九江市德安县委书记周三连已任江西省纪委省监委驻省委统战部纪检...
这表明九江市德安县委书记周三连已任江西省纪委省监委驻省委统战部纪检监察组组长。公开资料显示,周三连,女,汉族,1971年10月出生,中共党员,江西省委党校研究生学历。澎湃新闻(thepaper)1月11日晚查询发现,德安县政府官网“县委领导”一栏显示,书记空缺。(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新...
艾菲任德安县委书记
艾菲任德安县委书记德安县融媒体中心公众号“德安发布”消息,4月3日上午,德安县召开全县领导干部大会宣布艾菲同志任德安县委书记,不再担任德安县人民政府县长职务。县长职务的任免按有关法律规定办理。艾菲出生于1976年,早年在九江市人民检察院和九江市政府法制办工作。2011年,艾菲通过选拔出任九江市八里湖新区党工...
江西德安县委新书记震撼上任,引发热议
在此之前,德安县的委书记一职由周三连担任,她是1971年10月出生于江西修水的一名干部。今年1月,她已开始担任江西省纪委省监委驻省委统战部纪检监察组组长。德安县作为江西省九江市的一个重要组成部分,地处江西省北部,南靠九江市,东临共青城市,南接永修县,西毗武宁县,北邻瑞昌市和柴桑区。这一调整不仅对...
熊晋喜任德安县委书记 周三连提名德安县县长人选(图/简历)
熊晋喜任德安县委书记周三连提名德安县县长人选(图/简历)摘要记者钟良报道:8月11日,德安县召开全县领导干部大会,九江市委常委、政法委书记廖凯波出席会议并宣读了省委、市委关于德安县党政主要领导调整变动的决定:决定任命熊晋喜同志为中共德安县委委员、常委、书记,周三连同志为中共德安县委委员、常委、副书记、提...
两天内14名县委书记到任,有3名80后县委书记,其中一名曾在九江任职...
简历显示,曾春出生于1971年2月,中央党校研究生学历。2007年6月至今,历任东乡县委常委、纪委书记,常务副县长,县(区)委副书记、县(区)长等职。据悉,东乡区委原书记李茂荣已任抚州市副市长。吴树俭任万年县委书记据上饶市委组织部消息,9月5日上午,万年县召开新任县委书记见面会,并宣布相关任职决定:吴树俭同志任...
最新九江市长+副市长名单 九江政府领导班子成员简历照片
熊晋喜同志简介熊晋喜,男,汉族,1970年11月生,在职研究生,中共党员,现任九江市政府党组成员、副市长(www.e993.com)2024年9月17日。曾任星子县委常委、宣传部长,武宁县委常委、组织部长,德安县委常委、副县长,德安县委副书记,德安县委副书记、县长,德安县委书记。丁喜春同志简介丁喜春,女,汉族,1974年2月生,研究生,农工党党员,现任九江市政府...
【人事】江西一设区市4名县委书记县长履新
李甫勇简历:李甫勇李甫勇,男,汉族,1965年9月出生,江西永修人,1984年8月参加工作,中共党员,大学毕业。1984年8月,德安县农牧局经作站干部;1986年7月,德安县农牧局经作站副站长;1991年3月,德安县农经委干部;1993年11月,德安县园艺场党总支书记(1992.09—1994.12中央党校函授学院党政专业学习);...
江西公示叶心林、薛强、刘超、刘建堂、彭建华等24人(简历)
叶心林,男,1962年7月出生,中共党员,中央党校大学学历,现任德安县委书记,拟任九江经济技术开发区(出口加工区)管委会主任;薛强,男,1976年3月出生,中共党员,中央党校大学学历,现任龙南县委书记、龙南经济技术开发区党工委书记(正县级),拟提为副厅级;宋智勇,男,1963年3月出生,中共党员,在职研究生学历,现任省人民检察...
江西4名县委书记县长履新
李甫勇简历:李甫勇李甫勇,男,汉族,1965年9月出生,江西永修人,1984年8月参加工作,中共党员,大学毕业。1984年8月,德安县农牧局经作站干部;1986年7月,德安县农牧局经作站副站长;1991年3月,德安县农经委干部;1993年11月,德安县园艺场党总支书记(1992.09—1994.12中央党校函授学院党政专业学习);1995年12...
九江市委常委杨健兼任市委政法委书记
公开信息显示,熊永强出生于1961年8月,历任永修县三溪桥乡党委书记兼人大主席,共青团九江市委副书记,都昌县委常委、政法委书记,都昌县委常委、副县长,德安县委书记等职。2006年,熊永强任九江市副市长,2011年“入常”,担任九江市委常委、副市长,此后历任九江市委常委,常务副市长。2016年任九江市委副书记并兼任...