广东三和管桩股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告
董事会同意聘任李维先生为公司总经理(简历见附件),任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》董事会同意聘任曾立军先生为公司财务总监(简历见附件),任期...
中钨高新材料股份有限公司第十届董事会第十四次(临时)会议决议公告
曾担任包钢集团建设公司工程项目管理总公司党委副书记,中国第二冶金建设有限责任公司一公司党委书记、纪委书记、代工会主席,中国二冶集团有限公司人力资源部部长、总经理助理,中国三冶集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、副总经理,中冶集团暨中国中冶(2.750,0.01,0.36%)人力资源部部长、党委组织部副部长,中国二冶集团...
多家建筑央企领导班子大调整
资料显示,陈重于1971年11月出生,研究生学历,博士学位,正高级工程师。历任中国港湾工程有限责任公司副总经理、总工程师,中国交通建设股份有限公司海外事业部副总经理、执行总经理、总经理、党委副书记,国际工程分公司总经理、党委副书记,中交产业投资控股有限公司董事长(法定代表人)。而自8月至今,中国交建、中国...
中国冶金科工股份有限公司关于更换第三届职工代表董事的公告
闫爱中先生简历如下:闫爱中先生,1967年6月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司党委副书记,同时担任中冶集团党委副书记。闫先生历任包钢集团建设公司机电公司党委副书记、纪委书记,中国第二冶金建设有限责任公司(后更名为中国二冶集团有限公司)机电公司党委副书记、纪委书记、党委书记,中国二冶集团有限公司总经理助理。201...
中国中冶调整部分子企业主要领导
贾宁川同志任中冶国际董事、总经理、党委副书记;王洲同志任瑞木镍钴董事长、党委书记、中冶金吉董事长,不再担任中冶国际董事、总经理、党委副书记职务;高永学同志不再担任瑞木镍钴董事长、党委书记、中冶金吉董事长职务(另有任用);耿永旺同志任中国二冶董事、总经理、党委副书记;高文华同志任中冶天工董事长、...
内蒙古金宇集团股份有限公司2012年度报告摘要
1992年4月至1993年3月,在呼市金属材料公司工作,1993年3月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司工作,历任金宇集团财务部副经理、监事、总裁助理、财务总监、内蒙古鸿茅实业股份有限公司董事长、羊绒公司总经理职务,现任内蒙古金宇集团副总裁、党委委员、金宇保灵生物药品有限公司董事长(www.e993.com)2024年9月20日。先后荣获“自治区杰出青年企业家”、“...
中国冶金科工股份有限公司
朱广侠先生简历朱广侠先生,1979年7月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司总裁助理。朱先生历任中国十七冶建设有限公司(后更名为“中国十七冶集团有限公司”,以下简称“十七冶”)机电安装公司第一电气安装工程处副主任、主任、机电安装公司经理助理、酒泉钢厂项目经理部经理,2011年5月至2014年7月任十七冶甘肃分公司经理,...
中国冶金科工股份有限公司关于监事会主席辞职的公告
附件:闫爱中先生简历闫爱中先生,1967年6月生,中国国籍,无境外居留权。闫先生历任包钢集团建设公司机电公司团委副书记、党委副书记、纪委书记,中国第二冶金建设有限责任公司(后更名为中国二冶集团有限公司)机电公司党委副书记、纪委书记、党委书记,中国二冶集团有限公司总经理助理。2010年1月至2012年9月任中国二冶集团有限...
...A股代码:601618 公告编号:临2020-070中国冶金科工股份有限公司...
闫爱中先生简历如下:闫爱中先生,1967年6月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司党委副书记,同时担任中冶集团党委副书记。闫先生历任包钢集团建设公司机电公司党委副书记、纪委书记,中国第二冶金建设有限责任公司(后更名为中国二冶集团有限公司)机电公司党委副书记、纪委书记、党委书记,中国二冶集团有限公司总经理助理。201...