集团有限责任公司,成为该公司首任党委书记、董事长。至此番被查。黑龙江伊春森工集团有限责任公司组建于2018年10月,注册资本8.8亿元,由黑龙江省人民政府履行出资人职责,授权伊春市人民政府为履行出资人职责机构...