政协郑州市第十五届委员会补选副主席名单
魏宁娣
郑州政协主席+副主席名单 郑州市政协最新领导班子
大会选举杜新军为政协郑州市第十五届委员会主席。大会选举王万鹏、樊福太、翟政、范建勋、石大东、郝伟、赵学庆、李秋红为政协郑州市第十五届委员会副主席,选举宋建国为政协郑州市第十五届委员会秘书长,选举王丽等97名同志为政协郑州市第十五届委员会常务委员。郑报全媒体记者赵文静王治原标题:杜新军当选政协郑州市...
...政府、政协领导班子名单;河南新增一国家级科研平台;事关电价...
淮河东路66号、二七区齐礼闫东街1号院、二七区齐礼闫东街50号院、齐礼闫1号院、齐礼闫51号院、民安路75号、河南高速公路监理咨询有限公司、郑州市公路工程公司家属院、兴华南街46号院、民安路66号院、郑州仲裁委员会、河南五建建设集团有限公司工地、郑州建海苑置业有限公司工地、美豪融城商务楼、郑州市煤炭运...
南阳市政府领导班子名单及分工:
马冰、男、满族、1965年.01月生、南召县人、1985年5月加入中国共产党,1984年.08月参加工作、1984年08月郑州大学数学系毕业。1980.09——1984.08郑州大学数学系学习1984.08——1985.09内乡县七里坪乡干事1985.09——1988.04内乡县七里坪乡经联社副主任1988.04——1992.09共青团方城县委副书记1992.09—...
政协郑州市第十四届委员会有关专门委员会主任、副主任任免名单
高翔同志任政协郑州市委员会民族和宗教委员会主任;王敏同志任政协郑州市委员会港澳台侨和外事委员会主任;赵先玲同志任政协郑州市委员会政协委员管理联络委员会主任;宋建伟同志任政协郑州市委员会城市建设委员会主任;宋伟同志任政协郑州市委员会社会和法制委员会副主任;...
郑州市新一届人大代表、政协委员名单公布
郑州市新一届人大代表、政协委员名单公布郑州市第十六届人民代表大会代表名单(共558名,以代表团为单位,按姓氏笔画为序)中原区(41名)丁和平马素华(女)马超峰(回族)王志王鹏王玉红(女)王红梅(女)王智勇邓英文冯卫平吕文乔璐阳(女)刘婳(女)刘庆礼...
郑州市领导参加市政协双月协商座谈会
郑州市领导参加市政协双月协商座谈会9月1日,市政协召开双月协商座谈会,邀请部分市政协委员、专家、企业代表、协会及市有关部门负责同志围绕“办好花博会、推进花卉产业高质量发展”进行专题协商议政。市政协主席杜新军、副市长潘开名、市政协副主席李新有参加座谈。
郑州市人民政府领导工作分工调整
张俊峰郑州航空港经济综合实验区管委会主任、市政府党组成员主持郑州航空港区管委会全面工作。李喜安市政府副市长、党组成员负责农业农村发展,生态水系、脱贫攻坚、乡村振兴等重点工作。分管市农委、水利局、粮食和储备局,供销社。联系市气象局,郑州黄河河务局;联系民盟郑州市委。
郑州市新一届人大政府政协班子最全名单 有简历
郑州市第十五届人民代表大会第一次会议主席团二〇一八年九月三十日政协郑州市第十四届委员会主席、副主席、秘书长名单(2018年9月29日政协郑州市第十四届委员会第一次会议通过)主席:黄保卫副主席(7名):李新有吴晓君(女,满族)薛景霞(女)岳希荣(女)王万鹏王东亮刘睿...
郑州市十四届政协主席、副主席、秘书长名单(主席黄保卫)
大会选举黄保卫为政协郑州市第十四届委员会主席。大会选举李新有、吴晓君、薛景霞、岳希荣、王万鹏、王东亮、刘睿为政协郑州市第十四届委员会副主席,选举吴耀田为政协郑州市第十四届委员会秘书长。黄保卫简历黄保卫,男,1959年12月生,汉族,山东乐陵人,大专学历,1978年7月加入中国共产党,1976年8月参加工作。