中爱中外合作办学联盟(中方高校)在北工大成立
北京工业大学党委书记姜泽廷、学校领导班子成员、师生代表参加会议。北京工业大学党委常委、副校长李建荣主持会议。李奕在致辞中代表北京市教育两委对联盟的成立表示祝贺,向一直关心支持北京教育事业发展的各界人士表示感谢。他指出,进入新发展阶段,北京教育系统坚持党对外事的集中统一领导,立足服务国家外交外事大局、首都经济...
服务首都人才高地建设 助推北京汽车产业发展
北京科技大学、武汉理工大学、北京工业大学、北京城市学院等高校,奔驰、现代、麦格纳斯太尔、李尔、莱尼等重要合作伙伴和合资公司,北汽集团领导班子成员、首席科学家、集团科技委员会成员、专业技术带头人及骨干人才,部分高校精英学子、
中科大校长侯建国履新科技部副部长
不久前,北京工业大学校长郭广生,出任北京市委副秘书长(正局级)这一党政机关干部职务。不过,与此前并无党政机关经历的“政治素人”陈吉宁、侯建国相比,郭广生在担任北工大校长前,曾任北京市教委副主任数年,对“从政”并不陌生。据记者了解,中组部负责人曾就中央办公厅印发的《2014-2018年全国党政领导班子建设规划...
【要闻】省政府领导班子成员分工调整 副省长李毅分管省生态环境厅
2009.03--2011.08陕西省西安市蓝田县委书记(2007.03--2010.02北京工业大学项目管理领域工程硕士专业在职学习,获工程硕士学位)2011.08--2014.02陕西省西安市高陵县委书记2014.02--2015.06陕西省西安市新城区委副书记、区长2015.06--2017.01陕西省西安市新城区委书记2017.01--2017.08陕西省西...
北京市台联领导班子拟调整 市委组织部发布3名市管干部任前公示
男,48岁(1969年4月生),汉族,陕西太白人,1996年4月入党,1989年8月参加工作,在职研究生(北京工业大学管理科学与工程专业),管理学博士,高级政工师。曾任北京市政府办公厅副处级秘书、正处级秘书,市委办公厅正处级秘书,市委统战部工商经济处处长,市工商联党组成员。2014年6月任现职。
中国铁建与中国中铁两巨头,前后脚调整公司领导班子成员
倪先生毕业于北京工业大学土木工程专业,研究生学历,工学博士学位,教授级高级工程师(www.e993.com)2024年9月21日。6月13日晚间,中国中铁股份有限公司发布公告。公司第四届董事会第十一次会议于6月13日在京召开,经过有效表决,会议审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司副总裁的议案》,同意聘任段永传、刘宝龙、任鸿鹏为公司副总裁,聘期均自董事会...
北京工业大学科技创新成果转化促进大会开幕
北京工业大学党委书记姜泽廷指出,自建校以来,“不息为体,日新为道”的校训和“植根首都、科技报国”的精神内核逐渐孕育形成。北京工业大学始终与国家和首都需求同频共振,不断传承创新基因,持续接续创新脚步,以实现“学科建设从高原凸显向高峰林立”“人才队伍从扩量提质向高端集聚”“科学研究从自由探索向有组织攻关”...
姜泽廷任北京工业大学党委书记
姜泽廷任北京工业大学党委书记3月29日上午,北京工业大学召开干部会议,北京市委常委、教育工委书记夏林茂出席会议并讲话。市委组织部副部长冷强田宣布市委任免决定,姜泽廷同志任中共北京工业大学委员会书记,谢辉同志不再担任中共北京工业大学委员会书记职务。市委教育工委分管日常工作的副书记张革主持会议。姜泽廷、聂祚仁...
中国工程院院士聂祚仁获任北京工业大学校长
附:北京工业大学党委副书记、校长聂祚仁简介聂祚仁,男,汉族,1963年1月生,湖南长沙人,中共党员,博士,教授,博士生导师,中国工程院院士。1979年9月至1983年8月在武汉理工大学机械系本科学习,获学士学位;1992年9月至1997年11月在中南大学材料系硕士、博士研究生学习,获硕士、博士学位。2002年9月至2004年3月日本东...
北京工业大学与北京经济技术开发区签署全面战略合作协议
9月24日上午,北京工业大学与北京经济技术开发区签署全面战略合作协议。北京经济技术开发区工委书记王少峰,工委副书记、管委会主任梁胜,北京工业大学党委书记谢辉,党委副书记、校长聂祚仁,以及双方领导班子成员、经开区相关委办局、北工大相关职能部处负责人出席了签约仪式。仪式由经开区工委副书记张继红主持。