河南六市最新人事动向,新任两位县(区)委书记
2007.07--2011.11豫东宾馆总经理、党总支书记2011.11--2015.11商丘幼儿师范学校校长、党委副书记2015.11--2016.01中共睢阳区委副书记、区政府党组书记、睢阳区人民政府代区长2016.01--现职(简历摘自商丘市睢阳区政府网)商丘市人民代表大会常务委员会任免名单(2019年12月30日商丘市第五届人民代表大会常务...
河南安阳市委书记涉严重违纪被立案调查(图/简历)
1997年4月任商丘县委书记、代县长。1997年10月任商丘市睢阳区委副书记、区长1998年2月任共青团河南省委副书记、党组成员,省青联常务副主席。2002年10月任中共安阳市委常委、秘书长。2003年12月任安阳市人民政府常务副市长。2008年4月任安阳市市长。2012年4月任安阳市委书记。
安阳原书记张笑东涉受贿罪被诉 上任不到一年被查(图|简历)
1995年2月至1997年3月,任商丘团地委书记、党组书记(其间,1995年11月至1996年11月,在团中央挂职,任团中央组织部部长助理);1997年3月至1997年9月,任商丘县委副书记、代县长;1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少...
丁巍任河南安阳市委书记 张笑东被免职(图|简历)
1995年2月至1997年3月,任商丘团地委书记、党组书记(其间,1995年11月至1996年11月,在团中央挂职,任团中央组织部部长助理);1997年3月至1997年9月,任商丘县委副书记、代县长;1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少...
付静任商丘市委书记,王战营不再担任
付静简历付静,女,汉族,1968年9月生,河南社旗人,中共党员,博士研究生学历,哲学博士。历任河南师范大学校长办公室秘书科干部、秘书、副主任科员、科长;郑州市委组织部助理调研员;郑州市二七区副区长;登封市委副书记;新郑市委常委、纪委书记;河南省监察厅副厅长;河南省纪委常委、监察厅副厅长;河南省政府外事侨务办公室...
河南公示吴文毅、李哲、黄继恒、杨朝晖、孙景权5人(简历)
杨朝晖,1969年1月生,大学,公共管理硕士,中共党员,现任许昌市城乡一体化示范区(许昌高新技术产业开发区)党工委书记、二级巡视员,拟提名为省辖市政府副市长人选(www.e993.com)2024年9月14日。孙景权,1972年1月生,在职研究生,中共党员,现任商丘市睢阳区委副书记、区长,拟任县(市、区)委书记。
商丘市副市长王仲田拟任河南省环保厅党组书记
李和平同志简历李和平,男,汉族,1959年7月出生,河南荥阳人,1982年12月加入中国共产党,1980年12月参加工作,中央党校政治学理论专业毕业,研究生学历。现任省环保厅党组书记、厅长。1978.08—1980.12河南省荥阳师范学校学习1980.12—1982.02河南省荥阳县乔楼乡韩村中学教师...
河南安阳市委书记上任未满一年
1995年2月至1997年3月,任商丘团地委书记、党组书记(其间,1995年11月至1996年11月,在团中央挂职,任团中央组织部部长助理);1997年3月至1997年9月,任商丘县委副书记、代县长;1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少...
最新!河南六市公布人事任免,新任两位县(区)委书记
12月30日,睢阳区召开县处级领导干部会议,宣布省委、市委关于睢阳区主要领导调整的决定。省委、市委决定:栗朝举同志任中共睢阳区委书记;免去曹月坤同志中共睢阳区委书记、常委、委员职务栗朝举简历1985.09--1989.07河南农业大学植物保护专业学习1989.08--1992.04虞城县黄冢乡办公室主任、农技站站长...
河南安阳市委书记张笑东涉嫌严重违纪被立案调查
1997年4月任商丘县委书记、代县长。1997年10月任商丘市睢阳区委副书记、区长1998年2月任共青团河南省委副书记、党组成员,省青联常务副主席。2002年10月任中共安阳市委常委、秘书长。2003年12月任安阳市人民政府常务副市长。2008年4月7日安阳市第十一届人大常委会第二十七次会议通过任命张笑东为安阳市人民政...