湖北黄石市委书记周先旺任湖北省副省长(图|简历)
1993.02-1994.01建始县副县长、县政府党组成员;1994.01-1995.09共青团湖北省恩施州委书记(其间:1995.03-07在湖北省委党校青干班学习);1995.09-1996.03湖北省宣恩县委副书记、代县长、县政府党组书记;1996.03-1998.04湖北省宣恩县委副书记、县长;1998.04-2002.12湖北省恩施州副州长、州政府党组成员(其间:1994.4-...
恩施州八届政协主席、副主席、秘书长简历(主席刘建平)
恩施州八届政协主席、副主席、秘书长简历(主席刘建平)肖谏诚简历肖谏诚男,土家族,湖北巴东人,1962年4月出生,大学学历,湖北省委党校经济学专业毕业,1981年7月参加工作,1986年4月加入中国共产党。自参加工作以来,先后任巴东县药会公社工作员,巴东县农业局工作人员,县统计局股长,县政府办公室副主任,巴东县大支坪...
恩施建始县人大常委会主任汪本国被调查(图/简历)
建始县人大常委会主任汪本国,因涉嫌严重违纪问题,正接受组织调查。汪本国简历汪本国,男,汉族,湖北恩施人,大学学历,1960年3月出生,1980年9月参加工作,1985年11月加入中国共产党,现任县人大常委会主任。该同志1980.09—1981.01在鹤峰县农业局工作;1981.01—1984.12在鹤峰县畜牧局工作;1984.12—1985.01在中共鹤峰县委...
周先旺当选黄石市人大主任 夏祖乔任副主任 吴长军任秘书长(图|简历)
周先旺简历周先旺,男,土家族,湖北建始人,1963年11月生,中央党校大学学历,1980年12月参加工作,1987年1月加入中国共产党。曾任建始县人民政府副县长,共青团恩施州委书记、党组书记,宣恩县委副书记、县人民政府县长,恩施州人民政府副州长、宣恩县人民政府县长,恩施州人民政府副州长,恩施州委副书记、州人民政府州长,湖...
黄楚平当选湖北省政协主席 周先旺当选副主席(简历)
周先旺简历周先旺,土家族,1962年11月生,湖北建始人,1980年12月参加工作,1987年1月入党,中央党校经济管理专业,在职大学本科学历。1980.12-1981.09湖北省建始县青花公社党委办公室干事1981.09-1985.10湖北省建始县青花公社团委副书记、高坪区团委书记1985.10-1987.09共青团湖北省建始县委副书记...
程用文任武汉市代市长 周先旺已调湖北省政协任职(图|简历)
周先旺简历周先旺,土家族,1962年11月生,湖北建始人,1980年12月参加工作,1987年1月入党,中央党校经济管理专业,在职大学本科学历(www.e993.com)2024年9月23日。1980.12-1981.09湖北省建始县青花公社党委办公室干事1981.09-1985.10湖北省建始县青花公社团委副书记、高坪区团委书记1985.10-1987.09共青团湖北省建始县委副书记...
2022湖北恩施州建始县中医医院招聘专技人员29人公告
1、现场报名地点:建始县中医医院政工人事科(医院综合楼10楼)。2、报名时间:自公告发布之日起至2022年3月9日。3、报名所需提交材料:(1)身份证、毕业证(包括《教育部学历证书电子备案表》或《教育部学历验证在线报告》)本人简历、卫生专业技术资格证、执业证原件及复印件1份;(无毕业证、执业证原件的可以...
周先旺当选湖北省武汉市人民政府市长(图/简历)
周先旺当选湖北省武汉市人民政府市长(图/简历)中国共产党新闻网北京9月10日电(任佳晖)据《长江日报》消息,9月7日上午,湖北省武汉市第十四届人民代表大会第三次会议闭幕。会议经过表决,选举周先旺为武汉市人民政府市长。周先旺同志简历周先旺,男,1962年11月出生,土家族,湖北建始人,中央党校大学学历,1987年1月...
马国强当选武汉市人大常委会主任 周先旺当选市长(图|简历)
周先旺简历周先旺,土家族,1962年11月生,湖北建始人,1980年12月参加工作,1987年1月入党,中央党校经济管理专业,在职大学本科学历。1980.12-1981.09湖北省建始县青花公社党委办公室干事1981.09-1985.10湖北省建始县青花公社团委副书记、高坪区团委书记1985.10-1987.09共青团湖北省建始县委副书记...
周先旺任武汉市代市长 万勇辞去市长职务(图|简历)
周先旺简历周先旺,土家族,1962年11月生,湖北建始人,1980年12月参加工作,1987年1月入党,中央党校经济管理专业,在职大学本科学历。1980.12-1981.09湖北省建始县青花公社党委办公室干事1981.09-1985.10湖北省建始县青花公社团委副书记、高坪区团委书记1985.10-1987.09共青团湖北省建始县委副书记...