V观财报|深圳能源副总裁孙川辞职
深圳能源2023年年报披露的简历显示,孙川,男,1971年出生,中共党员,大学本科,高级政工师,高级经济师。曾任公司团委副书记,公司团委书记,公司党委办公室临时负责人,公司党群办公室副主任,公司党群办公室主任兼党支部书记、企业文化部总监,深圳市国资委党办负责人(挂职),公司纪委副书记、人力资源部总经理、人力资源部和产权...
深圳能源集团股份有限公司 董事会八届二十二次会议决议公告
曾任深圳妈湾电厂有限公司月亮湾燃机电厂(现用名:深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂)运行部副值长、值长、部长,惠州深能源丰达电力有限公司副经理、副总经理(代理总经理),深圳市能源环保有限公司(现用名:深圳能源环保股份有限公司)总经理。现任深圳能源环保股份有限公司党委书记、董事长,公司副总裁。(2)李倬舸先生与持...
国泰君安官宣:52岁上海银行行长朱健将回“老东家”出任董事长
孙明辉,男,42岁,高级会计师,经济学硕士。孙明辉曾先后在深圳能源财务有限公司筹备组、深圳能源财务有限公司资金部、深圳能源集团股份有限公司财务管理部工作;2012年2月起在深圳市投资控股有限公司工作,先后担任财务预算部融资管理主管、财务部高级主管、董事会办公室高级主管、财务部(结算中心)副部长。孙明辉2020年11月至...
欧阳绘宇任深圳能源总裁
9月12日,深圳能源集团股份有限公司官网发布《深圳能源集团股份有限公司董事会八届十一次会议决议公告》(以下简称《公告》)。公告显示,公司董事会同意聘任欧阳绘宇先生为公司总裁。《公告》中附有欧阳绘宇的个人简历:图源:深圳市人民政府新闻办公室欧阳绘宇,男,1974
深圳能源集团董事长王平洋调任新疆中泰集团董事长
深圳能源集团董事长王平洋调任新疆中泰集团董事长据新疆中泰(集团)有限责任公司(以下简称“中泰集团”)官方微信公众号消息,5月4日,新疆中泰集团召开创新技术部专题调研座谈会。中泰集团党委书记、董事长王平洋参加会议并讲话。公开资料显示,王平洋,1969年出生,中共党员,中国国籍,本科学历,经济师,曾任深圳能源...
第八届新财富金牌董秘简历
宝新能源(000690)男,32岁,研究生学历,曾获选2011年度新财富金牌董秘(www.e993.com)2024年9月19日。曾任南方报业传媒集团记者,2009年7月加入宝新能源,现任公司董秘。方小波报喜鸟(002154)男,36岁,本科学历,经济师,曾获选2010、2011年度新财富金牌董秘。曾任武汉建工股份有限公司证券部科长,2002年加入报喜鸟,现任公司董秘、副总经理兼证...
福建金森林业股份有限公司关于 第五届监事会第十四次会议决议的...
公司于2023年9月11日召开第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司第五届监事会提前换届的议案》、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》,公司监事会提名潘隆应先生、冯芝清先生、郑智伟先生3人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。
长城证券董事长辞职
简历显示,张巍生于1970年,曾任中国华能集团公司市场营销部主管;华能国际电力股份有限公司营销部高级工程师、营销一处副处长、综合处副处长(主持工作);华能资本服务有限公司总经理工作部副经理、副经理(主持工作)、经理;中国华能财务有限责任公司党组成员、纪检组长,党组成员、副总经理等职务。
深圳燃气第四届董事会第四十六次临时会议决议公告
张小东,男,中国国籍,1964年出生,大学学历,经济学硕士学位,高级经济师,现任公司董事、总裁、党委副书记。历任深圳能源集团股份有限公司董事、总经济师、副总经理;2007年4月至2017年12月兼任公司董事。2018年6月起任公司总裁、党委副书记,2018年7月至今任公司董事。
深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇二〇年年度股东大会决议公告
附件:简历1、王道海,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,中共党员,西南财经大学会计系硕士,高级会计师。曾任深圳市沙河实业(集团)有限公司董事及财务总监,深圳赛格高技术投资股份有限公司总裁助理兼计财部部长、董事局秘书,金田实业(集团)股份有限公司总会计师、董事、副总裁等职务。现任公司董事,深圳市资本运...