浙江省教育厅的现任领导简历和工作分工
中共浙江省委教育工作委员会委员,浙江省教育厅党组成员、副厅长,男,汉族,1968年11月生,在职研究生,教育领导硕士,工程师,中共党员。王健现任职务:中共浙江省委教育工作委员会委员,浙江省教育厅党组成员,中共浙江省纪委、浙江省监委派驻浙江省教育厅(中共浙江省委教育工作委员会)纪检监察组组长姓名:王健联系方式:...
杭州市萧山区密集调整多部门、乡镇主要领导
宣布区委关于进化镇党委主要领导调整决定,任命顾欢军同志为进化镇党委书记。萧山区委常委、组织部部长吴斌,区委组织部部委成员、公务员局副局长、干部科科长胡军凯出席会议。进化镇领导班子成员、调研员,全体机关干部,各村社书记等参加。
浙江省发展和改革委员会的现任领导
陈德毅个人简历陈德毅,男,1969年9月,党组成员、纪检监察组组长工作分工主持驻委纪检监察组工作。章春华个人简历章春华,男,1972年2月,党组成员、副主任工作分工分管农经处、基础处、财金处、信用处、浙江省信用中心。张曙明个人简历张曙明,男,1969年12月,党组成员、副主任工作分工分管对外开放处、...
国家发改委领导名单
2017.09—2018.12中国铁路总公司党组纪检组组长、党组成员2018.12—2020.03中央纪委国家监委驻中国国家铁路集团有限公司纪检监察组组长,中国国家铁路集团有限公司党组成员2020.03—中央纪委国家监委驻国家发展和改革委员会纪检监察组组长,国家发展和改革委员会党组成员丛亮简历丛亮,男,汉族,山东文登人,1971年12月出生...
杭州、宁波、温州、湖州、舟山等5市领导班子换届拟提任或转重要...
蒋文丰,现任中共宁波市纪律检查委员会常委、市监察局副局长(副厅长级),拟提名为中共宁波市第十三届纪律检查委员会副书记候选人。女,汉族,1967年3月生,浙江诸暨人,2000年4月加入中国共产党,1990年7月参加工作,研究生学历。曾任宁波市海曙区委常委、宣传部部长、纪委书记,省委组织部组织处副处长(挂职),宁波市委巡...
杭州市公安局领导班子
领导姓名:罗杰职务:浙江省公安厅党委委员、副厅长,杭州市人民政府党组成员、副市长,杭州市委政法委副书记,杭州市公安局党委书记、局长、督察长领导简历:男,汉族,1972年4月出生,浙江安吉人,1993年8月参加工作,1992年5月加入中国共产党,中央党校研究生学历(www.e993.com)2024年9月16日。
国家卫健委领导班子调整,新任纪检监察组组长到任
澎湃新闻记者9月22日查询发现,国家卫健委官网“委领导”栏目更新信息显示,曾益新、雷海潮已任国家卫健委党组副书记,曲孝丽已任国家卫健委党组成员、中央纪委国家监委驻国家卫健委纪检监察组组长。曾益新公开资料显示,曾益新,男,汉族,1962年10月出生,湖南娄底人,1984年12月加入中国共产党,1990年7月参加工作,...
邵阳市纪委监委8名领导简历!期待他们"打虎""拍蝇"不停步!
2019.01—湖南省邵阳市委常委、市纪委书记,市监察委员会主任。杨卫平,男,汉族,1971年3月出生,湖南新化人,1991年8月参加工作,1996年1月加入中国共产党,陕西师范大学在职本科学历。现任中共邵阳市纪委常务副书记、市监委副主任,市纪委市监委一级调研员。
中共二十届中央领导机构成员简历
陈敏尔,男,汉族,1960年9月生,浙江诸暨人,1981年8月参加工作,1982年9月加入中国共产党,中央党校研究生学历。现任中央政治局委员,重庆市委书记。袁家军同志简历袁家军,男,汉族,1962年9月生,吉林通化人,1987年7月参加工作,1992年11月加入中国共产党,航空航天部第五研究院501部空间飞行器设计专业毕业,研究生学历...
周荣任甘肃省发改委党组成员、纪检组组长(图|简历)
经济日报-中国经济网兰州7月26日综合报道据甘肃省发改委官网“委领导”栏目更新显示,周荣任甘肃省发展和改革委员会党组成员、甘肃省纪委派驻甘肃省发展改革委员会纪检组组长。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,周荣,男,1968年7月出生,此前担任甘肃省供销合作社联合社党委委员、纪委书记。