中国天楹股份有限公司 关于选举公司第九届监事会职工代表监事的...
2015年5月至2021年5月,先后任天地华宇物流集团副总裁兼CFO及壹米滴答供应链集团有限公司董事、集团高级副总裁、CFO;2022年3月至今,任中国天楹股份有限公司副总裁、财务总监;2023年5月至今,任中国天楹股份有限公司董事。涂海洪先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际...
中国光大银行原党委副书记、副行长张华宇被开除党籍(简历)
张华宇简历张华宇,男,汉族,河南省民权县人,1958年10月出生,大专学历,1985年12月加入中国共产党,1976年10月参加工作,2001年2月调入中国光大银行。2001年2月至2007年3月,历任中国光大银行总行营业部党委书记、主任,总行党委委员、行长助理;2007年3月至2018年4月,历任中国光大银行党委委员、副行长,光大金融租赁...
光大银行副行长:张华宇(简历)
简历:张华宇先生自2007年3月起任公司副行长、2006年2月起任公司党委委员。曾任公司行长助理兼总行营业部主任。1994年11月至2001年2月任职于交通银行,历任郑州分行信贷部管理处处长、西安分行副行长、行长等职务。曾任河南省商丘地区人民银行办公室主任、商丘地区夏邑县人民银行行长、商丘地区城市信用联社主任。毕业...
近几年,跳槽去国央企的总裁们都怎样了?
1、2020年7月,从华宇地产副总裁兼广州区域总经理职务上离开的萧睿,在赋闲2月后,成功履新中国能建城市投资发展公司担任党委副书记、总经理。萧睿:出生于1975年,本科毕业于哈尔滨工业大学,曾先后担任招商蛇口华南区域总经理、金科地产高级副总裁兼华南区域董事长。2020年加入禹洲地产先后担任运营副总裁、执行总裁,2022...
光大控股原党委书记、行政总裁陈爽,被查
陈爽简历陈爽,男,汉族,1967年8月出生,江苏南通人,硕士研究生学历,1987年6月加入中国共产党,1992年8月参加工作,2001年2月调入中国光大集团有限公司工作。2001年2月至2007年8月,历任中国光大集团有限公司法律部董事、副主任、主任,中国光大(集团)总公司法律部副主任,中国光大控股有限公司执行董事、副总经理...
突发,退休三年后,光大控股前行政总裁被查
附陈爽简历:陈爽,男,汉族,1967年8月出生,江苏南通人,硕士研究生学历,1987年6月加入中国共产党,1992年8月参加工作,2001年2月调入中国光大集团有限公司工作(www.e993.com)2024年9月20日。2001年2月至2007年8月,历任中国光大集团有限公司法律部董事、副主任、主任,中国光大(集团)总公司法律部副主任,中国光大控股有限公司执行董事、副总经理;...
最新招聘!唐山高速公路集团有限公司、唐山学院...
1、唐山高速公路集团有限公司公开招聘报名表2、个人承诺书2023年3月13日唐山学院2023年博士研究生招聘启事一、学校简介唐山学院地处中国近代工业的摇篮、素有“京东宝地”之美誉的河北省唐山市,是一所以工为主,工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的公办全日制普通本科院校。学校现有大学西道(东院、南院...
“靠企业吃企业”!中国长城资产原副总裁胡小钢被“双开”…今年...
胡小钢简历胡小钢,男,汉族,1963年10月生,湖南双峰人,在职硕士文化程度,1981年12月参加工作,1994年6月加入中国共产党。1981年12月至1999年9月,先后在中国银行湖南省分行、中国银行总行工作。1999年9月至2011年5月,历任中国东方资产管理公司(后改制为中国东方资产管理股份有限公司,以下简称东方公司)股权部干部、股...
房地产/建筑与建材业富人简历
总排名33富力地产集团男55出生于广东广州大专公司总部:广东广州主要行业:房地产上市公司:富力地产(02777.HK),2005年7月IPO张力早先从事建筑、装修行业,1993年开始开发房地产,1994年与李思廉共同创办富力地产,任副董事长兼总裁。2005年起任联席董事长,主要负责购地、开发、工程、成本控制和集团架构管理等...
综合行业富人简历
总排名27华彬集团男55出生于山东公司总部:北京主要行业:房地产、高尔夫球场、饮料1984年,严彬在泰国成立了华彬国际集团,主要经营物业、旅游、国际贸易等业务。1995年,严彬回国投资,在深圳创建红牛维他命饮料有限公司,后来在北京买下当时的一座烂尾楼(华彬大厦前身)。2000年,严彬在北京昌平投资兴建了华彬庄园,...