孙轶拟提名铁岭市长 林强将卸任(图|简历)
1978.09-1981.03辽宁省凌源县佛爷洞公社水利技术员;1981.03-1983.04辽宁省凌源县河坎子公社团委书记;1983.04-1984.01辽宁省凌源县河坎子公社副主任;1984.01-1984.09辽宁省凌源县河坎子公社副书记、乡长;1984.09-1986.08辽宁省委党校学习;1986.08-1990.04辽宁省凌源县牛营子乡党委书记;1990.04-1990.12辽宁省凌...
葫芦岛市六届人大常委会领导班子名单 孙轶当选主任
1978.09-1981.03辽宁省凌源县佛爷洞公社水利技术员;1981.03-1983.04辽宁省凌源县河坎子公社团委书记;1983.04-1984.01辽宁省凌源县河坎子公社副主任;1984.01-1984.09辽宁省凌源县河坎子公社副书记、乡长;1984.09-1986.08辽宁省委党校学习;1986.08-1990.04辽宁省凌源县牛营子乡党委书记;1990.04-1990.12辽宁省凌...
葫芦岛五届市委常委名单(书记孙轶 副书记王力威、严喜鹤)
1978.09-1981.03辽宁省凌源县佛爷洞公社水利技术员;1981.03-1983.04辽宁省凌源县河坎子公社团委书记;1983.04-1984.01辽宁省凌源县河坎子公社副主任;1984.01-1984.09辽宁省凌源县河坎子公社副书记、乡长;1984.09-1986.08辽宁省委党校学习;1986.08-1990.04辽宁省凌源县牛营子乡党委书记;1990.04-1990.12辽宁省凌...
葫芦岛市六届人大常委会主任、副主任、秘书长名单(主任孙轶)
孙轶男,汉族,1958年12月生,1978年9月参加工作,1981年1月加入中国共产党,在职研究生学历。1978.09-1981.03辽宁省凌源县佛爷洞公社水利技术员;1981.03-1983.04辽宁省凌源县河坎子公社团委书记;1983.04-1984.01辽宁省凌源县河坎子公社副主任;1984.01-1984.09辽宁省凌源县河坎子公社副书记、乡长;1984.09-1986.08...